北京之语食品有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市丰台区南四环西路188号一区2号楼11层1101-K097(园区),我公司主要提供销售食品。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市丰台区南四环西路188号一区2号楼11层1101-K097(园区)
- 经理:
- 段春阳
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 123123@163.com |
手机号码 | 155****8333 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京之语食品有限公司 |
简称: | 之语食品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110101L82013296N |
发证机关: | 北京市丰台区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2016年05月09日 |
注册资本: | 3 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 其他方便食品公司 » 丰台区其他方便食品公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 丰台区 » 丰台区丰台 |
顺企编码: | 30416428 |
北京之语食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郑辑凤 | 51% | 人民币1.53万元 |
朱水文 | 49% | 人民币1.47万元 |
北京之语食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郑辑凤* 执行董事 2 郑辑凤* 经理 3 朱水文 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 段春阳* 执行董事 2 段春阳* 经理 3 沈晓洁 监事 | 2017-10-25 |
董事 经理 监事 | 郑辑凤*,朱水文 | 段春阳*,沈晓洁 | 2017-10-25 |
董事 经理 监事 | 郑辑凤* 执行董事 [新增] 郑辑凤* 经理 [新增] 朱水文 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 段春阳* 执行董事 [退出] 段春阳* 经理 [退出] 沈晓洁 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-10-25 |
投资人 | 郑辑凤 自然人股东 [新增] 朱水文 自然人股东 [新增] | 刘晓平 自然人股东 [退出] 沈晓洁 自然人股东 [退出] | 2017-10-25 |
经营范围 | 销售食品。销售鲜鲜蔬菜、鲜鲜水果、日用品、体育用品、文化用品、服装、鞋帽、工艺品、化妆品、针纺织品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-10-25 |
法定代表人 | 郑辑凤 | 段春阳 | 2017-10-25 |
住所 | 北京市丰台区南四环西路188号一区2号楼11层1101-K097(园区) | 北京市东城区兴化路甲8号北京锐思特酒店一层 | 2016-05-09 |
住所 | 北京市东城区兴化路甲8号北京锐思特酒店一层 | 北京市丰台区南四环西路188号一区2号楼11层1101-K097(园区) | 2016-05-09 |
投资人 | 2016-01-12 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-01-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-01-12 |
投资人 | 刘晓平 自然人股东 [新增] 沈晓洁 自然人股东 [新增] | 刘虓 自然人股东 [退出] | 2016-01-12 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 段春阳* 执行董事 2 段春阳* 经理 3 沈晓洁 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘虓* 执行董事 2 刘虓* 经理 3 沈晓洁 监事 | 2015-11-05 |
董事 经理 监事 | 段春阳*,沈晓洁 | 刘虓*,沈晓洁 | 2015-11-05 |
董事 经理 监事 | 变更后 刘晓平 自然人股东 [新增] 沈晓洁 自然人股东 [新增] | 变更前 刘虓 自然人股东 [退出] | 2015-11-05 |
董事 经理 监事 | 段春阳* 执行董事 [新增] 段春阳* 经理 [新增] 沈晓洁 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘虓* 执行董事 [退出] 刘虓* 经理 [退出] 沈晓洁 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-11-05 |
法定代表人 | 段春阳 | 刘虓 | 2015-11-05 |
法定代表人 | 刘虓 | 段春阳 | 2015-11-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 2015-11-05 |
本页是 [北京之语食品有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。