变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市东城区西花市南里东区16号楼1层商业14 | 北京市东城区南竹杆胡同2号银河搜候中心5层20616-A0911 | 2022-09-22 |
董事 经理 监事 | 李姝璇,刘超* | 韩彤慧*,刘智慧 | 2021-07-20 |
法定代表人 | 刘超 | 韩彤慧 | 2021-07-20 |
投资人 | 李姝璇,自然人股东, [新增]
刘超,自然人股东 [新增] | 高中雪,自然人股东, [退出]
魏明华,自然人股东, [退出]
艳阳鼎盛(深圳)投资管理有限公司,企业法人 [退出] | 2021-07-20 |
企业名称 | 乐音未来(北京)文化有限公司 | 北京东方足印健康咨询有限公司 | 2021-07-20 |
法定代表人 | - | 韩彤慧 | 2021-07-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-07-20 |
董事 经理 监事 | 李姝璇, [新增]
刘超* [新增] | 韩彤慧*, [退出]
刘智慧 [退出] | 2021-07-20 |
经营范围 | 组织文化艺术交流;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);企业管理;经济信息咨询;投资管理;资产管理;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;艺术培训;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售日用品、电子产品、文化用品、工艺美术品、服装鞋帽、计算机、软件及辅助设备、体育用品、机械设备、五金交电、乐器、音像制品;经纪贸易咨询;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术转让;市场调查;软件开发;计算机系统服务;文艺创作;版权代理;影视策划;电影摄制;文化咨询;体育咨询;演出经纪;从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 健康管理(须经审批的诊疗活动除外);企业管理;经济信息咨询;投资管理;资产管理;承办展览展示;组织文化艺术交流;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;艺术培训;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售日用品、电子产品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-07-20 |
注册资本 | 100( - 99% ) | 10000 | 2020-05-20 |
注册资本 | 100万( - 99% ) | 10000万 | 2020-05-20 |
注册资本 | 100万元( - 99% ) | 10000万元 | 2020-05-20 |
企业名称 | 北京东方足印健康咨询有限公司 | 东方足印健康管理集团有限公司 | 2020-05-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 韩彤慧* 执行董事 2 韩彤慧* 经理 3 刘智慧 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 高中雪* 执行董事 2 高中雪* 经理 3 李明 监事 | 2019-07-08 |
董事 经理 监事 | 韩彤慧*,刘智慧 | 高中雪*,李明 | 2019-07-08 |
董事 经理 监事 | 韩彤慧 执行董事; [新增]
韩彤慧 经理; [新增]
刘智慧 监事 [新增] | 高中雪 执行董事; [退出]
高中雪 经理; [退出]
李明 监事 [退出] | 2019-07-08 |
董事 经理 监事 | 韩彤慧*, [新增]
刘智慧 [新增] | 高中雪*, [退出]
李明 [退出] | 2019-07-08 |
董事 经理 监事 | 韩彤慧* 执行董事 [新增]
韩彤慧* 经理 [新增]
刘智慧 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 高中雪* 执行董事 [退出]
高中雪* 经理 [退出]
李明 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-08 |
经营范围 | 健康管理(须经审批的诊疗活动除外);企业管理;经济信息咨询;投资管理;资产管理;承办展览展示;组织文化艺术交流;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;艺术培训;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售日用品、电子产品。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 企业管理;经济信息咨询;投资管理;资产管理;承办展览展示;组织文化艺术交流;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;艺术培训;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售日用品、电子产品。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-08 |
法定代表人 | 韩彤慧 | 高中雪 | 2019-07-08 |
企业名称 | 东方足印健康管理集团有限公司 | 东方良子集团有限公司 | 2019-07-08 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 高中雪* 执行董事 2 高中雪* 经理 3 李明 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于涛* 执行董事 2 于涛* 经理 3 周权 监事 | 2018-04-26 |
董事 经理 监事 | 高中雪*,李明 | 周权,于涛* | 2018-04-26 |
董事 经理 监事 | 高中雪 执行董事; [新增]
高中雪 经理; [新增]
李明 监事 [新增] | 于涛 执行董事; [退出]
于涛 经理; [退出]
周权 监事 [退出] | 2018-04-26 |
董事 经理 监事 | 高中雪*, [新增]
李明 [新增] | 于涛*, [退出]
周权 [退出] | 2018-04-26 |
董事 经理 监事 | 高中雪* 执行董事 [新增]
高中雪* 经理 [新增]
李明 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于涛* 执行董事 [退出]
于涛* 经理 [退出]
周权 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-26 |
投资人 | 艳阳鼎盛(深圳)投资管理有限公司 企业法人
高中雪 自然人股东 [新增]
魏明华 自然人股东 [新增] | 艳阳鼎盛(深圳)投资管理有限公司 企业法人
刘登峰 自然人股东 [退出]
周权 自然人股东 [退出] | 2018-04-26 |
法定代表人 | 高中雪 | 于涛 | 2018-04-26 |
投资人 | 艳阳鼎盛(深圳)投资管理有限公司 企业法人 [新增]
刘登峰 自然人股东
周权 自然人股东 | 镕辉佳特集团有限公司 法人股东 [退出]
周权 自然人股东
刘登峰 自然人股东
张萌 自然人股东 [退出] | 2016-09-20 |
经营范围 | 企业管理;经济信息咨询;投资管理;资产管理;承办展览展示;组织文化艺术交流;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;艺术培训;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售日用品、电子产品。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 企业管理;经济信息咨询;投资管理;资产管理;承办展览展示;组织文化艺术交流;会议服务;设计、制作、代理、发布广告。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-08-04 |
企业名称 | 东方良子集团有限公司 | 北京东方良子企业管理有限责任公司 | 2016-08-04 |
注册资本 | 10000( + 9900% ) | 100 | 2016-04-11 |
注册资本 | 10000万( + 9900% ) | 100万 | 2016-04-11 |
注册资本 | 10000万元( + 9900% ) | 100万元 | 2016-04-11 |
注册资本 | 100万元 | 10000万元 | 2016-04-11 |
法定代表人 | 冯珊珊 | 于涛 | 2015-09-14 |
投资人 | | | 2015-09-14 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2015-09-14 |
董事 经理 监事 | 于涛*,周权 | 冯珊珊*,周权 | 2015-09-14 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于涛* 执行董事 2 于涛* 经理 3 周权 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 冯珊珊* 执行董事 2 冯珊珊* 经理 3 周权 监事 | 2015-09-14 |
董事 经理 监事 | 于涛 执行董事; [新增]
于涛 经理; [新增]
周权 监事 | 冯珊珊 执行董事; [退出]
冯珊珊 经理; [退出]
周权 监事 | 2015-09-14 |
董事 经理 监事 | 于涛*, [新增]
周权 | 冯珊珊*, [退出]
周权 | 2015-09-14 |
董事 经理 监事 | 于涛* 执行董事 [新增]
于涛* 经理 [新增]
周权 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 冯珊珊* 执行董事 [退出]
冯珊珊* 经理 [退出]
周权 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-09-14 |
投资人 | 镕辉佳特集团有限公司 法人股东
周权 自然人股东
刘登峰 自然人股东
张萌 自然人股东 [新增] | 镕辉佳特集团有限公司 法人股东
冯珊珊 自然人股东 [退出]
周权 自然人股东
刘登峰 自然人股东 | 2015-09-14 |
法定代表人 | 于涛 | 冯珊珊 | 2015-09-14 |