变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 马梅 | 李忠强 | 2022-10-12 |
注册资本 | 300万( + 50% ) | 200万 | 2022-10-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-10-12 |
董事 经理 监事 | 马丽萍, [新增]
马梅* [新增] | 李忠强*, [退出]
李歆蕊 [退出] | 2022-10-12 |
投资人 | 李忠强,自然人股东,
马梅,自然人股东 [新增] | 李忠强,自然人股东 | 2022-10-12 |
董事 经理 监事 | 李忠强*,李歆蕊 | 郝淑兰*,石其帅,于萍 | 2022-04-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2022-04-12 |
法定代表人 | 李忠强 | 郝淑兰 | 2022-04-12 |
投资人 | 李忠强,自然人股东 [新增] | 北京浩东智渊物业管理发展有限公司, [退出]
企业法人 [退出] | 2022-04-12 |
董事 经理 监事 | 李忠强*, [新增]
李歆蕊 [新增] | 郝淑兰*, [退出]
石其帅, [退出]
于萍 [退出] | 2022-04-12 |
注册资本 | 200万( - 60% ) | 500万 | 2022-03-22 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-03-22 |
投资人 | 北京浩东智渊物业管理发展有限公司,
企业法人 [新增] | 北京浩东智渊物业管理发展有限公司,企业法人,
于萍,自然人股东 [退出] | 2022-03-22 |
董事 经理 监事 | 郝淑兰*,石其帅 | 刘珂华,于萍* | 2022-01-21 |
投资人 | 北京浩东智渊物业管理发展有限公司,企业法人, [新增]
于萍,自然人股东 | 锦州华宇冶金有限责任公司,企业法人, [退出]
于萍,自然人股东 | 2022-01-21 |
住所 | 北京市海淀区创业路8号4号楼6层6449号 | 北京市通州区马头村西4号1幢4层4019 | 2022-01-21 |
董事 经理 监事 | 郝淑兰*, [新增]
石其帅 [新增] | 刘珂华, [退出]
于萍* [退出] | 2022-01-21 |
法定代表人 | 郝淑兰 | 于萍 | 2022-01-21 |
经营范围 | 道路货物运输。技术推广服务;销售汽车零配件、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、五金交电(不含电动自行车);货物进岀囗;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 道路货物运输。技术推广服务;销售汽车零配件、建筑材料(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、五金交电;货物进岀囗。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-01-07 |
住所 | 北京市通州区马头村西4号1幢4层4019 | 北京市朝阳区地铁八通线指挥中心(四惠京通大厦)2层B2区210号 | 2020-01-07 |
董事 经理 监事 | 刘珂华,于萍* | 陈斌,于勇,徐文华* | 2019-05-29 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于萍* 执行董事 2 于萍* 经理 3 刘珂华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于勇 执行董事 2 徐文华* 经理 3 陈斌 监事 | 2019-05-29 |
董事 经理 监事 | 于萍* 执行董事 [新增]
于萍* 经理 [新增]
刘珂华 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于勇 执行董事 [退出]
徐文华* 经理 [退出]
陈斌 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-29 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-05-29 |
经营范围 | 道路货物运输。技术推广服务;销售汽车零配件、建筑材料(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、五金交电;货物进岀囗。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 道路货物运输。销售汽车零配件、塑料制品、建筑材料(不从事实体店铺经营);货物进岀囗。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-05-29 |
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2019-05-29 |
法定代表人 | 于萍 | 徐文华 | 2019-05-29 |
住所 | 北京市朝阳区地铁八通线指挥中心(四惠京通大厦)2层B2区210号 | 北京市朝阳区久文路6号院16号楼3层301 | 2019-05-29 |
企业名称 | 华宇瑞晨(北京)科贸有限公司 | 北京安配汽车零部件有限公司 | 2019-05-29 |
董事 经理 监事 | 于萍 执行董事; [新增]
于萍 经理; [新增]
刘珂华 监事 [新增] | 于勇 执行董事; [退出]
徐文华 经理; [退出]
陈斌 监事 [退出] | 2019-05-29 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2019-05-29 |
注册资本 | 500万( + 400% ) | 100万 | 2019-05-29 |
董事 经理 监事 | 刘珂华, [新增]
于萍* [新增] | 陈斌, [退出]
徐文华*, [退出]
于勇 [退出] | 2019-05-29 |
投资人 | 锦州华宇冶金有限责任公司 企业法人 [新增]
于萍 自然人股东 [新增] | 徐文华 自然人股东 [退出]
于勇 自然人股东 [退出] | 2019-05-29 |
营业期限 | - | 20 | 2018-08-23 |
经营范围 | 道路货物运输。销售汽车零配件、塑料制品、建筑材料(不从事实体店铺经营);货物进岀囗。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售汽车配件;货物进出口;代理进出口;技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-08-23 |
注册资本 | 100万元( + 100% ) | 50万元 | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | 于勇 执行董事; [新增]
徐文华 经理; [新增]
陈斌 监事 [新增] | 卞青祥 执行董事; [退出]
卞青祥 总经理; [退出]
卞兆才 监事 [退出] | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | 陈斌, [新增]
徐文华*, [新增]
于勇 [新增] | 卞青祥*, [退出]
卞兆才 [退出] | 2018-08-23 |
注册资本 | 100万( + 100% ) | 50万 | 2018-08-23 |
法定代表人 | 徐文华 | 卞青祥 | 2018-08-23 |
住所 | 北京市朝阳区久文路6号院16号楼3层301 | 北京市朝阳区东八间房北岗子环里3层3083号 | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | 于勇 执行董事 [新增]
徐文华* 经理 [新增]
陈斌 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 卞青祥* 执行董事 [退出]
卞青祥* 总经理 [退出]
卞兆才 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-23 |
投资人 | 徐文华 自然人股东 [新增]
于勇 自然人股东 [新增] | 卞青祥 自然人股东 [退出]
卞兆才 自然人股东 [退出] | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | 陈斌,徐文华*,于勇 | 卞青祥*,卞兆才 | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于勇 执行董事 2 徐文华* 经理 3 陈斌 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 卞青祥* 执行董事 2 卞青祥* 总经理 3 卞兆才 监事 | 2018-08-23 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2018-08-23 |
住所 | 北京市朝阳区东八间房北岗子环里3层3083号 | 北京市朝阳区王四营乡五方桥西南角五方天雅汽配城市场西7-52号 | 2018-02-09 |
经营范围 | 销售汽车配件;货物进出口;代理进出口;技术进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 | 销售汽车配件;货物进出口;代理进出口;技术进出口。 | 2015-01-19 |