变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
营业期限 | - | - | 2021-05-12 |
董事 经理 监事 | 牛泽民 执行董事; [新增]
徐秋林 经理;
牛欢 监事 [新增] | 周平 执行董事; [退出]
徐秋林 经理;
沈忠余 监事 [退出] | 2017-12-19 |
董事 经理 监事 | 牛欢, [新增]
牛泽民*, [新增]
徐秋林 | 沈忠余, [退出]
徐秋林,
周平* [退出] | 2017-12-19 |
董事 经理 监事 | 牛泽民* 执行董事 [新增]
徐秋林 经理
牛欢 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 周平* 执行董事 [退出]
徐秋林 经理
沈忠余 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-12-19 |
投资人 | 牛泽民 自然人股东 [新增]
牛欢 自然人股东 [新增] | 周平 自然人股东 [退出] | 2017-12-19 |
法定代表人 | 牛泽民 | 周平 | 2017-12-19 |
董事 经理 监事 | 周平 执行董事; [新增]
徐秋林 经理; [新增]
沈忠余 监事 [新增] | 易海军 执行董事; [退出]
易海军 经理; [退出]
3 万伟华 监事 [退出] | 2016-04-20 |
董事 经理 监事 | 沈忠余, [新增]
徐秋林, [新增]
周平* [新增] | 万伟华, [退出]
易海军* [退出] | 2016-04-20 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
周平* 执行董事 [新增]
徐秋林 经理 [新增]
沈忠余 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
易海军* 执行董事 [退出]
易海军* 经理 [退出]
万伟华 监事 [退出] | 2016-04-20 |
董事 经理 监事 | 周平* 执行董事 [新增]
徐秋林 经理 [新增]
沈忠余 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 易海军* 执行董事 [退出]
易海军* 经理 [退出]
万伟华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-20 |
投资人 | 周平 自然人股东 [新增] | 易海军 自然人股东 [退出]
万伟华 自然人股东 [退出] | 2016-04-20 |
法定代表人 | 周平 | 易海军 | 2016-04-20 |
投资人 | 周平,自然人股东; | 易海军,自然人股东; 万伟华,自然人股东; | 2016-04-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 徐秋林,经理; 沈忠余,监事; | 万伟华,监事; | 2016-04-20 |
董事 经理 监事 | 才汗德勒格尔* 执行董事
才汗德勒格尔* 经理
张杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 才汗德勒格尔* 执行董事
才汗德勒格尔* 经理
张杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
实缴的出资额 投资人 | 单韵桥 自然人股东 [新增]
才汗德勒格尔 自然人股东 [新增]
张杰 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
经营范围 | 专业承包。销售五金、建筑材料、家具、家用电器、电子产品、针纺织品、工艺品;装饰设计;承办展览展示;技术推广服务;劳务服务;出租商业设施;出租写字间。(领取本执照后,应由住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡(市)建设委审批。) | 销售五金、建筑材料、家具、家用电器、电子产品、针纺织品、工艺品;装饰设计;承办展览展示;技术推广服务;劳务服务;出租商业设施;出租写字间。 | 2012-09-21 |
企业名称 | 浩博特装饰工程(北京)有限公司 | 浩博特装饰用品(北京)有限公司 | 2012-09-21 |
经营范围 | 专业承包。销售五金、建筑材料、家具、家用电器、电子产品、针纺织品、工艺品;装饰设计;承办展览展示;技术推广服务;劳务服务;出租商业设施;出租写字间。 (领取本执照后,应由住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡(市)建设委审批。) | 销售五金、建筑材料、家具、家用电器、电子产品、针纺织品、工艺品;装饰设计;承办展览展示;技术推广服务;劳务服务;出租商业设施;出租写字间。 | 2012-09-21 |
投资人 | 易海军,65,自然人股东; 万伟华,35,自然人股东; | 单韵桥,65,自然人股东; 戴骅,35,自然人股东; | 2012-09-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 万伟华,监事; | 戴骅,监事; | 2012-09-04 |
董事 经理 监事 | 易海军 执行董事; [新增]
易海军 经理; [新增]
3 万伟华 监事 [新增] | 单韵桥 执行董事; [退出]
单韵桥 经理; [退出]
戴骅 监事 [退出] | 2012-09-04 |
董事 经理 监事 | 易海军* 执行董事 [新增]
易海军* 经理 [新增]
万伟华 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 单韵桥* 执行董事 [退出]
单韵桥* 经理 [退出]
戴骅 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-09-04 |
投资人 | 易海军 65 自然人股东 [新增]
万伟华 35 自然人股东 [新增] | 单韵桥 65 自然人股东 [退出]
戴骅 35 自然人股东 [退出] | 2012-09-04 |
法定代表人 | 易海军 | 单韵桥 | 2012-09-04 |
董事 经理 监事 | 单韵桥 执行董事; [新增]
单韵桥 经理; [新增]
戴骅 监事 [新增] | 才汗德勒格尔 执行董事; [退出]
才汗德勒格尔 经理; [退出]
张杰 监事 [退出] | 2010-11-03 |
企业名称 | 浩博特装饰用品(北京)有限公司 | 椒庭餐饮管理(北京)有限公司 | 2010-11-03 |
董事 经理 监事 | 单韵桥* 执行董事 [新增]
单韵桥* 经理 [新增]
戴骅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 才汗德勒格尔* 执行董事 [退出]
才汗德勒格尔* 经理 [退出]
张杰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-11-03 |
投资人 | 单韵桥 65( - 7.14286% ) 自然人股东
戴骅 35 自然人股东 [新增] | 单韵桥 70 自然人股东
才汗德勒格尔 20 自然人股东 [退出]
张杰 10 自然人股东 [退出] | 2010-11-03 |
营业期限 | 20 | 10 | 2010-11-03 |
投资人 | 单韵桥,65,自然人股东; 戴骅,35,自然人股东; | 单韵桥,70,自然人股东; 才汗德勒格尔,20,自然人股东; 张杰,10,自然人股东; | 2010-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 戴骅,监事; | 张杰,监事; | 2010-11-03 |
经营范围 | 销售五金、建筑材料、家具、家用电器、电子产品、针纺织品、工艺品;装饰设计;承办展览展示;技术推广服务;劳务服务;出租商业设施;出租写字间。 | 餐饮管理;会议服务;出租商业设施;出租写字间;信息咨询(不含中介服务);劳务服务;计算机技术培训;技术推广服务;销售日用品、工艺美术品、字画。 | 2010-11-03 |
法定代表人 | 单韵桥 | 才汗德勒格尔 | 2010-11-03 |
董事 经理 监事 | - | 才汗德勒格尔 执行董事;
才汗德勒格尔 经理;
张杰 监事 | 2009-07-21 |