静泽(北京)科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区龙岗路51号院6号楼2层39室,我公司主要提供技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、文化用品、建筑材料、五金交电、家具;计算机系统服务;经济贸易咨询;加工计算机软硬件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区龙岗路51号院6号楼2层39室
- 固定电话:
- 010-60606290 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李博
- 电子邮件:
- fuhuideyouxiang@sina.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-60606290 |
电子邮箱 | cuiguoliang@vip.sina.com |
电子邮箱 | cuiguoliang@jzstec.com |
电子邮箱 | fuhuideyouxiang@sina.com |
手机号码 | 138****7795 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 静泽(北京)科技有限公司 |
简称: | 静泽 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、文化用品、建筑材料、五金交电、家具;计算机系统服务;经济贸易咨询;加工计算机软硬件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营... |
营业执照号码: | 110108017600385 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-08 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年07月22日 |
注册资本: | 800 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 » 海淀区软件开发公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 30368014 |
静泽(北京)科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王潇 | 51% | 人民币408.0万元 |
崔国亮 | 49% | 人民币392.0万元 |
静泽(北京)科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 王潇 自然人股东 崔国亮 自然人股东 [新增] | 王潇 自然人股东 傅大明 自然人股东 [退出] | 2019-10-12 |
董事 经理 监事 | 王华 执行董事; [新增] 崔国亮 经理; 王潇 监事 | 李博 执行董事; [退出] 崔国亮 经理; 王潇 监事 | 2019-03-20 |
董事 经理 监事 | 崔国亮, 王华*, [新增] 王潇 | 崔国亮, 李博*, [退出] 王潇 | 2019-03-20 |
董事 经理 监事 | 王华* 执行董事 [新增] 崔国亮 经理 王潇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李博* 执行董事 [退出] 崔国亮 经理 王潇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-20 |
法定代表人 | 王华 | 李博 | 2019-03-20 |
董事 经理 监事 | 崔国亮, [新增] 李博*, [新增] 王潇 | 傅辉*, [退出] 王潇 | 2016-03-08 |
董事 经理 监事 | 李博 执行董事; [新增] 崔国亮 经理; [新增] 王潇 监事 | 傅辉 执行董事; [退出] 傅辉 经理; [退出] 王潇 监事 | 2016-03-08 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 李博* 执行董事 [新增] 崔国亮 经理 [新增] 王潇 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 傅辉* 执行董事 [退出] 傅辉* 经理 [退出] 王潇 监事 | 2016-03-08 |
董事 经理 监事 | 李博* 执行董事 [新增] 崔国亮 经理 [新增] 王潇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 傅辉* 执行董事 [退出] 傅辉* 经理 [退出] 王潇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-03-08 |
投资人 | 王潇 自然人股东 傅大明 自然人股东 [新增] | 王潇 自然人股东 傅辉 自然人股东 [退出] | 2016-03-08 |
法定代表人 | 李博 | 傅辉 | 2016-03-08 |
投资人 | 王潇,自然人股东; 傅大明,自然人股东; | 王潇,自然人股东; 傅辉,自然人股东; | 2016-03-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔国亮,经理; 王潇,监事; | 王潇,监事; | 2016-03-08 |
注册资本 | 800 万元 | 100 万元 | 2015-09-16 |
注册资本 | 800( + 700% ) | 100 | 2015-09-16 |
注册资本 | 800万( + 700% ) | 100万 | 2015-09-16 |
注册资本 | 800万元( + 700% ) | 100万元 | 2015-09-16 |
董事 经理 监事 | 傅辉 执行董事; [新增] 傅辉 经理; [新增] 王潇 监事 [新增] | 崔国亮 执行董事; [退出] 崔国亮 经理; [退出] 李博 监事 [退出] | 2015-04-02 |
董事 经理 监事 | 傅辉*, [新增] 王潇 [新增] | 崔国亮*, [退出] 李博 [退出] | 2015-04-02 |
董事 经理 监事 | 傅辉* 执行董事 [新增] 傅辉* 经理 [新增] 王潇 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 崔国亮* 执行董事 [退出] 崔国亮* 经理 [退出] 李博 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-04-02 |
投资人 | 王潇 自然人股东 [新增] 傅辉 自然人股东 [新增] | 李博 自然人股东 [退出] 崔国亮 自然人股东 [退出] | 2015-04-02 |
法定代表人 | 傅辉 | 崔国亮 | 2015-04-02 |
投资人 | 王潇,自然人股东; 傅辉,自然人股东; | 李博,自然人股东; 崔国亮,自然人股东; | 2015-04-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 王潇,监事; | 李博,监事; | 2015-04-02 |
静泽(北京)科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李博 | 执行董事 |
崔国亮 | 经理 |
王潇 | 监事 |
本页是 [静泽(北京)科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。