变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品批发;日用百货销售;化妆品零售;美甲服务;服装服饰零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 专业承包;销售工艺品、文化用品、计算机软件及辅助设备、日用品;洗衣代收;劳务服务(不含中介服务);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-08-30 |
董事 经理 监事 | 刘波*, [新增]
王桂云 [新增] | 李文鹏*, [退出]
窦青山 [退出] | 2014-08-25 |
注册资本 | 500万( + 1566.66667% ) | 30万 | 2014-08-25 |
董事 经理 监事 | 刘波 执行董事; [新增]
刘波 经理; [新增]
王桂云 监事 [新增] | 李文鹏 执行董事; [退出]
李文鹏 经理; [退出]
窦青山 监事 [退出] | 2014-08-25 |
注册资本 | 500( + 1566.66667% ) | 30 | 2014-08-25 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
刘波* 执行董事 [新增]
刘波* 经理 [新增]
王桂云 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
李文鹏* 执行董事 [退出]
李文鹏* 经理 [退出]
窦青山 监事 [退出] | 2014-08-25 |
注册资本 | 500万元( + 1566.66667% ) | 30万元 | 2014-08-25 |
董事 经理 监事 | 刘波* 执行董事 [新增]
刘波* 经理 [新增]
王桂云 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李文鹏* 执行董事 [退出]
李文鹏* 经理 [退出]
窦青山 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-08-25 |
投资人 | 刘波 自然人股东 [新增] | 李文鹏 自然人股东 [退出] | 2014-08-25 |
注册资本 | 500 万元 | 30 万元 | 2014-08-25 |
经营范围 | 专业承包。销售工艺品、文化用品、计算机软件及辅助设备、日用品;洗衣代收;劳务服务(不含中介服务);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;经济信息咨询。领取本执照后,应到区住建委取得行政许可。 | 销售工艺品、文化用品、计算机软件及辅助设备、日用品;洗衣代收;劳务服务(不含中介服务);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;经济信息咨询。 | 2014-08-25 |
投资人 | 刘波,自然人股东; | 李文鹏,自然人股东; | 2014-08-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 王桂云,监事; | 窦青山,监事; | 2014-08-25 |
投资人 | 李文鹏,30,自然人股东; | 窦青山,30,自然人股东; | 2014-01-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 窦青山,监事; | 窦青山,监事; | 2014-01-27 |
董事 经理 监事 | 李文鹏 执行董事; [新增]
李文鹏 经理; [新增]
窦青山 监事 | 金淑德 执行董事; [退出]
金淑德 经理; [退出]
窦青山 监事 | 2014-01-27 |
董事 经理 监事 | 李文鹏* 执行董事 [新增]
李文鹏* 经理 [新增]
窦青山 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 金淑德* 执行董事 [退出]
金淑德* 经理 [退出]
窦青山 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-01-27 |
投资人 | 李文鹏 30 自然人股东 [新增] | 窦青山 30 自然人股东 [退出] | 2014-01-27 |
经营范围 | 销售工艺品、文化用品、计算机软件及辅助设备、日用品;洗衣代收;劳务服务(不含中介服务);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;经济信息咨询。 | 洗衣代收;劳务服务(不含中介服务);销售洗涤用品。 | 2014-01-27 |
法定代表人 | 李文鹏 | 金淑德 | 2014-01-27 |
企业名称 | 北京亿宝斋工艺品有限公司 | 北京靓丝柔洗衣代收有限公司 | 2014-01-27 |
董事 经理 监事 | 金淑德 执行董事; [新增]
金淑德 经理; [新增]
窦青山 监事 [新增] | 刘佳萍 执行董事; [退出]
刘佳萍 经理; [退出]
周强 监事 [退出] | 2012-07-13 |
企业名称 | 北京靓丝柔洗衣代收有限公司 | 北京福莱施德洗衣代收有限公司 | 2012-07-13 |
董事 经理 监事 | 金淑德* 执行董事 [新增]
金淑德* 经理 [新增]
窦青山 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘佳萍* 执行董事 [退出]
刘佳萍* 经理 [退出]
周强 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-07-13 |
投资人 | 窦青山 30 自然人股东 [新增] | 周强 30 自然人股东 [退出] | 2012-07-13 |
法定代表人 | 金淑德 | 刘佳萍 | 2012-07-13 |
投资人 | 窦青山,30,自然人股东; | 周强,30,自然人股东; | 2012-07-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 窦青山,监事; | 周强,监事; | 2012-07-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 周强,监事; | 周强,监事; | 2011-04-28 |
董事 经理 监事 | 刘佳萍 执行董事; [新增]
刘佳萍 经理; [新增]
周强 监事 | 董玉友 执行董事; [退出]
董玉友 经理; [退出]
周强 监事 | 2011-04-28 |
董事 经理 监事 | 刘佳萍* 执行董事 [新增]
刘佳萍* 经理 [新增]
周强 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 董玉友* 执行董事 [退出]
董玉友* 经理 [退出]
周强 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-04-28 |
法定代表人 | 刘佳萍 | 董玉友 | 2011-04-28 |
董事 经理 监事 | 董玉友 执行董事; [新增]
董玉友 经理; [新增]
周强 监事 [新增] | 刘佳萍 执行董事; [退出]
王朝生 总经理; [退出]
解宗洁 监事 [退出] | 2010-11-03 |
董事 经理 监事 | 董玉友* 执行董事 [新增]
董玉友* 经理 [新增]
周强 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘佳萍* 执行董事 [退出]
王朝生 总经理 [退出]
解宗洁 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-11-03 |
投资人 | 周强 30 自然人股东 [新增] | 王朝生 14 自然人股东 [退出]
解宗洁 14 自然人股东 [退出]
万理 2 自然人股东 [退出] | 2010-11-03 |
法定代表人 | 董玉友 | 刘佳萍 | 2010-11-03 |
投资人 | 周强,30,自然人股东; | 王朝生,14,自然人股东; 解宗洁,14,自然人股东; 万理,2,自然人股东; | 2010-11-03 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 周强,监事; | 王朝生,总经理; 解宗洁,监事; | 2010-11-03 |