北京瀚华典藏文化发展有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区公共服务平台263号,我公司主要提供组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、婴儿用品、五金交电、工艺品、体育用品;销售建筑材料;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区公共服务平台263号
- 经理:
- 朱兴龙
- 经理手机:
- 186****9917 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 18612039917@168.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京瀚华典藏文化发展有限公司 |
简称: | 瀚华典藏文化发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化艺术交流活动(不含棋牌);承办展览展示;会议服务;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、婴儿用品、五金交电、工艺品(不含文物)、体育用品(不含弩);销售(不含零售)建筑材料;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;... |
营业执照号码: | 110112019905524 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局通州分局 |
核准日期: | 2016-03-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年09月22日 |
注册资本: | 500 万元 (万元) |
所属分类: | 文化艺术业 » 通州区文化艺术业 |
所属城市: | 北京企业网 » 通州区 » 通州区宋庄镇 |
顺企编码: | 30346605 |
北京瀚华典藏文化发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
申俊伟 | 60% | 人民币300万元 |
巩俊芳 | 40% | 人民币200万元 |
北京瀚华典藏文化发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售(仅限网上零售)(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日)。组织文化艺术交流活动(不含棋牌);承办展览展示;会议服务;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、婴儿用品、五金交电、工艺品(不含文物)、体育用品(不含弩);销售(不含零售)建筑材料;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售(仅限网上零售)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 出版物零售。组织文化艺术交流活动(不含棋牌);承办展览展示;会议服务;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、婴儿用品、五金交电、工艺品(不含文物)、体育用品(不含弩);销售(不含零售)建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-11-27 |
董事 经理 监事 | 巩俊芳, [新增] 申俊伟* [新增] | 胡喜明, [退出] 朱兴龙* [退出] | 2018-08-20 |
董事 经理 监事 | 申俊伟 执行董事; [新增] 申俊伟 经理; [新增] 巩俊芳 监事 [新增] | 朱兴龙 执行董事; [退出] 朱兴龙 经理; [退出] 胡喜明 监事 [退出] | 2018-08-20 |
董事 经理 监事 | 申俊伟* 执行董事 [新增] 申俊伟* 经理 [新增] 巩俊芳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 朱兴龙* 执行董事 [退出] 朱兴龙* 经理 [退出] 胡喜明 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-20 |
投资人 | 申俊伟 自然人股东 [新增] 巩俊芳 自然人股东 [新增] | 朱兴龙 自然人股东 [退出] 胡喜明 自然人股东 [退出] | 2018-08-20 |
法定代表人 | 申俊伟 | 朱兴龙 | 2018-08-20 |
董事 经理 监事 | 朱兴龙 执行董事; 朱兴龙 经理; 胡喜明 监事 | 胡喜明 执行董事; 胡喜明 经理; 朱兴龙 监事 | 2017-10-30 |
董事 经理 监事 | 胡喜明, 朱兴龙* | 胡喜明*, 朱兴龙 | 2017-10-30 |
董事 经理 监事 | 朱兴龙* 执行董事 朱兴龙* 经理 胡喜明 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 胡喜明* 执行董事 胡喜明* 经理 朱兴龙 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-10-30 |
法定代表人 | 朱兴龙 | 胡喜明 | 2017-10-30 |
董事 经理 监事 | 胡喜明 执行董事; [新增] 胡喜明 经理; [新增] 朱兴龙 监事 | 朱兴龙 执行董事; 朱兴龙 经理; 姜丽 监事 [退出] | 2017-08-29 |
董事 经理 监事 | 胡喜明*, [新增] 朱兴龙 | 姜丽, [退出] 朱兴龙* | 2017-08-29 |
董事 经理 监事 | 胡喜明* 执行董事 [新增] 胡喜明* 经理 [新增] 朱兴龙 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 无 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-29 |
投资人 | 朱兴龙 自然人股东 [新增] 胡喜明 自然人股东 [新增] | 无 | 2017-08-29 |
董事 经理 监事 | 胡喜明* 执行董事 [新增] 胡喜明* 经理 [新增] 朱兴龙 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 朱兴龙* 执行董事 朱兴龙* 经理 姜丽 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-29 |
投资人 | 朱兴龙 自然人股东 胡喜明 自然人股东 [新增] | 姜丽 自然人股东 [退出] 朱兴龙 自然人股东 | 2017-08-29 |
法定代表人 | 胡喜明 | 朱兴龙 | 2017-08-29 |
北京瀚华典藏文化发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱兴龙 | 执行董事 |
朱兴龙 | 经理 |
姜丽 | 监事 |
本页是 [北京瀚华典藏文化发展有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。