变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 蔡明启,
吴长贵* [新增] | 蔡明启,
芦风生* [退出] | 2019-04-18 |
董事 经理 监事 | 吴长贵 执行董事; [新增]
吴长贵 经理; [新增]
蔡明启 监事 | 芦风生 执行董事; [退出]
芦风生 经理; [退出]
蔡明启 监事 | 2019-04-18 |
董事 经理 监事 | 吴长贵* 执行董事 [新增]
吴长贵* 经理 [新增]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 芦风生* 执行董事 [退出]
芦风生* 经理 [退出]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-18 |
法定代表人 | 吴长贵 | 芦风生 | 2019-04-18 |
董事 经理 监事 | 蔡明启,
芦风生* [新增] | 蔡明启,
吴长丰* [退出] | 2017-11-17 |
董事 经理 监事 | 芦风生 执行董事; [新增]
芦风生 经理; [新增]
蔡明启 监事 | 吴长丰 执行董事; [退出]
吴长丰 经理; [退出]
蔡明启 监事 | 2017-11-17 |
董事 经理 监事 | 芦风生* 执行董事 [新增]
芦风生* 经理 [新增]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴长丰* 执行董事 [退出]
吴长丰* 经理 [退出]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-17 |
法定代表人 | 芦风生 | 吴长丰 | 2017-11-17 |
住所 | 北京市丰台区葆台北路6号二区2号楼103室 | 北京市丰台区葆台北路6号二区2号楼103室 | 2016-11-15 |
法定代表人 | 吴长丰 | 吴长丰 | 2016-11-15 |
经营范围 | 投资管理;房地产开发;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;销售日用品、建筑材料、装饰材料、机械设备、通讯设备、木制品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;房地产开发;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;销售日用品、建筑材料、装饰材料、机械设备、通讯设备、木制品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-11-15 |
董事 经理 监事 | 吴长丰 执行董事; [新增]
吴长丰 经理; [新增]
蔡明启 监事 | 吴林云 执行董事; [退出]
吴长贵 经理; [退出]
蔡明启 监事 | 2015-08-03 |
董事 经理 监事 | 蔡明启,
吴长丰* [新增] | 蔡明启,
吴长贵, [退出]
吴林云* [退出] | 2015-08-03 |
董事 经理 监事 | 吴长丰* 执行董事 [新增]
吴长丰* 经理 [新增]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴林云* 执行董事 [退出]
吴长贵 经理 [退出]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-03 |
法定代表人 | 吴长丰 | 吴林云 | 2015-08-03 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2015-08-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴长贵,经理; 蔡明启,监事; | 蔡明启,监事; | 2014-12-01 |
董事 经理 监事 | 蔡明启,
吴长贵,
吴林云* [新增] | 蔡明启,
吴长贵* | 2014-12-01 |
董事 经理 监事 | 吴林云 执行董事; [新增]
吴长贵 经理;
蔡明启 监事 | 吴长贵 执行董事;
吴长贵 经理;
蔡明启 监事 | 2014-12-01 |
住所 | 北京市丰台区葆台北路6号二区2号楼103室 | 北京市丰台区葆台北路6号二区2号楼103室 | 2014-12-01 |
董事 经理 监事 | 变更后
吴长丰* 执行董事 [新增]
吴长丰* 经理 [新增]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
吴林云* 执行董事 [退出]
吴长贵 经理 [退出]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-01 |
董事 经理 监事 | 吴林云* 执行董事 [新增]
吴长贵 经理
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴长贵* 执行董事
吴长贵* 经理
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-01 |
法定代表人 | 吴林云 | 吴长贵 | 2014-12-01 |
董事 经理 监事 | 吴长贵 执行董事; [新增]
吴长贵 经理; [新增]
蔡明启 监事 | 蔡明启 执行董事;
蔡明启 经理;
吴之汉 监事 [退出] | 2014-05-12 |
董事 经理 监事 | 蔡明启,
吴长贵* [新增] | 蔡明启*,
吴之汉 [退出] | 2014-05-12 |
投资人 | 吴之汉 自然人股东 | 吴之汉 自然人股东 | 2014-05-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡明启,监事; | 吴之汉,监事; | 2014-05-12 |
董事 经理 监事 | 吴长贵* 执行董事 [新增]
吴长贵* 经理 [新增]
蔡明启 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔡明启* 执行董事
蔡明启* 经理
吴之汉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-05-12 |
法定代表人 | 吴长贵 | 蔡明启 | 2014-05-12 |
董事 经理 监事 | 蔡明启 执行董事; [新增]
蔡明启 经理; [新增]
吴之汉 监事 [新增] | 王红文 执行董事; [退出]
王红文 总经理; [退出]
王明 监事 [退出] | 2012-09-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2012-09-10 |
投资人 | 吴之汉 2000 自然人股东 [新增] | 蒙自雄风房地产开发有限公司 2000 企业法人 [退出] | 2012-09-10 |
董事 经理 监事 | 蔡明启* 执行董事 [新增]
蔡明启* 经理 [新增]
吴之汉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王红文* 执行董事 [退出]
王红文* 总经理 [退出]
王明 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-09-10 |
法定代表人 | 蔡明启 | 王红文 | 2012-09-10 |
投资人 | 吴之汉,2000,自然人股东; | 蒙自雄风房地产开发有限公司,2000,企业法人; | 2012-09-10 |
企业类型 | | | 2012-09-10 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2012-09-10 |
住所 | 北京市丰台区葆台北路6号二区2号楼103室 | 北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦2-501室 | 2012-08-13 |
住所 | 北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦2-501室 | 北京市丰台区航丰路1号院2号楼10层1008 | 2010-12-13 |
住所 | 北京市丰台区航丰路1号院2号楼10层1008 | 北京市宣武区南横西街115号柯山宾馆二层206室 | 2010-07-08 |