变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 盛大金禧投资管理有限公司 企业法人
钱小军 自然人股东 [新增] | 盛大金禧投资管理有限公司 企业法人
蒋毅 自然人股东 [退出] | 2020-01-17 |
投资人 | 盛大金禧投资管理有限公司 企业法人 [新增]
钱小军 自然人股东 [新增] | 吴跃凤 自然人股东 [退出]
陈隆 自然人股东 [退出] | 2020-01-17 |
董事 经理 监事 | 钱小军*, [新增]
王昊 | 蒋毅*, [退出]
王昊 | 2019-11-12 |
董事 经理 监事 | 钱小军 执行董事; [新增]
钱小军 经理; [新增]
王昊 监事 | 蒋毅 执行董事; [退出]
蒋毅 经理; [退出]
王昊 监事 | 2019-11-12 |
董事 经理 监事 | 钱小军* 执行董事 [新增]
钱小军* 经理 [新增]
王昊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蒋毅* 执行董事 [退出]
蒋毅* 经理 [退出]
王昊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-11-12 |
法定代表人 | 钱小军 | 蒋毅 | 2019-11-12 |
住所 | 北京市丰台区马连道高楼村19号院内二层202号 | 北京市丰台区新发地潘家庙401 | 2017-07-28 |
注册资本 | 500万( + 900% ) | 50万 | 2017-04-07 |
董事 经理 监事 | 蒋毅 执行董事; [新增]
蒋毅 经理; [新增]
王昊 监事 [新增] | 陈京华 执行董事; [退出]
陈京华 经理; [退出]
陈隆 监事 [退出] | 2017-04-07 |
董事 经理 监事 | 蒋毅*, [新增]
王昊 [新增] | 陈京华*, [退出]
陈隆 [退出] | 2017-04-07 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2017-04-07 |
股东改变姓名或名称 | 盛大金禧投资管理有限公司 企业法人 [新增]
蒋毅 自然人股东 [新增] | 吴跃凤 自然人股东 [退出]
陈隆 自然人股东 [退出] | 2017-04-07 |
股东改变姓名或名称 | 盛大金禧投资管理有限公司 [新增]
蒋毅 [新增] | 吴跃凤 [退出]
陈隆 [退出] | 2017-04-07 |
董事 经理 监事 | 蒋毅* 执行董事 [新增]
蒋毅* 经理 [新增]
王昊 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈京华* 执行董事 [退出]
陈京华* 经理 [退出]
陈隆 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-04-07 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-04-07 |
股东改变姓名或名称 | 盛大金禧投资管理有限公司 [新增]
蒋毅 [新增] | 张新合 [退出]
张海凤 [退出] | 2017-04-07 |
经营范围 | 企业管理服务;经济信息咨询;市场调查;技术开发;会议服务;企业管理咨询;企业形象策划;软件开发;承办展览展示。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售定型包装食品。销售水果、蔬菜。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-04-07 |
注册资本 | 500万元( + 900% ) | 50万元 | 2017-04-07 |
法定代表人 | 蒋毅 | 陈京华 | 2017-04-07 |
企业名称 | 盛大金禧(北京)商务服务有限公司 | 北京和家缘食品有限公司 | 2017-04-07 |
董事 经理 监事 | 陈京华 执行董事; [新增]
陈京华 经理; [新增]
陈隆 监事 | 熊文斌 执行董事; [退出]
熊文斌 经理; [退出]
陈隆 监事 | 2016-03-11 |
董事 经理 监事 | 陈京华*, [新增]
陈隆 | 陈隆,
熊文斌* [退出] | 2016-03-11 |
董事 经理 监事 | 陈京华* 执行董事 [新增]
陈京华* 经理 [新增]
陈隆 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 熊文斌* 执行董事 [退出]
熊文斌* 经理 [退出]
陈隆 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-03-11 |
法定代表人 | 陈京华 | 熊文斌 | 2016-03-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈隆,监事; | 陈隆,监事; | 2016-03-11 |
经营范围 | 销售定型包装食品。销售水果、蔬菜。 | 销售定型包装食品、水果、蔬菜。 | 2014-11-03 |
投资人 | 吴跃凤,自然人股东; 陈隆,自然人股东; | 吴跃风,自然人股东; 蒋星辉,自然人股东; | 2014-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈隆,监事; | 蒋星辉,监事; | 2014-11-03 |
投资人 | 陈隆,自然人股东, [新增]
吴跃凤,自然人股东 | 蒋星辉,自然人股东, [退出]
吴跃凤,自然人股东 | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 熊文斌 执行董事;
熊文斌 经理;
陈隆 监事 [新增] | 熊文斌 执行董事;
熊文斌 经理;
蒋星辉 监事 [退出] | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 陈隆, [新增]
熊文斌* | 蒋星辉, [退出]
熊文斌* | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 熊文斌* 执行董事
熊文斌* 经理
陈隆 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 熊文斌* 执行董事
熊文斌* 经理
蒋星辉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-11-03 |
投资人 | 吴跃凤 自然人股东 [新增]
陈隆 自然人股东 [新增] | 吴跃风 自然人股东 [退出]
蒋星辉 自然人股东 [退出] | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 熊文斌 执行董事; [新增]
熊文斌 经理; [新增]
蒋星辉 监事 | 吴跃风 执行董事; [退出]
吴跃风 经理; [退出]
蒋星辉 监事 | 2013-12-17 |
董事 经理 监事 | 熊文斌* 执行董事 [新增]
熊文斌* 经理 [新增]
蒋星辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴跃风* 执行董事 [退出]
吴跃风* 经理 [退出]
蒋星辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-12-17 |
法定代表人 | 熊文斌 | 吴跃风 | 2013-12-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 蒋星辉,监事; | 蒋星辉,监事; | 2013-12-17 |
投资人 | 吴跃风,45,自然人股东; 蒋星辉,5,自然人股东; | 张海凤,47.5,自然人股东; 张新合,2.5,自然人股东; | 2013-04-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 蒋星辉,监事; | 张新合,监事; | 2013-04-10 |
董事 经理 监事 | 吴跃风 执行董事; [新增]
吴跃风 经理; [新增]
蒋星辉 监事 [新增] | 张海凤 执行董事; [退出]
张海凤 经理; [退出]
张新合 监事 [退出] | 2013-04-10 |
投资人 | 吴跃凤 45 自然人股东 [新增]
蒋星辉 5 自然人股东 [新增] | 张海凤 47.5 自然人股东 [退出]
张新合 2.5 自然人股东 [退出] | 2013-04-10 |
法定代表人 | 吴跃凤 | 张海凤 | 2013-04-10 |
董事 经理 监事 | 吴跃风* 执行董事 [新增]
吴跃风* 经理 [新增]
蒋星辉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张海凤* 执行董事 [退出]
张海凤* 经理 [退出]
张新合 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-04-10 |
投资人 | 吴跃风 45 自然人股东 [新增]
蒋星辉 5 自然人股东 [新增] | 张海凤 47.5 自然人股东 [退出]
张新合 2.5 自然人股东 [退出] | 2013-04-10 |
法定代表人 | 吴跃风 | 张海凤 | 2013-04-10 |
实收资本 | 50( + 900% ) | 5 | 2011-05-11 |
注册资本 | 50( + 900% ) | 5 | 2011-05-11 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 张海凤 47.5( + 1800% ) 自然人股东
张新合 2.5 自然人股东 | 张新合 2.5 自然人股东
张海凤 2.5 自然人股东 | 2011-05-11 |
实收资本 | 50 万元( + 900% ) | 5 万元 | 2011-05-11 |
注册资本 | 50万元( + 900% ) | 5万元 | 2011-05-11 |
注册资本 | 50 万元 | 5 万元 | 2011-05-11 |
实收资本(金) | 50 万元 | 5 万元 | 2011-05-11 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 张海凤,47.5,自然人股东; 张新合,2.5,自然人股东; | 张新合,2.5,自然人股东; 张海凤,2.5,自然人股东; | 2011-05-11 |