变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 卢志刚 执行董事; [新增]
卢志刚 经理; [新增]
张金涛 监事 | 武艮旺 执行董事; [退出]
武艮旺 经理; [退出]
张金涛 监事 | 2020-06-22 |
董事 经理 监事 | 卢志刚*, [新增]
张金涛 | 武艮旺*, [退出]
张金涛 | 2020-06-22 |
董事 经理 监事 | 卢志刚* 执行董事 [新增]
卢志刚* 经理 [新增]
张金涛 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 武艮旺* 执行董事 [退出]
武艮旺* 经理 [退出]
张金涛 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-22 |
投资人 | 王连昌 自然人股东
卢志刚 自然人股东 [新增] | 王连昌 自然人股东
武艮旺 自然人股东 [退出] | 2020-06-22 |
法定代表人 | 卢志刚 | 武艮旺 | 2020-06-22 |
股东改变姓名或名称 | 王连昌,自然人股东, [新增]
武艮旺,自然人股东 | 北京易涛时代科技有限公司,法人股东, [退出]
武艮旺,自然人股东 | 2017-04-26 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 王连昌 自然人股东 [新增]
2 武艮旺 自然人股东 | 1 北京易涛时代科技有限公司 法人股东 [退出]
2 武艮旺 自然人股东 | 2017-04-26 |
股东改变姓名或名称 | 王连昌 [新增]
武艮旺 | 北京易涛时代科技有限公司 [退出]
武艮旺 | 2017-04-26 |
股东改变姓名或名称 | 王连昌
武艮旺 [新增] | 王连昌
杨天一 [退出] | 2017-04-26 |
投资人 | 王连昌 自然人股东 [新增]
武艮旺 自然人股东 | 北京易涛时代科技有限公司 法人股东 [退出]
武艮旺 自然人股东 | 2017-04-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2017-04-26 |
董事 经理 监事 | 武艮旺*,
张金涛 [新增] | 武艮旺*,
赵利宝 [退出] | 2015-10-09 |
董事 经理 监事 | 武艮旺 执行董事;
武艮旺 经理;
张金涛 监事 [新增] | 武艮旺 执行董事;
武艮旺 经理;
赵利宝 监事 [退出] | 2015-10-09 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
武艮旺* 执行董事
武艮旺* 经理
张金涛 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
武艮旺* 执行董事
武艮旺* 经理
赵利宝 监事 [退出] | 2015-10-09 |
董事 经理 监事 | 武艮旺* 执行董事
武艮旺* 经理
张金涛 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 武艮旺* 执行董事
武艮旺* 经理
赵利宝 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-10-09 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-09 |
投资人 | 北京易涛时代科技有限公司 法人股东 [新增]
武艮旺 自然人股东 | 王连昌 自然人股东 [退出]
武艮旺 自然人股东 | 2015-10-09 |
投资人 | 北京易涛时代科技有限公司,法人股东; 武艮旺,自然人股东; | 王连昌,自然人股东; 武艮旺,自然人股东; | 2015-10-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 张金涛,监事; | 赵利宝,监事; | 2015-10-09 |
投资人 | 王连昌,自然人股东; 武艮旺,自然人股东; | 王连昌,自然人股东; 杨天一,自然人股东; | 2015-01-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵利宝,监事; | 武明旺,董事; 王连昌,董事; 武明旺,经理; 赵利宝,监事; | 2015-01-23 |
董事 经理 监事 | 武艮旺*, [新增]
赵利宝 | 王连昌, [退出]
武明旺, [退出]
杨天一*, [退出]
赵利宝 | 2015-01-23 |
董事 经理 监事 | 武艮旺 执行董事; [新增]
武艮旺 经理; [新增]
赵利宝 监事 | 杨天一 董事长; [退出]
王连昌 董事; [退出]
武明旺 董事; [退出]
武明旺 经理; [退出]
赵利宝 监事 | 2015-01-23 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
武艮旺* 执行董事
武艮旺* 经理
张金涛 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
武艮旺* 执行董事
武艮旺* 经理
赵利宝 监事 [退出] | 2015-01-23 |
董事 经理 监事 | 武艮旺* 执行董事 [新增]
武艮旺* 经理 [新增]
赵利宝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨天一* 董事长 [退出]
武明旺 董事 [退出]
王连昌 董事 [退出]
武明旺 经理 [退出]
赵利宝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-23 |
投资人 | 王连昌 自然人股东
武艮旺 自然人股东 [新增] | 王连昌 自然人股东
杨天一 自然人股东 [退出] | 2015-01-23 |
法定代表人 | 武艮旺 | 杨天一 | 2015-01-23 |