变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 崔红革 董事长; [新增]
贾树森 董事;
左晓东 董事;
齐霁 董事; [新增]
吴丽君 董事;
贾树森 经理;
王光普 监事会主席;
颉燕玮 监事;
王璇 监事 | 陈明 董事长; [退出]
左晓东 董事;
贾树森 董事;
吴丽君 董事;
史赞 董事; [退出]
贾树森 经理;
王光普 监事会主席;
王璇 监事;
颉燕玮 监事 | 2019-04-23 |
董事 经理 监事 | 崔红革*, [新增]
贾树森,
齐霁, [新增]
王光普,
王璇,
吴丽君,
左晓东,
颉燕玮 | 陈明*, [退出]
贾树森,
史赞, [退出]
王光普,
王璇,
吴丽君,
左晓东,
颉燕玮 | 2019-04-23 |
董事 经理 监事 | 崔红革* 董事长 [新增]
贾树森 董事
左晓东 董事
齐霁 董事 [新增]
吴丽君 董事
贾树森 经理
王光普 监事会主席
颉燕玮 监事
王璇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈明* 董事长 [退出]
左晓东 董事
贾树森 董事
吴丽君 董事
史赞 董事 [退出]
贾树森 经理
王光普 监事会主席
王璇 监事
颉燕玮 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-23 |
法定代表人 | 崔红革 | 陈明 | 2019-04-23 |
董事 经理 监事 | 陈明 董事长;
左晓东 董事;
贾树森 董事;
吴丽君 董事; [新增]
史赞 董事;
贾树森 经理;
王光普 监事会主席;
王璇 监事;
颉燕玮 监事 | 陈明 董事长;
郑福臣 董事; [退出]
贾树森 董事;
左晓东 董事;
史赞 董事;
贾树森 经理;
王光普 监事会主席;
颉燕玮 监事;
王璇 监事 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 陈明*,
贾树森,
史赞,
王光普,
王璇,
吴丽君, [新增]
左晓东,
颉燕玮 | 陈明*,
贾树森,
史赞,
王光普,
王璇,
郑福臣, [退出]
左晓东,
颉燕玮 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 陈明* 董事长
左晓东 董事
史赞 董事
贾树森 董事
吴丽君 董事 [新增]
贾树森 经理
王光普 监事会主席
王璇 监事
颉燕玮 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈明* 董事长
史赞 董事
郑福臣 董事 [退出]
左晓东 董事
贾树森 董事
贾树森 经理
王光普 监事会主席
颉燕玮 监事
王璇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 陈明 董事长;
郑福臣 董事;
贾树森 董事;
左晓东 董事; [新增]
史赞 董事;
贾树森 经理;
王光普 监事会主席; [新增]
颉燕玮 监事; [新增]
王璇 监事 [新增] | 陈明 董事长;
贾树森 董事;
赵恩奎 董事; [退出]
郑福臣 董事;
史赞 董事;
贾树森 经理;
郑炎龙 监事会主席; [退出]
刘贵全 监事; [退出]
查晓东 监事 [退出] | 2016-12-08 |
董事 经理 监事 | 陈明*,
贾树森,
史赞,
王光普, [新增]
王璇, [新增]
郑福臣,
左晓东, [新增]
颉燕玮 [新增] | 查晓东, [退出]
陈明*,
贾树森,
刘贵全, [退出]
史赞,
赵恩奎, [退出]
郑福臣,
郑炎龙 [退出] | 2016-12-08 |
董事 经理 监事 | 陈明* 董事长
史赞 董事
郑福臣 董事
左晓东 董事 [新增]
贾树森 董事
贾树森 经理
王光普 监事会主席 [新增]
颉燕玮 监事 [新增]
王璇 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈明* 董事长
郑福臣 董事
史赞 董事
赵恩奎 董事 [退出]
贾树森 董事
贾树森 经理
郑炎龙 监事会主席 [退出]
查晓东 监事 [退出]
刘贵全 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 史赞,董事; 郑福臣,董事; 左晓东,董事; 贾树森,董事; 贾树森,经理; 王光普,监事会主席; 颉燕玮,监事; 王璇,监事; | 郑福臣,董事; 史赞,董事; 赵恩奎,董事; 贾树森,董事; 贾树森,经理; 郑炎龙,监事会主席; 查晓东,监事; 刘贵全,监事; | 2016-12-08 |
经营范围 | 房地产开发及商品房销售;房地产信息咨询(中介除外)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 房地产开发及商品房销售;房地产信息咨询(中介除外)。 | 2015-04-14 |
董事 经理 监事 | 陈明 董事长;
贾树森 董事;
赵恩奎 董事; [新增]
郑福臣 董事;
史赞 董事; [新增]
贾树森 经理;
郑炎龙 监事会主席; [新增]
刘贵全 监事; [新增]
查晓东 监事 [新增] | 郑福臣 董事长;
张鹏超 董事; [退出]
姜燕红 董事; [退出]
贾树森 董事;
陈明 董事;
贾树森 总经理;
李景森 监事 [退出] | 2012-05-28 |
董事 经理 监事 | 陈明* 董事长
郑福臣 董事
史赞 董事 [新增]
贾树森 董事
赵恩奎 董事 [新增]
贾树森 经理
郑炎龙 监事会主席 [新增]
查晓东 监事 [新增]
刘贵全 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郑福臣* 董事长
陈明 董事
贾树森 董事
张鹏超 董事 [退出]
姜燕红 董事 [退出]
贾树森 总经理
李景森 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 郑福臣,董事; 史赞,董事; 贾树森,董事; 赵恩奎,董事; 贾树森,经理; 郑炎龙,监事会主席; 查晓东,监事; 刘贵全,监事; | 陈明,董事; 贾树森,董事; 张鹏超,董事; 姜燕红,董事; 贾树森,总经理; 李景森,监事; | 2012-05-28 |
法定代表人 | 陈明 | 郑福臣 | 2012-05-28 |