变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
营业期限 | - | 20 | 2018-05-21 |
投资人 | 耿峰 自然人股东
李依檬 自然人股东
蒯智勇 自然人股东
孙爱梅 自然人股东 [新增] | 耿峰 自然人股东
李依檬 自然人股东
蒯智勇 自然人股东 | 2018-05-21 |
注册资本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2018-04-24 |
注册资本 | 500万( + 66.66667% ) | 300万 | 2018-04-24 |
投资人 | 耿峰 自然人股东
李依檬 自然人股东 [新增]
蒯智勇 自然人股东 | 耿峰 自然人股东
蒯智勇 自然人股东 | 2018-04-24 |
注册资本 | 500万元( + 66.66667% ) | 300万元 | 2018-04-24 |
注册资本 | 300万( + 200% ) | 100万 | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 耿峰, [新增]
蒯智勇* | 李颖, [退出]
蒯智勇* | 2015-12-14 |
注册资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 蒯智勇 执行董事;
蒯智勇 经理;
耿峰 监事 [新增] | 蒯智勇 执行董事;
蒯智勇 经理;
李颖 监事 [退出] | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 蒯智勇* 执行董事
蒯智勇* 经理
耿峰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 蒯智勇* 执行董事
蒯智勇* 经理
李颖 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-14 |
投资人 | 耿峰 自然人股东 [新增]
蒯智勇 自然人股东 [新增] | 张秀兰 自然人股东 [退出] | 2015-12-14 |
注册资本 | 300万元( + 200% ) | 100万元 | 2015-12-14 |
注册资本 | 300 万元 | 100 万元 | 2015-12-14 |
投资人 | 耿峰,自然人股东; 蒯智勇,自然人股东; | 张秀兰,自然人股东; | 2015-12-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 耿峰,监事; | 李颖,监事; | 2015-12-14 |
住所 | 北京市石景山区阜石路166号1号楼4层415 | 北京市石景山区阜石路166号1号楼5层516 | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | 蒯智勇 执行董事; [新增]
蒯智勇 经理; [新增]
李颖 监事 | 张秀兰 执行董事; [退出]
张秀兰 经理; [退出]
李颖 监事 | 2013-09-23 |
董事 经理 监事 | 蒯智勇* 执行董事 [新增]
蒯智勇* 经理 [新增]
李颖 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张秀兰* 执行董事 [退出]
张秀兰* 经理 [退出]
李颖 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-09-23 |
法定代表人 | 蒯智勇 | 张秀兰 | 2013-09-23 |
住所 | 北京市石景山区阜石路166号1号楼5层516 | 北京市石景山区阜石路166号1号楼4层415 | 2013-09-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 李颖,监事; | 李颖,监事; | 2013-09-23 |
住所 | 北京市石景山区阜石路166号1号楼4层415 | 北京市顺义区杨镇纵二路7-29号 | 2012-07-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 李颖,监事; | 何建平,经理; 唐敬超,监事; | 2012-07-19 |
董事 经理 监事 | 张秀兰 执行董事;
张秀兰 经理;
李颖 监事 [新增] | 张秀兰 执行董事;
何建平 经理; [退出]
唐敬超 监事 [退出] | 2012-07-19 |
董事 经理 监事 | 张秀兰* 执行董事
张秀兰* 经理
李颖 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张秀兰* 执行董事
何建平 经理 [退出]
唐敬超 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-07-19 |
董事 经理 监事 | 张秀兰 执行董事; [新增]
何建平 经理;
唐敬超 监事 | 何锐 执行董事; [退出]
何建平 经理;
唐敬超 监事 | 2012-04-06 |
董事 经理 监事 | 张秀兰* 执行董事 [新增]
何建平 经理
唐敬超 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 何锐* 执行董事 [退出]
何建平 经理
唐敬超 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-04-06 |
投资人 | 张秀兰 100 自然人股东 [新增] | 何建平 100 自然人股东 [退出] | 2012-04-06 |
法定代表人 | 张秀兰 | 何锐 | 2012-04-06 |
投资人 | 张秀兰,100,自然人股东; | 何建平,100,自然人股东; | 2012-04-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 何建平,经理; 唐敬超,监事; | 何建平,经理; 唐敬超,监事; | 2012-04-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 何建平,经理; 唐敬超,监事; | 潘相宇,监事; | 2012-01-11 |
董事 经理 监事 | 何锐 执行董事;
何建平 经理;
唐敬超 监事 [新增] | 何锐 执行董事;
何建平 经理;
潘相宇 监事 [退出] | 2012-01-11 |
董事 经理 监事 | 何锐 执行董事; [新增]
何建平 经理;
唐敬超 监事 [新增] | 何建平 执行董事;
何建平 经理;
潘相宇 监事 [退出] | 2012-01-11 |
董事 经理 监事 | 何锐* 执行董事
何建平 经理
唐敬超 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 何锐* 执行董事
何建平 经理
潘相宇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-01-11 |
董事 经理 监事 | 何锐* 执行董事 [新增]
何建平 经理
唐敬超 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 何建平* 执行董事
何建平* 经理
潘相宇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-01-11 |
企业名称 | 北京凯茂工程管理有限公司 | 北京蜀虹粼工程监理有限公司 | 2012-01-11 |
经营范围 | 工程监理;工程项目管理;工程技术咨询;工程造价咨询;专业承包;企业管理咨询;园林绿化服务;会议及展览服务;劳务派遣(不含对外劳务合作、排队服务);招投标代理。 | 工程监理;工程项目管理;工程技术咨询;工程造价咨询;专业承包;企业管理咨询;园林绿化服务;会议及展览服务;劳务派遣;销售花卉、工艺品、电子产品;租赁花卉。 | 2011-04-28 |
董事 经理 监事 | 何锐 执行董事; [新增]
何建平 经理;
潘相宇 监事 | 何建平 执行董事;
何建平 经理;
潘相宇 监事 | 2011-01-10 |
董事 经理 监事 | 何锐* 执行董事 [新增]
何建平 经理
潘相宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 何建平* 执行董事
何建平* 经理
潘相宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-01-10 |
法定代表人 | 何锐 | 何建平 | 2011-01-10 |
住所 | 北京市顺义区杨镇纵二路7-29号 | 北京市朝阳区望京利泽中园二区203号527室 | 2011-01-10 |