变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 李正兰*, [新增]
李正芝 | 李正芝,
吴楠* [退出] | 2021-06-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-08 |
投资人 | 李俊峰,自然人股东, [新增]
李正兰,自然人股东, [新增]
李正芝,自然人股东 [新增] | 吴楠,自然人股东 [退出] | 2021-06-08 |
董事 经理 监事 | 吴楠 执行董事; [新增]
吴楠 经理; [新增]
李正芝 监事 | 李正兰 执行董事; [退出]
李正兰 经理; [退出]
李正芝 监事 | 2019-11-29 |
董事 经理 监事 | 李正芝,
吴楠* [新增] | 李正兰*, [退出]
李正芝 | 2019-11-29 |
董事 经理 监事 | 吴楠* 执行董事 [新增]
吴楠* 经理 [新增]
李正芝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李正兰* 执行董事 [退出]
李正兰* 经理 [退出]
李正芝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-11-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-11-29 |
法定代表人 | 吴楠 | 李正兰 | 2019-11-29 |
投资人 | 吴楠 自然人股东 [新增] | 李正兰 自然人股东 [退出]
李俊峰 自然人股东 [退出]
李正芝 自然人股东 [退出] | 2019-11-29 |
住所 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层520室 | 北京市朝阳区向军南里二巷5号7号楼7403室 | 2018-01-30 |
住所 | 北京市朝阳区向军南里二巷5号7号楼7403室 | 北京市昌平区东小口镇天通苑西苑二区19号楼4层9-101-01 | 2016-09-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 李正芝,监事; | 易东,监事; | 2016-01-07 |
董事 经理 监事 | 李正兰 执行董事;
李正兰 经理;
李正芝 监事 [新增] | 李正兰 执行董事;
李正兰 经理;
易东 监事 [退出] | 2016-01-07 |
董事 经理 监事 | 李正兰*,
李正芝 [新增] | 李正兰*,
易东 [退出] | 2016-01-07 |
董事 经理 监事 | 李正兰* 执行董事
李正兰* 经理
李正芝 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李正兰* 执行董事
李正兰* 经理
易东 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-07 |
投资人 | 李正兰 自然人股东
李俊峰 自然人股东
李正芝 自然人股东 | 李正芝 自然人股东
易东 自然人股东 [退出]
李正兰 自然人股东
李俊峰 自然人股东
赵丽 自然人股东 [退出] | 2015-12-02 |
投资人 | 李正兰,自然人股东; 李俊峰,自然人股东; 李正芝,自然人股东; | 李正芝,自然人股东; 易东,自然人股东; 李正兰,自然人股东; 李俊峰,自然人股东; 赵丽,自然人股东; | 2015-12-02 |
注册资本 | 7350 万元 | 1020 万元 | 2015-12-01 |
注册资本 | 7350( + 620.58824% ) | 1020 | 2015-12-01 |
注册资本 | 7350万( + 620.58824% ) | 1020万 | 2015-12-01 |
注册资本 | 7350万元( + 620.58824% ) | 1020万元 | 2015-12-01 |
住所 | 北京市昌平区东小口镇天通苑西苑二区19号楼4层9-101-01 | 北京市昌平区东小口镇立汤路188号院北方明珠大厦1号楼6层612 | 2014-11-20 |
住所 | 北京市昌平区东小口镇天通苑西苑二区19号楼-1至4层9-101-01 | 北京市昌平区东小口镇立汤路188号院北方明珠大厦1号楼6层612 | 2014-11-20 |
注册资本 | 1020 万元 | 1000 万元 | 2014-06-27 |
投资人 | 李正芝,自然人股东; 易东,自然人股东; 李正兰,自然人股东; 李俊峰,自然人股东; 赵丽,自然人股东; | 李正芝,自然人股东; 易东,自然人股东; 李正兰,自然人股东; | 2014-06-27 |
注册资本 | 1020( + 2% ) | 1000 | 2014-06-27 |
注册资本 | 1020万( + 2% ) | 1000万 | 2014-06-27 |
投资人 | 李正芝 自然人股东
易东 自然人股东
李正兰 自然人股东
李俊峰 自然人股东 [新增]
赵丽 自然人股东 [新增] | 李正芝 自然人股东
易东 自然人股东
李正兰 自然人股东 | 2014-06-27 |
注册资本 | 1020万元( + 2% ) | 1000万元 | 2014-06-27 |
登记管辖变更 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 2014-06-17 |
登记管辖变更 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 2014-06-17 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;组织文化艺术交流;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、文具用品、体育用品、五金交电、日用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、工艺美术品;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(领取本执照后,应到商务委备案。) | 技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;组织文化艺术交流;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、文具用品、体育用品、五金交电、日用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)。 | 2014-06-17 |
住所 | 北京市昌平区东小口镇立汤路188号院北方明珠大厦1号楼6层612 | 北京市丰台区大瓦窑305号223室 | 2014-06-17 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;组织文化艺术交流;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、文具用品、体育用品、五金交电、日用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、工艺美术品;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 (领取本执照后,应到商务委备案。) | 技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;组织文化艺术交流;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、文具用品、体育用品、五金交电、日用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)。 | 2014-06-17 |
注册资本 | 1000 万元 | 50 万元 | 2013-05-27 |
实收资本(金) | 1000 万元 | 50 万元 | 2013-05-27 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 李正芝,950,自然人股东; 易东,42.5,自然人股东; 李正兰,7.5,自然人股东; | 易东,42.5,自然人股东; 李正兰,7.5,自然人股东; | 2013-05-27 |
注册资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-05-27 |
实收资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-05-27 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 李正芝 950 自然人股东 [新增]
易东 42.5 自然人股东
李正兰 7.5 自然人股东 | 易东 42.5 自然人股东
李正兰 7.5 自然人股东 | 2013-05-27 |
注册资本 | 1000万元( + 1900% ) | 50万元 | 2013-05-27 |
实收资本 | 1000 万元( + 1900% ) | 50 万元 | 2013-05-27 |
董事 经理 监事 | 李正兰 执行董事; [新增]
李正兰 经理; [新增]
易东 监事 [新增] | 1 万坤敏 执行董事; [退出]
2 万坤敏 经理; [退出]
谢成奇 监事 [退出] | 2013-01-23 |
实缴的出资额 投资人 | 易东 42.5 自然人股东 [新增]
李正兰 7.5 自然人股东 [新增] | 万坤敏 49 自然人股东 [退出]
谢成奇 1 自然人股东 [退出] | 2013-01-23 |
董事 经理 监事 | 李正兰* 执行董事 [新增]
李正兰* 经理 [新增]
易东 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 万坤敏* 执行董事 [退出]
万坤敏* 经理 [退出]
谢成奇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-01-23 |
法定代表人 | 李正兰 | 万坤敏 | 2013-01-23 |
实缴的出资额,投资人 | 易东,42.5,自然人股东; 李正兰,7.5,自然人股东; | 万坤敏,49,自然人股东; 谢成奇,1,自然人股东; | 2013-01-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 易东,监事; | 谢成奇,监事; | 2013-01-23 |
实收资本(金) | 50 万元 | 20 万元 | 2012-11-20 |
实缴的出资额 | 万坤敏,49,自然人股东; 谢成奇,1,自然人股东; | 万坤敏,49,自然人股东; 谢成奇,1,自然人股东; | 2012-11-20 |
实收资本 | 50( + 150% ) | 20 | 2012-11-20 |
实缴的出资额 | 万坤敏 49 自然人股东
谢成奇 1 自然人股东 | 万坤敏 49 自然人股东
谢成奇 1 自然人股东 | 2012-11-20 |
实收资本 | 50 万元( + 150% ) | 20 万元 | 2012-11-20 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 万坤敏,49,自然人股东; 谢成奇,1,自然人股东; | 龚静,49,自然人股东; 赵子军,1,自然人股东; | 2012-06-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 谢成奇,监事; | 赵子军,监事; | 2012-06-08 |
董事 经理 监事 | 1 万坤敏 执行董事; [新增]
2 万坤敏 经理; [新增]
谢成奇 监事 [新增] | 龚静 执行董事; [退出]
龚静 经理; [退出]
赵子军 监事 [退出] | 2012-06-08 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 万坤敏 49 自然人股东 [新增]
谢成奇 1 自然人股东 [新增] | 龚静 49 自然人股东 [退出]
赵子军 1 自然人股东 [退出] | 2012-06-08 |
董事 经理 监事 | 万坤敏* 执行董事 [新增]
万坤敏* 经理 [新增]
谢成奇 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 龚静* 执行董事 [退出]
龚静* 经理 [退出]
赵子军 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-06-08 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;组织文化艺术交流;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、文具用品、体育用品、五金交电、日用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)。下期出资时间为2013年06月16日 | 技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、文具用品、体育用品、五金交电、日用品。下期出资时间为2013年06月16日 | 2012-06-08 |
法定代表人 | 万坤敏 | 龚静 | 2012-06-08 |