怀宁县农兴农业发展有限公司,办公室地址位于吴楚分疆第一州的安庆,安徽省安庆市平山镇现代农业示范区,我公司主要提供苗木、花卉、蔬菜、水果种植;节水灌溉新技术推广、使用;园林绿化工程;水产养殖。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
怀宁县农兴农业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
董武斌 | 100% | 人民币1118万元 |
怀宁县农兴农业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-08-24 |
其他事项备案变更 | 100000018,100000003,100000022,100000020,100000023,100000021,100000007,340000126, | 无 | 2018-08-24 |
经营范围变更变更 | 苗木、花卉、蔬菜、水果种植;节水灌溉新技术推广、使用;园林绿化工程;水产养殖;秸秆回收综合利用;有机肥料、生物颗粒生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 苗木、花卉、蔬菜、水果种植;节水灌溉新技术推广、使用;园林绿化工程;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-24 |
高级管理人员备案变更 | 钱国胜,董武斌 [新增] | 董军,钱国胜,董武斌 [退出] | 2015-04-01 |
高级管理人员备案 | 无 | 无 | 2015-02-04 |
投资人变更变更 | 董武斌; [新增] | 黄方琴:*%; [退出] 董军:*%; [退出] | 2015-02-04 |
高级管理人员备案变更 | 董武斌 [新增] 钱国胜 [新增] 董军 | 黄方琴 [退出] 董军 | 2015-02-04 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-02-04 |
其他事项备案变更 | 乙级风险行业 | - | 2015-02-04 |
其他事项备案变更 | 乙级风险行业 | 2015-02-04 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 董武斌 | 董军 | 2015-02-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 董武斌; | 黄方琴:20.12%;董军:79.87%; | 2015-02-04 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 苗木、花卉、蔬菜、水果种植;节水灌溉新技术推广、使用;园林绿化工程;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 苗木、花卉、蔬菜、水果种植;节水灌溉新技术推广、使用;园林绿化工程;水产养殖。(涉及前置许可证或资质证书的待取得前置许可证或资质证书后方可经营) | 2015-02-04 |
高级管理人员备案 | 黄方琴 [新增] 董军 | 班文华 [退出] 董军 | 2013-11-05 |
投资人变更 | 董军:79.87%; 黄方琴:20.12%; | 班文华:17.88%; [退出] 黄方琴:20.12%; 董军:61.98%; | 2013-11-05 |
负责人变更 | 董军 | 黄方琴 | 2012-09-18 |
经营范围变更 | 苗木、花卉、蔬菜、水果种植;节水灌溉新技术推广、使用;园林绿化工程;水产养殖。(涉及前置许可证或资质证书的待取得前置许可证或资质证书后方可经营) | 花卉、苗木种植。 | 2012-09-18 |
高级管理人员备案 | 班文华 董军 [新增] | 班文华 黄方琴 [退出] | 2012-09-18 |
投资人变更 | 黄方琴:20.12%; 班文华:17.88%; 董军:61.98%; | 班文华:40%; 黄方琴:45%; 董军:15%; | 2012-09-18 |
怀宁县农兴农业发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
董武斌 | 执行董事 |
钱国胜 | 监事 |
本页是 [怀宁县农兴农业发展有限公司] 在顺企网安庆黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。