乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市东城区东直门外大街39号院2号楼402室,我公司主要提供投资咨询;项目投资;投资管理;市场调查;承办展览展示;企业策划;企业管理咨询;设计、制作、发布、代理广告;图文设计制作;经济贸易咨询;组织文化艺术交流;健康咨询;健康管理;销售I类医疗器械。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市东城区东直门外大街39号院2号楼402室
- 经理:
- 陈春玲
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司 |
简称: | 乐康联合 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询;项目投资;投资管理;市场调查;承办展览展示;企业策划;企业管理咨询;设计、制作、发布、代理广告;图文设计制作;经济贸易咨询;组织文化艺术交流;健康咨询(不含须经审批的诊疗服务);健康管理(不含须经审批的诊疗服务);销售I类医疗器械。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110101317908199D |
发证机关: | 北京市东城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-19 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年04月19日 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 医疗仪器设备及器械厂 » 东城区医疗仪器设备及器械厂 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区东直门 |
顺企编码: | 30443762 |
乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京康敏医院管理有限公司 | 100% | 人民币1250万元 |
乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 邵宗宗*, 杨志宇 [新增] | 邵宗宗*, 杨雪梅 [退出] | 2021-09-29 |
法定代表人 | 邵宗宗 | 陈春玲 | 2021-09-07 |
董事 经理 监事 | 邵宗宗*, [新增] 杨雪梅 | 陈春玲*, [退出] 杨雪梅 | 2021-09-07 |
投资人 | 北京康敏医院管理有限公司 企业法人 [新增] | 北京育学园妇产医院管理有限公司 企业法人 [退出] 陈春玲 自然人股东 [退出] 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 [退出] | 2019-10-21 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-10-21 |
投资人 | 北京康敏医院管理有限公司 企业法人 [新增] | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 [退出] 陈春玲 自然人股东 [退出] 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 [退出] | 2019-10-21 |
住所 | 北京市东城区南竹杆胡同2号楼1幢3层10302 | 北京市东城区东直门外大街39号院2号楼402室 | 2019-10-21 |
董事 经理 监事 | 陈春玲*, 杨雪梅 | 陈春玲*, 崔发亮, [退出] 孙国平, [退出] 王广英, [退出] 杨雪梅 | 2019-09-23 |
董事 经理 监事 | 陈春玲 执行董事; 陈春玲 经理; 杨雪梅 监事 | 陈春玲 董事长; 孙国平 董事; [退出] 崔发亮 董事; [退出] 王广英 董事; [退出] 陈春玲 经理; 杨雪梅 监事 | 2019-09-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京育学园妇产医院管理有限公司 企业法人 [名称变更] 陈春玲 自然人股东 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 陈春玲 自然人股东 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 | 2019-09-23 |
董事 经理 监事 | 陈春玲* 执行董事 陈春玲* 经理 杨雪梅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈春玲* 董事长 孙国平 董事 [退出] 崔发亮 董事 [退出] 王广英 董事 [退出] 陈春玲* 经理 杨雪梅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-23 |
股东改变姓名或名称 | 陈春玲 北京育学园妇产医院管理有限公司 [名称变更] 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 | 陈春玲 北京璞至医疗投资有限公司 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 | 2019-09-23 |
投资人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 陈春玲 自然人股东 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 陈春玲 自然人股东 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 尹烁 自然人股东 [退出] | 2019-07-04 |
注册资本 | 1250( - 58.33333% ) | 3000 | 2019-05-16 |
注册资本 | 1250万( - 58.33333% ) | 3000万 | 2019-05-16 |
注册资本 | 1250万元( - 58.33333% ) | 3000万元 | 2019-05-16 |
投资人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 陈春玲 自然人股东 [新增] 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 尹烁 自然人股东 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 孙国平 自然人股东 [退出] 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 尹烁 自然人股东 | 2019-02-28 |
董事 经理 监事 | 陈春玲*, 崔发亮, 孙国平, 王广英, 杨雪梅 | 陈春玲*, 崔发亮, 孙国平, 王广英, 杨雪梅, 赵英姿 [退出] | 2018-08-20 |
董事 经理 监事 | 陈春玲 董事长; 孙国平 董事; 崔发亮 董事; 王广英 董事; 陈春玲 经理; 杨雪梅 监事 | 陈春玲 董事长; 崔发亮 董事; 孙国平 董事; 赵英姿 董事; [退出] 王广英 董事; 陈春玲 经理; 杨雪梅 监事 | 2018-08-20 |
董事 经理 监事 | 陈春玲* 董事长 王广英 董事 孙国平 董事 崔发亮 董事 陈春玲* 经理 杨雪梅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈春玲* 董事长 赵英姿 董事 [退出] 崔发亮 董事 王广英 董事 孙国平 董事 陈春玲* 经理 杨雪梅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-20 |
投资人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 孙国平 自然人股东 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 企业法人 [新增] 尹烁 自然人股东 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 孙国平 自然人股东 赵英姿 自然人股东 [退出] 尹烁 自然人股东 | 2018-08-20 |
投资人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 孙国平 自然人股东 赵英姿 自然人股东 尹烁 自然人股东 [新增] | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 孙国平 自然人股东 赵英姿 自然人股东 付潇 自然人股东 [退出] | 2018-03-09 |
董事 经理 监事 | 陈春玲*, [新增] 崔发亮, [新增] 孙国平, 王广英, [新增] 杨雪梅, [新增] 赵英姿 [新增] | 孙国平, 孙莉* [退出] | 2016-04-19 |
董事 经理 监事 | 陈春玲 董事长; [新增] 崔发亮 董事; [新增] 孙国平 董事; 赵英姿 董事; [新增] 王广英 董事; [新增] 陈春玲 经理; [新增] 杨雪梅 监事 [新增] | 孙莉 执行董事; [退出] 孙莉 经理; [退出] 孙国平 监事 | 2016-04-19 |
董事 经理 监事 | 陈春玲* 董事长 [新增] 赵英姿 董事 [新增] 崔发亮 董事 [新增] 王广英 董事 [新增] 孙国平 董事 陈春玲* 经理 [新增] 杨雪梅 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙莉* 执行董事 [退出] 孙莉* 经理 [退出] 孙国平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-19 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-19 |
投资人 | 北京璞至医疗投资有限公司 企业法人 [新增] 孙国平 自然人股东 赵英姿 自然人股东 付潇 自然人股东 | 孙莉 自然人股东 [退出] 赵英姿 自然人股东 孙国平 自然人股东 付潇 自然人股东 | 2016-04-19 |
法定代表人 | 陈春玲 | 孙莉 | 2016-04-19 |
法定代表人 | 孙莉 | 陈春玲 | 2016-04-19 |
投资人 | 2016-04-19 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2016-04-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 2016-04-19 | ||
企业名称 | 北京悦健联合投资咨询有限公司 | 乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司 | 2014-11-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-11-24 |
投资人 | 孙莉 自然人股东 赵英姿 自然人股东 [新增] 孙国平 自然人股东 [新增] 付潇 自然人股东 [新增] | 孙莉 自然人股东 | 2014-11-24 |
经营范围 | 投资咨询;项目投资;投资管理;市场调查;承办展览展示;企业策划;企业管理咨询;设计、制作、发布、代理广告;图文设计制作;经济贸易咨询;组织文化艺术交流;健康咨询(不含须经审批的诊疗服务);健康管理(不含须经审批的诊疗服务);销售I类医疗器械。 | 投资咨询;项目投资;投资管理;市场调查;承办展览展示;企业策划;企业管理咨询;设计、制作、发布、代理广告;电脑图文设计、制作;经济贸易咨询;组织文化艺术交流。 | 2014-11-24 |
企业名称 | 乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司 | 北京悦健联合投资咨询有限公司 | 2014-11-24 |
乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司宜健门诊部 | 北京市东城区东直门外大街39号院2号楼402室 | 2015-11-17 00:00:00.000 |
本页是 [乐康联合(北京)医疗投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关医疗仪器设备及器械厂