变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市朝阳区望京园401号楼29层3305 | 北京市顺义区安庆大街9号院12号楼-1至7层101内3层309室 | 2021-08-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-23 |
投资人 | 常海,自然人股东, [新增]
郭宝山,自然人股东, [新增]
郭中生,自然人股东, [新增]
胡永侠,自然人股东, [新增]
刘阳,自然人股东, [新增]
田雨,自然人股东, [新增]
王俊英,自然人股东, [新增]
王瑞洪,自然人股东,
王瑞亭,自然人股东 [新增] | 王瑞洪,自然人股东 | 2021-08-23 |
经营范围 | 普通货运;货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 道路货物运输;货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-05-21 |
住所 | 北京市顺义区安庆大街9号院12号楼-1至7层101内3层309室 | 北京市朝阳区望京园401号楼29层3305 | 2021-04-21 |
住所 | 北京市朝阳区望京园401号楼29层3305 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院7号楼13层1318 | 2020-04-20 |
董事 经理 监事 | 王瑞洪 执行董事; [新增]
王瑞洪 经理; [新增]
王贵成 监事 | 王思祥 执行董事; [退出]
王思祥 经理; [退出]
王贵成 监事 | 2019-02-28 |
董事 经理 监事 | 王贵成,
王瑞洪* [新增] | 王贵成,
王思祥* [退出] | 2019-02-28 |
董事 经理 监事 | 王瑞洪* 执行董事 [新增]
王瑞洪* 经理 [新增]
王贵成 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王思祥* 执行董事 [退出]
王思祥* 经理 [退出]
王贵成 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-02-28 |
投资人 | 王瑞洪 自然人股东 [新增] | 王思祥 自然人股东 [退出] | 2019-02-28 |
法定代表人 | 王瑞洪 | 王思祥 | 2019-02-28 |
董事 经理 监事 | 王思祥 执行董事; [新增]
王思祥 经理; [新增]
王贵成 监事 | 王贵成 执行董事;
王贵成 经理;
郭银涛 监事 [退出] | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 王贵成,
王思祥* [新增] | 郭银涛, [退出]
王贵成* | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 王思祥* 执行董事 [新增]
王思祥* 经理 [新增]
王贵成 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王贵成* 执行董事
王贵成* 经理
郭银涛 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-12-17 |
投资人 | 王思祥 自然人股东 [新增] | 王瑞洪 自然人股东 [退出]
王贵成 自然人股东 [退出] | 2018-12-17 |
法定代表人 | 王思祥 | - | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 王贵成 执行董事; [新增]
王贵成 经理; [新增]
郭银涛 监事 | 王瑞洪 执行董事; [退出]
王瑞洪 经理; [退出]
郭银涛 监事 | 2018-10-30 |
注册资本 | 1100( + 10% ) | 1000 | 2018-10-30 |
注册资本 | 1100万( + 10% ) | 1000万 | 2018-10-30 |
董事 经理 监事 | 郭银涛,
王贵成* [新增] | 郭银涛,
王瑞洪* [退出] | 2018-10-30 |
法定代表人 | 王贵成 | 王瑞洪 | 2018-10-30 |
董事 经理 监事 | 王贵成* 执行董事 [新增]
王贵成* 经理 [新增]
郭银涛 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王瑞洪* 执行董事 [退出]
王瑞洪* 经理 [退出]
郭银涛 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-10-30 |
投资人 | 王瑞洪 自然人股东
王贵成 自然人股东 [新增] | 王瑞洪 自然人股东 | 2018-10-30 |
注册资本 | 1100万元( + 10% ) | 1000万元 | 2018-10-30 |
法定代表人 | - | 王瑞洪 | 2018-10-30 |
住所 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院7号楼13层1318 | 北京市朝阳区望京园402号楼9层1005 | 2018-08-20 |
经营范围 | 道路货物运输。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年04月05日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-08-20 |
经营范围 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年04月05日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年10月02日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-11-03 |
经营范围 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年10月02日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 道路货物运输。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-06-29 |
经营范围 | 道路货物运输。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年6月27日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-03-22 |
住所 | 北京市朝阳区望京园402号楼9层1005 | 北京市朝阳区望京园402号楼10层1107 | 2017-02-08 |
经营范围 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年6月27日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 道路货物运输。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-03-01 |
经营范围 | 道路货物运输。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 货物运输服务。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-16 |
投资人 | 王瑞洪,自然人股东; | 王瑞洪,自然人股东; 郭银涛,自然人股东; | 2015-05-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-05-28 |
投资人 | 王瑞洪 自然人股东 | 王瑞洪 自然人股东
郭银涛 自然人股东 [退出] | 2015-05-28 |
注册资本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2015-03-16 |
注册资本 | 1000万( + 9900% ) | 10万 | 2015-03-16 |
注册资本 | 1000万元( + 9900% ) | 10万元 | 2015-03-16 |
企业名称 | 北京友邦盛世物流有限公司 | 北京三友盛世物流有限公司 | 2015-03-16 |
注册资本 | 1000 万元 | 10 万元 | 2015-03-16 |
住所 | 北京市朝阳区望京园402号楼10层1107 | 北京市朝阳区望京园401号楼24层2805室 | 2014-12-31 |
董事 经理 监事 | 王瑞洪 执行董事; [新增]
王瑞洪 经理; [新增]
郭银涛 监事 [新增] | 徐有俊 执行董事; [退出]
徐有俊 经理; [退出]
金青龙 监事 [退出] | 2013-11-08 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 王瑞洪 7 自然人股东 [新增]
郭银涛 3 自然人股东 [新增] | 金青龙 5 自然人股东 [退出]
张嘉琼 5 自然人股东 [退出] | 2013-11-08 |
企业名称 | 北京三友盛世物流有限公司 | 北京加视觉广告有限公司 | 2013-11-08 |
董事 经理 监事 | 王瑞洪* 执行董事 [新增]
王瑞洪* 经理 [新增]
郭银涛 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐有俊* 执行董事 [退出]
徐有俊* 经理 [退出]
金青龙 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-08 |
经营范围 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年10月29日)。货运代理;仓储服务;技术推广服务;投资咨询;企业管理咨询。领取本执照后,应到市交通委运输管理局城近郊区管理处备案。 | 设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;影视策划;经济贸易咨询。 | 2013-11-08 |
法定代表人 | 王瑞洪 | 徐有俊 | 2013-11-08 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 王瑞洪,7,自然人股东; 郭银涛,3,自然人股东; | 金青龙,5,自然人股东; 张嘉琼,5,自然人股东; | 2013-11-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 郭银涛,监事; | 金青龙,监事; | 2013-11-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 金青龙,监事; | 金青龙,监事; | 2013-10-11 |
董事 经理 监事 | 徐有俊 执行董事; [新增]
徐有俊 经理; [新增]
金青龙 监事 | 赵盛桓 执行董事; [退出]
赵盛桓 经理; [退出]
金青龙 监事 | 2013-10-11 |
董事 经理 监事 | 徐有俊* 执行董事 [新增]
徐有俊* 经理 [新增]
金青龙 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵盛桓* 执行董事 [退出]
赵盛桓* 经理 [退出]
金青龙 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-10-11 |
法定代表人 | 徐有俊 | 赵盛桓 | 2013-10-11 |
投资人 | 金青龙 5 自然人股东
张嘉琼 5 自然人股东 [新增] | 金锋哲 5 自然人股东 [退出]
金青龙 5 自然人股东 | 2012-08-02 |
投资人 | | | 2012-08-02 |
住所 | | | 2011-10-08 |
住所 | 北京市朝阳区望京园401号楼24层2805室 | 北京市朝阳区望京园402号楼13层1615室 | 2011-10-08 |
住所 | 北京市朝阳区望京园402号楼13层1615室 | 北京市朝阳区望京园401号楼3210室 | 2011-01-18 |