变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 工程勘察设计。销售建材、五金交电、日用品、化工产品(不含危险化学品)、矿产品(不含煤炭及石油制品)、工艺品;技术推广服务。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 工程勘察设计。销售建材、五金交电、日用品、化工产品(不含危险化学品)、矿产品(不含煤炭及石油制品);技术推广服务。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-09-01 |
注册资本 | 988万元( + 888% ) | 100万元 | 2015-07-16 |
住所 | 北京市朝阳区汤立路201号院2号楼7层1单元808工 | 北京市朝阳区工人体育场北路8号院3号楼22层05-2603 | 2015-07-16 |
注册资本 | 988 万元 | 100 万元 | 2015-07-16 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 蔡长卫,100,自然人股东; | 郑斌,100,自然人股东; | 2012-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 张霞,监事; | 彭荣华,监事; | 2012-08-16 |
董事 经理 监事 | 蔡长卫* 执行董事 [新增]
蔡长卫* 经理 [新增]
张霞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郑斌* 执行董事 [退出]
郑斌* 经理 [退出]
彭荣华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-08-16 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 蔡长卫 100 自然人股东 [新增] | 郑斌 100 自然人股东 [退出] | 2012-08-16 |
经营范围 | 工程勘察设计。销售建材、五金交电、日用品、化工产品(不含危险化学品)、矿产品(不含煤炭及石油制品);技术推广服务。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可 | 销售建材、五金交电、日用品。 | 2012-08-16 |
法定代表人 | 蔡长卫 | 郑斌 | 2012-08-16 |
住所 | 北京市朝阳区工人体育场北路8号院3号楼22层05-2603 | 北京市朝阳区汤立路218号明天中心8层901室 | 2012-08-16 |
法定代表人 | 郑斌 | 石维加 | 2011-12-19 |
企业名称 | 北京恒祥弘盛石材贸易有限公司 | 北京佳曼斯国际经贸有限公司 | 2011-12-19 |
董事 经理 监事 | 郑斌* 执行董事 [新增]
郑斌* 经理 [新增]
彭荣华 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 石维加* 董事长 [退出]
石烨铭 董事 [退出]
张勇 董事 [退出]
石维加* 经理 [退出]
王保军 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-12-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-12-19 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 郑斌 100 自然人股东 [新增] | 石烨铭 50 自然人股东 [退出]
石维加 50 自然人股东 [退出] | 2011-12-19 |
经营范围 | 销售建材、五金交电、日用品。 | 销售通讯设备、电子产品、针纺织品、钟表、工艺美术品;技术推广服务;计算机技术培训;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);代理进出口;劳务派遣。 | 2011-12-19 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 郑斌,100,自然人股东; | 石烨铭,50,自然人股东; 石维加,50,自然人股东; | 2011-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 彭荣华,监事; | 石烨铭,董事; 张勇,董事; 王保军,监事; | 2011-12-19 |
经营范围 | 销售通讯设备、电子产品、针纺织品、钟表、工艺美术品;技术推广服务;计算机技术培训;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);代理进出口;劳务派遣。 | 技术推广服务;计算机技术培训;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);代理进出口;劳务派遣;销售电子产品、纺织品。 | 2011-02-01 |
企业名称 | 北京佳曼斯国际经贸有限公司 | 北京英斯瑞特教育科技有限公司 | 2011-02-01 |
董事 经理 监事 | 石维加* 董事长 [新增]
石烨铭 董事
张勇 董事 [新增]
石维加* 经理 [新增]
王保军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 石烨铭* 执行董事
石烨铭* 总经理
王保军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-08-18 |
法定代表人 | 石维加 | 石烨铭 | 2010-08-18 |
投资人 | 石烨铭,50,自然人股东; 石维加,50,自然人股东; | 石烨铭,50,自然人股东; 王保军,50,自然人股东; | 2010-08-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 石烨铭,董事; 张勇,董事; 王保军,监事; | 王保军,监事; | 2010-08-18 |
投资人 | 石烨铭 50 自然人股东
石维加 50 自然人股东 [新增] | 石烨铭 50 自然人股东
王保军 50 自然人股东 [退出] | 2010-08-18 |