变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;物业管理;会议服务(不含食宿);从事机动车公共停车场的经营管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询;物业管理;会议服务(不含食宿);从事机动车公共停车场的经营管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-09-03 |
住所 | 北京市大兴区安定镇安定北街北京安定京安园林绿化有限公司内二层260室 | 北京市大兴区采育镇大街8号226室 | 2020-09-03 |
董事 经理 监事 | 林雅芬 执行董事; [新增]
林雅芬 经理; [新增]
潘丽珍 监事 | 潘德滨 执行董事; [退出]
潘德滨 经理; [退出]
潘丽珍 监事 | 2016-11-30 |
董事 经理 监事 | 林雅芬*, [新增]
潘丽珍 | 潘德滨*, [退出]
潘丽珍 | 2016-11-30 |
董事 经理 监事 | 林雅芬* 执行董事 [新增]
林雅芬* 经理 [新增]
潘丽珍 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 潘德滨* 执行董事 [退出]
潘德滨* 经理 [退出]
潘丽珍 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-30 |
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询;物业管理;会议服务(不含食宿);从事机动车公共停车场的经营管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-11-30 |
法定代表人 | 林雅芬 | 潘德滨 | 2016-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 潘丽珍,监事; | 潘丽珍,监事; | 2016-11-30 |
法定代表人 | 潘德滨 | 潘振泉 | 2016-06-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 潘丽珍,监事; | 林建霞,监事; | 2016-06-27 |
董事 经理 监事 | 潘德滨 执行董事; [新增]
潘德滨 经理; [新增]
潘丽珍 监事 [新增] | 潘振泉 执行董事; [退出]
潘振泉 经理; [退出]
林建霞 监事 [退出] | 2016-06-27 |
董事 经理 监事 | 潘德滨*, [新增]
潘丽珍 [新增] | 林建霞, [退出]
潘振泉* [退出] | 2016-06-27 |
董事 经理 监事 | 变更后
林雅芬* 执行董事 [新增]
林雅芬* 经理 [新增]
潘丽珍 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
潘德滨* 执行董事 [退出]
潘德滨* 经理 [退出]
潘丽珍 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-27 |
董事 经理 监事 | 潘德滨* 执行董事 [新增]
潘德滨* 经理 [新增]
潘丽珍 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 潘振泉* 执行董事 [退出]
潘振泉* 经理 [退出]
林建霞 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-27 |
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询。其中实物出资为5000万元 | 2015-05-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 林建霞,监事; | 林建霞,监事; | 2011-05-06 |
董事 经理 监事 | 潘振泉 执行董事; [新增]
潘振泉 经理; [新增]
林建霞 监事 | 潘小武 执行董事; [退出]
潘小武 经理; [退出]
林建霞 监事 | 2011-05-06 |
董事 经理 监事 | 潘振泉* 执行董事 [新增]
潘振泉* 经理 [新增]
林建霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 潘小武* 执行董事 [退出]
潘小武* 经理 [退出]
林建霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-05-06 |
法定代表人 | 潘振泉 | 潘小武 | 2011-05-06 |
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询。其中实物出资为5000万元 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询;从事房地产经纪业务。其中实物出资为5000万元 | 2010-05-12 |
投资人 | 北京金冠达房地产开发有限公司,8000,法人股东; | 北京金冠达房地产开发有限公司,7000,法人股东; 潘小武,700,自然人股东; 林建霞,200,自然人股东; 吴梅英,100,自然人股东; | 2010-01-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 林建霞,监事; | 吴梅英,董事; 林建霞,董事; 陈孝庭,监事; | 2010-01-20 |
董事 经理 监事 | 潘小武 执行董事;
潘小武 经理;
林建霞 监事 | 潘小武 董事长;
吴梅英 董事; [退出]
林建霞 董事;
潘小武 总经理;
陈孝庭 监事 [退出] | 2010-01-20 |
投资人 | 北京金冠达房地产开发有限公司 8000( + 14.28571% ) 法人股东 | 北京金冠达房地产开发有限公司 7000 法人股东
潘小武 700 自然人股东 [退出]
林建霞 200 自然人股东 [退出]
吴梅英 100 自然人股东 [退出] | 2010-01-20 |
董事 经理 监事 | 潘小武* 执行董事
潘小武* 经理
林建霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 潘小武* 董事长
吴梅英 董事 [退出]
林建霞 董事
潘小武* 总经理
陈孝庭 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-01-20 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-01-20 |
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询;从事房地产经纪业务。其中实物出资为5000万元 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;家居装饰;投资管理;投资咨询。其中实物出资为5000万元 | 2009-08-28 |
注册资本 | 8000( + 700% ) | 1000 | 2009-07-13 |
实收资本 | 8000( + 700% ) | 1000 | 2009-07-13 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 北京金冠达房地产开发有限公司 7000 法人股东 [新增]
潘小武 700 自然人股东
林建霞 200 自然人股东
吴梅英 100 自然人股东 | 潘小武 700 自然人股东
林建霞 200 自然人股东
吴梅英 100 自然人股东 | 2009-07-13 |
实收资本 | 8000 万元( + 700% ) | 1000 万元 | 2009-07-13 |
注册资本 | 8000万元( + 700% ) | 1000万元 | 2009-07-13 |
注册资本 | 8000 万元 | 1000 万元 | 2009-07-13 |
实收资本(金) | 8000 万元 | 1000 万元 | 2009-07-13 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 北京金冠达房地产开发有限公司,7000,法人股东; 潘小武,700,自然人股东; 林建霞,200,自然人股东; 吴梅英,100,自然人股东; | 潘小武,700,自然人股东; 林建霞,200,自然人股东; 吴梅英,100,自然人股东; | 2009-07-13 |