变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 50069万人民币元( + 889.16991% ) | 5069万人民币元 | 2021-01-06 |
投资人 | 瑞邦有限公司,外国(地区)企业, 深圳天成缘科技有限公司,企业法人,
中成卫星技术中心有限公司,法人股东 [新增] | 瑞邦有限公司,外国(地区)企业, 中成卫星技术中心有限公司,法人股东 | 2021-01-06 |
注册资本 | 5069( - 84.18469% ) | 3200 | 2013-07-26 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 瑞邦有限公司 5069( - 84.18469% ) 外国(地区)企业
中成卫星技术中心有限公司 0 法人股东 | 瑞邦有限公司 3200 外国(地区)企业
中成卫星技术中心有限公司 0 法人股东 | 2013-07-26 |
注册资本 | 5069万元( - 84.18469% ) | 3200万元 | 2013-07-26 |
注册资本 | 5069 万元 | 3200 万元 | 2013-07-26 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 瑞邦有限公司,5069,外国(地区)企业; 中成卫星技术中心有限公司,0,法人股东; | 瑞邦有限公司,3200,外国(地区)企业; 中成卫星技术中心有限公司,0,法人股东; | 2013-07-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 林冶,董事; 董凤祥,董事; 董凤祥,经理; 江宇,监事; | 林冶,董事; 董凤祥,董事; 董凤祥,经理; 毕天琪,监事; | 2013-06-19 |
董事 经理 监事 | 毕天琪 董事长;
董凤祥 董事;
林冶 董事;
董凤祥 经理;
江宇 监事 | 江宇 董事长;
林冶 董事;
董凤祥 董事;
董凤祥 经理;
毕天琪 监事 | 2013-06-19 |
董事 经理 监事 | 毕天琪* 董事长
林冶 董事
董凤祥 董事
董凤祥 经理
江宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 江宇* 董事长
林冶 董事
董凤祥 董事
董凤祥 经理
毕天琪 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-06-19 |
法定代表人 | 毕天琪 | 江宇 | 2013-06-19 |
实收资本 | 5069 | 0 | 2010-12-23 |
实缴的出资额 | 瑞邦有限公司 3200 外国(地区)企业
中成卫星技术中心有限公司 0 法人股东 | 瑞邦有限公司 3200 外国(地区)企业
中成卫星技术中心有限公司 0 法人股东 | 2010-12-23 |
实收资本 | 5069 万元 | 0 万元 | 2010-12-23 |
实缴的出资额 | 瑞邦有限公司,3200,外国(地区)企业; 中成卫星技术中心有限公司,0,法人股东; | 瑞邦有限公司,3200,外国(地区)企业; 中成卫星技术中心有限公司,0,法人股东; | 2010-12-23 |