变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 戴晶*,徐楚臻,余劲锋 | 戴晶*,刘崇晓,徐楚臻 | 2022-08-24 |
董事 经理 监事 | 戴晶*,
徐楚臻,
余劲锋 [新增] | 戴晶*,
刘崇晓, [退出]
徐楚臻 | 2022-08-24 |
董事 经理 监事 | 戴晶*,刘崇晓,徐楚臻 | 史纪良*,张雪 | 2022-06-24 |
法定代表人 | 戴晶 | 史纪良 | 2022-06-24 |
董事 经理 监事 | 戴晶*, [新增]
刘崇晓, [新增]
徐楚臻 [新增] | 史纪良*, [退出]
张雪 [退出] | 2022-06-24 |
董事 经理 监事 | 史纪良*,张雪 | 史纪良*,周芸香 | 2021-08-20 |
董事 经理 监事 | 史纪良*,
张雪 [新增] | 史纪良*,
周芸香 [退出] | 2021-08-20 |
董事 经理 监事 | 史纪良*,周芸香 | 史纪良*,周芸香 | 2021-04-21 |
董事 经理 监事 | 史纪良*,周芸香 | 刘栩,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周芸香 | 2021-04-21 |
法定代表人 | - | 王海宝 | 2021-04-21 |
董事 经理 监事 | 史纪良*, [新增]
周芸香 | 刘栩, [退出]
王海宝*, [退出]
肖遥, [退出]
赵兵, [退出]
赵永山, [退出]
周芸香 | 2021-04-21 |
法定代表人 | 史纪良 | 王海宝 | 2021-04-21 |
董事 经理 监事 | 刘栩,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周芸香 | 刘栩,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周芸香 | 2020-12-29 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2020-12-29 |
董事 经理 监事 | 刘栩,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周芸香 | 李晶,刘栩,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周芸香,臧微 | 2020-12-29 |
投资人 | 北京天同物业管理有限公司,法人股东 | 北京天同物业管理有限公司,法人股东 | 2020-12-29 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王海宝* 董事长 2 赵兵 董事 3 刘栩 董事 4 赵永山 董事 5 肖遥 董事 6 王海宝* 总经理 7 周芸香 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王海宝* 董事长 2 刘栩 董事 3 赵兵 董事 4 肖遥 董事 5 赵永山 董事 6 王海宝* 总经理 7 臧微 监事会主席 8 李晶 监事 9 周芸香 监事 | 2020-12-29 |
董事 经理 监事 | 刘栩,
王海宝*,
肖遥,
赵兵,
赵永山,
周芸香 | 李晶, [退出]
刘栩,
王海宝*,
肖遥,
赵兵,
赵永山,
周芸香,
臧微 [退出] | 2020-12-29 |
董事 经理 监事 | 王海宝* 董事长
赵兵 董事
刘栩 董事
赵永山 董事
肖遥 董事
王海宝* 总经理
周芸香 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王海宝* 董事长
刘栩 董事
赵兵 董事
肖遥 董事
赵永山 董事
王海宝* 总经理
臧微 监事会主席 [退出]
李晶 监事 [退出]
周芸香 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-12-29 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2020-12-29 |
投资人 | 北京天同物业管理有限公司 法人股东 [新增] | 杰海泊泰(北京)管理咨询有限公司 法人股东 [退出]
海格控股有限公司 外国(地区)企业 [退出] | 2020-12-29 |
董事 经理 监事 | 李晶,刘栩,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周芸香,臧微 | 刘栩,娄菲,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 2020-09-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王海宝* 董事长 2 刘栩 董事 3 赵兵 董事 4 肖遥 董事 5 赵永山 董事 6 王海宝* 总经理 7 臧微 监事会主席 8 李晶 监事 9 周芸香 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王海宝* 董事长 2 刘栩 董事 3 赵兵 董事 4 肖遥 董事 5 赵永山 董事 6 王海宝* 总经理 7 周金凤 监事会主席 8 周芸香 监事 9 娄菲 监事 | 2020-09-24 |
董事 经理 监事 | 李晶, [新增]
刘栩,
王海宝*,
肖遥,
赵兵,
赵永山,
周芸香,
臧微 [新增] | 刘栩,
娄菲, [退出]
王海宝*,
肖遥,
赵兵,
赵永山,
周金凤, [退出]
周芸香 | 2020-09-24 |
董事 经理 监事 | 王海宝* 董事长
刘栩 董事
赵兵 董事
肖遥 董事
赵永山 董事
王海宝* 总经理
臧微 监事会主席 [新增]
李晶 监事 [新增]
周芸香 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王海宝* 董事长
刘栩 董事
赵兵 董事
肖遥 董事
赵永山 董事
王海宝* 总经理
周金凤 监事会主席 [退出]
周芸香 监事
娄菲 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-24 |
董事 经理 监事 | 周金凤,赵永山,赵兵,王海宝*,刘栩,娄菲,周芸香,肖遥 | 周金凤,娄菲,王海宝,周芸香,史纪良*,赵永山,赵兵,刘栩 | 2019-05-17 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王海宝* 董事长 2 刘栩 董事 3 赵兵 董事 4 肖遥 董事 5 赵永山 董事 6 王海宝* 总经理 7 周金凤 监事会主席 8 周芸香 监事 9 娄菲 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史纪良* 董事长 2 赵兵 董事 3 赵永山 董事 4 刘栩 董事 5 王海宝 董事 6 史纪良* 经理 7 周金凤 监事会主席 8 周芸香 监事 9 娄菲 监事 | 2019-05-17 |
董事 经理 监事 | 刘栩,娄菲,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 刘栩,娄菲,王海宝*,肖遥,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 2019-05-17 |
董事 经理 监事 | 王海宝 董事长;
刘栩 董事;
赵兵 董事;
肖遥 董事; [新增]
赵永山 董事;
王海宝 总经理;
周金凤 监事会主席;
周芸香 监事;
娄菲 监事 | 史纪良 董事长; [退出]
赵兵 董事;
赵永山 董事;
刘栩 董事;
王海宝 董事;
史纪良 经理; [退出]
周金凤 监事会主席;
周芸香 监事;
娄菲 监事 | 2019-05-17 |
董事 经理 监事 | 刘栩,
娄菲,
王海宝*,
肖遥, [新增]
赵兵,
赵永山,
周金凤,
周芸香 | 刘栩,
娄菲,
史纪良*, [退出]
王海宝,
赵兵,
赵永山,
周金凤,
周芸香 | 2019-05-17 |
董事 经理 监事 | 王海宝* 董事长
刘栩 董事
赵兵 董事
肖遥 董事 [新增]
赵永山 董事
王海宝* 总经理
周金凤 监事会主席
周芸香 监事
娄菲 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 史纪良* 董事长 [退出]
赵兵 董事
赵永山 董事
刘栩 董事
王海宝 董事
史纪良* 经理 [退出]
周金凤 监事会主席
周芸香 监事
娄菲 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-17 |
法定代表人 | 王海宝 | 史纪良 | 2019-05-17 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史纪良* 董事长 2 王海宝 董事 3 刘栩 董事 4 赵永山 董事 5 赵兵 董事 6 史纪良* 经理 7 周金凤 监事会主席 8 娄菲 监事 9 周芸香 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵永山 董事长 2 王海宝 董事 3 赵兵 董事 4 史纪良* 董事 5 刘栩 董事 6 史纪良* 经理 7 周金凤 监事会主席 8 娄菲 监事 9 周芸香 监事 | 2019-01-18 |
董事 经理 监事 | 刘栩,娄菲,史纪良*,王海宝,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 刘栩,娄菲,史纪良*,王海宝,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 2019-01-18 |
董事 经理 监事 | 史纪良 董事长;
赵兵 董事;
赵永山 董事;
刘栩 董事;
王海宝 董事;
史纪良 经理;
周金凤 监事会主席;
周芸香 监事;
娄菲 监事 | 赵永山 董事长;
王海宝 董事;
赵兵 董事;
刘栩 董事;
史纪良 董事;
史纪良 经理;
周金凤 监事会主席;
周芸香 监事;
娄菲 监事 | 2019-01-18 |
董事 经理 监事 | 刘栩,
娄菲,
史纪良*,
王海宝,
赵兵,
赵永山,
周金凤,
周芸香 | 刘栩,
娄菲,
史纪良*,
王海宝,
赵兵,
赵永山,
周金凤,
周芸香 | 2019-01-18 |
董事 经理 监事 | 史纪良* 董事长
王海宝 董事
刘栩 董事
赵永山 董事
赵兵 董事
史纪良* 经理
周金凤 监事会主席
娄菲 监事
周芸香 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵永山 董事长
王海宝 董事
赵兵 董事
史纪良* 董事
刘栩 董事
史纪良* 经理
周金凤 监事会主席
娄菲 监事
周芸香 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-18 |
投资人 | 杰海泊泰(北京)管理咨询有限公司 法人股东 [新增]
海格控股有限公司 外国(地区)企业 | 天同国基(北京)置业有限公司 法人股东 [退出]
海格控股有限公司 外国(地区)企业 | 2019-01-18 |
注册资本 | 4315.79万人民币元 | 4315.79万人民币元 | 2019-01-04 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2019-01-04 |
投资人 | 海格控股有限公司,外国(地区)企业,
天同国基(北京)置业有限公司,法人股东 | 海格控股有限公司,外国(地区)企业,
天同国基(北京)置业有限公司,法人股东 | 2019-01-04 |
经营范围 | 技术开发、咨询、转让;企业形象策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、咨询、转让;企业形象策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2019-01-04 |
注册资本 | 4315.79( + 5.26317% ) | 4100 | 2019-01-04 |
注册资本 | 4315.79万人民币元( + 5.26317% ) | 4100万 | 2019-01-04 |
投资人 | 海格控股有限公司,外国(地区)企业, [新增]
天同国基(北京)置业有限公司,法人股东 | 天同国基(北京)置业有限公司, | 2019-01-04 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-01-04 |
投资人 | 天同国基(北京)置业有限公司 法人股东
海格控股有限公司 外国(地区)企业 [新增] | 天同国基(北京)置业有限公司 其他非自然人投资者 | 2019-01-04 |
经营范围 | 技术开发、咨询、转让;企业形象策划。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、咨询、转让;企业形象策划;房地产开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-01-04 |
注册资本 | 4315.79万元( + 5.26317% ) | 4100万元 | 2019-01-04 |
经营范围 | 技术开发、咨询、转让;企业形象策划;房地产开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、咨询、培训、转让;企业形象策划;房地产开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-09-17 |
董事 经理 监事 | 刘栩,娄菲,史纪良*,王海宝,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 刘栩,娄菲,史纪良*,王海宝,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 2017-01-23 |
法定代表人 | 史纪良 | 史纪良 | 2017-01-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2017-01-23 |
投资人 | 天同国基(北京)置业有限公司, | 天同国基(北京)置业有限公司, | 2017-01-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵永山 董事长 2 王海宝 董事 3 赵兵 董事 4 史纪良* 董事 5 刘栩 董事 6 史纪良* 经理 7 周金凤 监事会主席 8 娄菲 监事 9 周芸香 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王洪翠* 执行董事 2 赵永山 总经理 3 赵兵 监事 | 2017-01-23 |
董事 经理 监事 | 刘栩,娄菲,史纪良*,王海宝,赵兵,赵永山,周金凤,周芸香 | 王洪翠*,赵兵,赵永山 | 2017-01-23 |
董事 经理 监事 | 刘栩, [新增]
娄菲, [新增]
史纪良*, [新增]
王海宝, [新增]
赵兵,
赵永山,
周金凤, [新增]
周芸香 [新增] | 王洪翠*, [退出]
赵兵,
赵永山 | 2017-01-23 |
董事 经理 监事 | 赵永山 董事长;
王海宝 董事; [新增]
赵兵 董事;
刘栩 董事; [新增]
史纪良 董事; [新增]
史纪良 经理; [新增]
周金凤 监事会主席; [新增]
周芸香 监事; [新增]
娄菲 监事 [新增] | 王洪翠 执行董事; [退出]
赵永山 总经理;
赵兵 监事 | 2017-01-23 |
投资人 | 天同国基(北京)置业有限公司, [新增] | 张巍然,自然人股东, [退出]
赵永兰,自然人股东 [退出] | 2017-01-23 |
董事 经理 监事 | 赵永山 董事长
王海宝 董事 [新增]
赵兵 董事
史纪良* 董事 [新增]
刘栩 董事 [新增]
史纪良* 经理 [新增]
周金凤 监事会主席 [新增]
娄菲 监事 [新增]
周芸香 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王洪翠* 执行董事 [退出]
赵永山 总经理
赵兵 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-01-23 |
投资人 | 天同国基(北京)置业有限公司 其他非自然人投资者 [新增] | 张巍然 自然人股东 [退出]
赵永兰 自然人股东 [退出] | 2017-01-23 |
法定代表人 | 史纪良 | 王洪翠 | 2017-01-23 |
投资人 | 天同国基(北京)置业有限公司,其他非自然人投资者; | 张巍然,自然人股东; 赵永兰,自然人股东; | 2017-01-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵永山,董事长; 王海宝,董事; 赵兵,董事; 刘栩,董事; 周金凤,监事会主席; 娄菲,监事; 周芸香,监事; | 赵永山,总经理; 赵兵,监事; | 2017-01-23 |
住所 | 北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号1号楼303室 | 北京市大兴区庞各庄镇繁荣村东大兴中农信农副产品批发市场内国基宾馆东楼206室 | 2016-11-10 |
投资人 | 张巍然,自然人股东; 赵永兰,自然人股东; | 北京中嘉汇通投资有限公司,企业法人; | 2016-11-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-11-10 |
经营范围 | 技术开发、咨询、培训、转让;企业形象策划;房地产开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、咨询、培训、转让;企业形象策划;房地产开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2016-11-10 |
投资人 | 张巍然,自然人股东,
赵永兰,自然人股东 | 张巍然,自然人股东,
赵永兰,自然人股东 | 2016-11-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-10 |
住所 | 北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号1号楼303室 | 北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号1号楼303室 | 2016-11-10 |
投资人 | 张巍然 自然人股东 [新增]
赵永兰 自然人股东 [新增] | 北京中嘉汇通投资有限公司 企业法人 [退出] | 2016-11-10 |
经营范围 | 技术开发、咨询、培训、转让;企业形象策划;房地产开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、咨询、培训、转让;企业形象策划。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-11-10 |
投资人 | 北京中嘉汇通投资有限公司,企业法人 | 北京中嘉汇通投资有限公司,企业法人 | 2016-02-25 |
投资人 | 北京中嘉汇通投资有限公司 [新增]
企业法人 | 北京国基昌盛投资管理有限公司 [退出]
企业法人
北京山海缘投资管理有限公司 [退出]
企业法人 | 2016-02-25 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-02-25 |
投资人 | 北京中嘉汇通投资有限公司 企业法人 [新增] | 无 | 2014-02-28 |