变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市密云区密云镇靶场路(4幢08) | 北京市朝阳区北苑路170号7号楼18层1809 | 2022-10-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 林延红* 执行董事 2 林延红* 经理 3 李宗庆 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 林延红* 执行董事 2 林延红* 经理 3 苗萌 监事 | 2020-11-12 |
董事 经理 监事 | 李宗庆,林延红* | 林延红*,苗萌 | 2020-11-12 |
董事 经理 监事 | 林延红* 执行董事
林延红* 经理
李宗庆 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 林延红* 执行董事
林延红* 经理
苗萌 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-12 |
董事 经理 监事 | 林延红,
执行董事;林延红,
经理;李宗庆, [新增]
监事; | 林延红,
执行董事;林延红,
经理;苗萌, [退出]
监事; | 2020-11-12 |
董事 经理 监事 | 李宗庆, [新增]
林延红* | 林延红*,
苗萌 [退出] | 2020-11-12 |
投资人 | 无 | 林延红 自然人股东 2 李京利 自然人股东 [退出] | 2020-09-27 |
投资人 | 李京利,自然人股东,
林延红,自然人股东,
宗井彬,自然人股东 | 李京利,自然人股东,
林延红,自然人股东,
宗井彬,自然人股东 | 2020-09-27 |
投资人 | 李京利 自然人股东
林延红 自然人股东
宗井彬 自然人股东 [新增] | 林延红 自然人股东
李京利 自然人股东 | 2020-09-27 |
住所 | 北京市朝阳区北苑路170号7号楼18层1809 | 北京市朝阳区北苑路170号6号楼4层403 | 2020-07-07 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;软件开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-11-28 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术咨询、技术服务;销售计算机软硬件、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-11-11 |
住所 | 北京市朝阳区北苑路170号6号楼4层403 | 北京市海淀区温泉镇中央档案馆西侧平房(原北京护苗食品加工有限公司)90号 | 2017-08-30 |
投资人 | 林延红 自然人股东
李京利 自然人股东 [新增] | 林延红 自然人股东
苗萌 自然人股东 [退出] | 2016-08-31 |
投资人 | 林延红,自然人股东; 李京利,自然人股东; | 林延红,自然人股东; 苗萌,自然人股东; | 2016-08-31 |
注册资本 | 1000 万元 | 50 万元 | 2016-04-21 |
投资人 | 林延红,自然人股东; 苗萌,自然人股东; | 楼山雨,自然人股东; 林延红,自然人股东; | 2016-04-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 苗萌,监事; | 林延红,监事; | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 林延红*,苗萌 | 林延红,楼山雨* | 2016-04-21 |
住所 | 北京市海淀区温泉镇中央档案馆西侧平房(原北京护苗食品加工有限公司)90号 | 北京市海淀区温泉镇中央档案馆西侧平房(原北京护苗食品加工有限公司)90号 | 2016-04-21 |
投资人 | 林延红,自然人股东,
苗萌,自然人股东 | 林延红,自然人股东,
苗萌,自然人股东 | 2016-04-21 |
法定代表人 | 林延红 | 林延红 | 2016-04-21 |
注册资本 | 1000万 | 1000万 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 林延红* 执行董事 2 林延红* 经理 3 苗萌 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 楼山雨* 执行董事 2 楼山雨* 经理 3 林延红 监事 | 2016-04-21 |
注册资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 林延红 执行董事;
林延红 经理;
苗萌 监事 [新增] | 楼山雨 执行董事; [退出]
楼山雨 经理; [退出]
林延红 监事 | 2016-04-21 |
注册资本 | 1000万( + 1900% ) | 50万 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 林延红*,
苗萌 [新增] | 林延红,
楼山雨* [退出] | 2016-04-21 |
投资人 | 变更后
林延红 自然人股东
李京利 自然人股东 [新增] | 变更前
林延红 自然人股东
苗萌 自然人股东 [退出] | 2016-04-21 |
注册资本 | 1000万元( + 1900% ) | 50万元 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 林延红* 执行董事
林延红* 经理
苗萌 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 楼山雨* 执行董事 [退出]
楼山雨* 经理 [退出]
林延红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-21 |
投资人 | 林延红 自然人股东
苗萌 自然人股东 [新增] | 楼山雨 自然人股东 [退出]
林延红 自然人股东 | 2016-04-21 |
法定代表人 | 林延红 | 楼山雨 | 2016-04-21 |
住所 | 北京市海淀区温泉镇中央档案馆西侧平房(原北京护苗食品加工有限公司)90号 | 北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街258号103室 | 2016-04-21 |
住所 | 北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街258号103室 | 北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层506 | 2014-06-30 |
投资人 | 楼山雨,自然人股东
;林延红,自然人股东
; | 无; | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 楼山雨*,
执行董事;楼山雨*,
经理;林延红,
监事; | 楼山雨*,
执行董事;楼山雨*,
经理;林延红,
监事; | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 楼山雨* 执行董事
楼山雨* 经理
林延红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 楼山雨* 执行董事
楼山雨* 经理
林延红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 楼山雨 自然人股东 [新增]
林延红 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
住所 | 北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层506 | 北京市海淀区西北旺镇皇后店村228号A038号 | 2012-09-12 |
董事 经理 监事 | - | 楼山雨 执行董事;
楼山雨 经理;
林延红 监事 | 2010-09-09 |