北京中源天辰科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区西苑一亩元21号院9号楼113室,我公司主要提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;...租赁机械设备;市场调查、会议服务;产品设计;包装装潢设计;灯光音响;销售自行开发后的产品、建筑材料、机械设备、电子产品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中源天辰科技有限公司 |
简称: | 中源天辰 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;...租赁机械设备(不含汽车租赁);市场调查、会议服务;产品设计;包装装潢设计;灯光音响;销售自行开发后的产品、建筑材料、机械设备、电子产品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
营业执照号码: | 110108009433243 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
核准日期: | 2015-11-23 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2006年03月24日 |
注册资本: | 1300 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 » 海淀区软件开发公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 30151422 |
北京中源天辰科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李翠 | 100% | 人民币1300万元 |
北京中源天辰科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 李翠* 执行董事 [新增] 李翠* 经理 [新增] 赵孟 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 徐三妮* 执行董事 [退出] 徐三妮* 经理 [退出] 赵孟 监事 | 2015-11-23 |
董事 经理 监事 | 李翠* 执行董事 [新增] 李翠* 经理 [新增] 赵孟 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐三妮* 执行董事 [退出] 徐三妮* 经理 [退出] 赵孟 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-11-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-11-23 |
投资人 | 李翠 自然人股东 [新增] | 赵齐 自然人股东 [退出] 徐三妮 自然人股东 [退出] | 2015-11-23 |
法定代表人 | 李翠 | 徐三妮 | 2015-11-23 |
法定代表人 | 2015-11-23 | ||
投资人 | 李翠,自然人股东; | 赵齐,自然人股东; 徐三妮,自然人股东; | 2015-11-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵孟,监事; | 赵孟,监事; | 2015-11-23 |
注册资本 | 1300 万元 | 100 万元 | 2015-08-24 |
注册资本 | 1300万元( + 1200% ) | 100万元 | 2015-08-24 |
住所 | 北京市海淀区西苑一亩元21号院9号楼113室 | 北京市海淀区上地信息路19号1号楼328室 | 2015-04-13 |
投资人 | 赵齐 自然人股东 徐三妮 自然人股东 [新增] | 赵齐 自然人股东 赵孟 自然人股东 [退出] | 2015-01-12 |
投资人 | 赵齐,自然人股东; 徐三妮,自然人股东; | 赵齐,自然人股东; 赵孟,自然人股东; | 2015-01-12 |
法定代表人 | 徐三妮 | 赵齐 | 2014-11-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵孟,监事; | 赵孟,监事; | 2014-11-06 |
董事 经理 监事 | 徐三妮* 执行董事 [新增] 徐三妮* 经理 [新增] 赵孟 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 赵齐* 执行董事 [退出] 赵齐* 经理 [退出] 赵孟 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-11-06 |
注册资本 | 100万元( + 100% ) | 50万元 | 2014-03-14 |
注册资本 | 100 万元 | 50 万元 | 2014-03-14 |
投资人 | 赵齐,45,自然人股东; 赵孟,5,自然人股东; | 王永松,35,自然人股东; 王敏,15,自然人股东; | 2014-02-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵孟,监事; | 王敏,监事; | 2014-02-26 |
董事 经理 监事 | 赵齐* 执行董事 [新增] 赵齐* 经理 [新增] 赵孟 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王永松* 执行董事 [退出] 王永松* 总经理 [退出] 王敏 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-26 |
投资人 | 赵齐 45 自然人股东 [新增] 赵孟 5 自然人股东 [新增] | 王永松 35 自然人股东 [退出] 王敏 15 自然人股东 [退出] | 2014-02-26 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;工程和技术研究与试验发展;租赁机械设备(不含汽车租赁);市场调查、会议服务;产品设计;包装装潢设计;灯光音响;销售自行开发后的产品、建筑材料、机械设备、电子产品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术推广。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2014-02-26 |
法定代表人 | 赵齐 | 王永松 | 2014-02-26 |
北京中源天辰科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李翠 | 执行董事 |
李翠 | 经理 |
赵孟 | 监事 |
本页是 [北京中源天辰科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。