北京鼎信投资有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区西四环北路125号1幢6043单元,我公司主要提供投资及资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区西四环北路125号1幢6043单元
- 固定电话:
- (010)66318858 未核实,仅供参考
- 经理:
- 杨延华
- 电子邮件:
- 148069420@QQ.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京鼎信投资有限公司 |
简称: | 鼎信投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资及资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 110000002701220 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-19 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2001年05月18日 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 海淀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 30102566 |
北京鼎信投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨韬 | 55% | 人民币1650.0万元 |
杨逸菲 | 21% | 人民币630.0万元 |
杨昊 | 19% | 人民币570.0万元 |
杨淑清 | 5% | 人民币150.0万元 |
北京鼎信投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市海淀区清河龙岗路12号清缘里中区12号楼地下1层021 | 北京市海淀区志强北园30号楼4层423号 | 2020-06-28 |
住所 | 北京市海淀区志强北园30号楼4层423号 | 北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼8层819-2 | 2019-12-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨淑清, 杨素洁, 杨韬, 杨昊 [新增] | 杨淑清, 杨淑珍, [退出] 杨素洁, 杨韬 | 2019-09-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨韬 董事长; 杨昊 董事; [新增] 杨淑清 董事; 杨韬 经理; 杨素洁 监事 | 杨韬 董事长; 杨淑珍 董事; [退出] 杨淑清 董事; 杨韬 经理; 杨素洁 监事 | 2019-09-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨韬 董事长 杨昊 董事 [新增] 杨淑清 董事 杨韬 经理 杨素洁 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 杨韬 董事长 杨淑珍 董事 [退出] 杨淑清 董事 杨韬 经理 杨素洁 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2019-09-23 |
投资人 | 杨韬 自然人股东 杨逸菲 自然人股东 [新增] 杨昊 自然人股东 [新增] 杨淑清 自然人股东 | 杨延华 自然人股东 [退出] 杨韬 自然人股东 杨淑清 自然人股东 | 2019-09-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨韬 董事长; 杨淑珍 董事; [新增] 杨淑清 董事; 杨韬 经理; 杨素洁 监事 | 杨延华 董事长; [退出] 杨淑清 董事; 杨韬 董事; 杨延华 总经理; [退出] 杨素洁 监事 | 2018-07-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨淑清, 杨淑珍, [新增] 杨素洁, 杨韬 | 杨淑清, 杨素洁, 杨延华, [退出] 杨韬 | 2018-07-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨韬 董事长 杨淑清 董事 杨淑珍 董事 [新增] 杨韬 经理 杨素洁 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 杨延华 董事长 [退出] 杨韬 董事 杨淑清 董事 杨延华 总经理 [退出] 杨素洁 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2018-07-17 |
法定代表人 | 杨韬 | 杨延华 | 2018-07-17 |
住所 | 北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼8层819-2 | 北京市海淀区西四环北路125号1幢6043单元 | 2018-07-17 |
经营范围 | 投资及资产管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资及资产管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。 | 2016-04-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨延华 董事长 杨韬 董事 杨淑清 董事 杨延华 总经理 杨素洁 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 杨延华 董事长 杨韬 董事 杨淑清 董事 杨延华 总经理 杨素洁 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 杨延华 自然人股东 [新增] 杨韬 自然人股东 [新增] 杨淑清 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事(理事)、经理、监事 | - | 杨延华 董事长; 杨淑清 董事; 杨韬 董事; 杨延华 总经理; 杨素洁 监事 | 2010-11-05 |
北京鼎信投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨延华 | 董事长 |
杨淑清 | 董事 |
杨韬 | 董事 |
杨延华 | 总经理 |
杨素洁 | 监事 |
北京鼎信投资有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
土木源泉(北京)建筑工程有限公司 | 杨文铭 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-620 | 40.0% |
中集建设集团有限公司 | 李延峰 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号B10A | 11.2001% |
中集建设集团有限公司 | 李延峰 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号B10A | 26.4375% |
河北谷信房地产开发有限公司 | 牛牧永 | 沧州渤海新区海逸庄园2号楼1单元601室 | |
吉林省茂源农业发展有限公司 | 杨淑清 | 吉林省磐石市朝阳山镇三棚红石村罗卜地屯7-6-03号 | 50.0% |
通辽市沃土茂源生态建设投资有限公司 | 邱凤勤 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇房产99号区(奈曼大街东段达林园院内二楼) | 70.0% |
北京鼎信投资有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京鼎信投资有限公司山东分公司 | 济南市市中区阳光舜城中11区8号楼4-601室 | 2006-04-10 00:00:00.000 |
本页是 [北京鼎信投资有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。