变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 卢升*, [新增]
王杰,
赵柱 | 胡振芳*, [退出]
王杰,
赵柱 | 2020-10-12 |
董事 经理 监事 | 卢升* 执行董事 [新增]
赵柱 经理
王杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡振芳* 执行董事 [退出]
赵柱 经理
王杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-12 |
投资人 | 三亚世代传承企业管理咨询有限公司 企业法人 [新增] | 农实(北京)科技有限公司 企业法人 [退出] | 2020-10-12 |
法定代表人 | 卢升 | 胡振芳 | 2020-10-12 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-15 |
投资人 | 农实(北京)科技有限公司 企业法人 [新增] | 王凤兰 自然人股东 [退出]
王杰 自然人股东 [退出] | 2020-09-15 |
董事 经理 监事 | 胡振芳*, [新增]
王杰,
赵柱 | 王凤兰*, [退出]
王杰,
赵柱 | 2020-08-04 |
登记管辖变更 | 北京市东城区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2020-08-04 |
董事 经理 监事 | 胡振芳 执行董事; [新增]
赵柱 经理;
王杰 监事 | 王凤兰 执行董事; [退出]
赵柱 经理;
王杰 监事 | 2020-08-04 |
董事 经理 监事 | 胡振芳* 执行董事 [新增]
赵柱 经理
王杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王凤兰* 执行董事 [退出]
赵柱 经理
王杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-08-04 |
登记管辖变更 | 东城分局 | 朝阳分局 | 2020-08-04 |
法定代表人 | 胡振芳 | 王凤兰 | 2020-08-04 |
住所 | 北京市东城区广渠家园5楼5层503-04室 | 北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼9层1006内A6 | 2020-08-04 |
董事 经理 监事 | 王凤兰 执行董事; [新增]
赵柱 经理; [新增]
王杰 监事 [新增] | 张云奎 执行董事; [退出]
张云奎 经理; [退出]
康玉烽 监事 [退出] | 2018-07-23 |
股东改变姓名或名称 | 王凤兰,自然人股东, [新增]
王杰,自然人股东 [新增] | 汉人瀚能文化传媒(北京)有限公司 ,企业法人 [退出] | 2018-07-23 |
注册资本 | 5000( + 49900% ) | 10 | 2018-07-23 |
注册资本 | 5000万( + 49900% ) | 10万 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 王凤兰*, [新增]
王杰, [新增]
赵柱 [新增] | 康玉烽, [退出]
张云奎* [退出] | 2018-07-23 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 王凤兰 自然人股东 [新增]
2 王杰 自然人股东 [新增] | 1 汉人瀚能文化传媒(北京)有限公司 企业法人 [退出] | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 王凤兰* 执行董事 [新增]
赵柱 经理 [新增]
王杰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张云奎* 执行董事 [退出]
张云奎* 经理 [退出]
康玉烽 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-07-23 |
股东改变姓名或名称 | 王凤兰 [新增]
王杰 [新增] | 汉人瀚能文化传媒(北京)有限公司 [退出] | 2018-07-23 |
投资人 | 王凤兰 自然人股东 [新增]
王杰 自然人股东 [新增] | 汉人瀚能文化传媒(北京)有限公司 企业法人 [退出] | 2018-07-23 |
注册资本 | 5000万元( + 49900% ) | 10万元 | 2018-07-23 |
法定代表人 | 王凤兰 | 张云奎 | 2018-07-23 |
企业名称 | 北京中恒众通投资管理有限公司 | 北京盛天汇通投资管理有限公司 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 张云奎 执行董事; [新增]
张云奎 经理; [新增]
康玉烽 监事 [新增] | 李同香 执行董事; [退出]
李同香 经理; [退出]
李维玲 监事 [退出] | 2018-04-19 |
董事 经理 监事 | 康玉烽, [新增]
张云奎* [新增] | 李同香*, [退出]
李维玲 [退出] | 2018-04-19 |
投资人 | 汉人瀚能文化传媒(北京)有限公司 企业法人 [新增] | 李维玲 自然人股东 [退出]
李同香 自然人股东 [退出] | 2018-04-19 |
法定代表人 | 张云奎 | 李同香 | 2018-04-19 |
住所 | 北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼9层1006内A6 | 北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层A1880 | 2018-04-19 |
董事 经理 监事 | 张云奎* 执行董事 [新增]
张云奎* 经理 [新增]
康玉烽 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李同香* 执行董事 [退出]
李同香* 经理 [退出]
李维玲 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-19 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-04-19 |