变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 陈启新, [新增]
崔延华,
汉丽萍, [新增]
李蒨,
孙敏, [新增]
叶向东,
袁一文,
张术兰* | 崔延华,
李蒨,
牟小龙, [退出]
谢民, [退出]
燕洪生, [退出]
叶向东,
袁一文,
张术兰* | 2021-07-21 |
住所 | 北京市海淀区西三环北路50号院8号楼1层102-6 | 北京市海淀区西三环北路21号北楼11层1106 | 2020-09-02 |
住所 | 北京市海淀区西三环北路21号北楼11层1106 | 北京市海淀区西三环北路21号1号楼716A房间 | 2018-12-03 |
董事 经理 监事 | 张术兰 董事长;
谢民 董事;
叶向东 董事;
李蒨 董事;
燕洪生 董事;
张术兰 经理;
袁一文 监事会主席;
崔延华 监事;
牟小龙 监事 [新增] | 张术兰 董事长;
谢民 董事;
叶向东 董事;
李蒨 董事;
燕洪生 董事;
张术兰 经理;
袁一文 监事会主席;
叶楠 监事; [退出]
崔延华 监事 | 2017-11-14 |
董事 经理 监事 | 崔延华,
李蒨,
牟小龙, [新增]
谢民,
燕洪生,
叶向东,
袁一文,
张术兰* | 崔延华,
李蒨,
谢民,
燕洪生,
叶向东,
叶楠, [退出]
袁一文,
张术兰* | 2017-11-14 |
董事 经理 监事 | 张术兰* 董事长
燕洪生 董事
叶向东 董事
李蒨 董事
谢民 董事
张术兰* 经理
袁一文 监事会主席
牟小龙 监事 [新增]
崔延华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张术兰* 董事长
燕洪生 董事
叶向东 董事
李蒨 董事
谢民 董事
张术兰* 经理
袁一文 监事会主席
崔延华 监事
叶楠 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-14 |
注册资本 | 1800( + 50% ) | 1200 | 2015-11-04 |
注册资本 | 1800万( + 50% ) | 1200万 | 2015-11-04 |
注册资本 | 1800万元( + 50% ) | 1200万元 | 2015-11-04 |
注册资本 | 1800 万元 | 1200 万元 | 2015-11-04 |
住所 | 北京市海淀区西三环北路21号1号楼716A房间 | 北京市海淀区西三环北路21号801室 | 2015-01-12 |
注册资本 | 1200 万元 | 1000 万元 | 2015-01-12 |
营业期限 | | 20 | 2015-01-12 |
投资人 | 叶向东,自然人股东; 燕洪生,自然人股东; 张术兰,自然人股东; 袁一文,自然人股东; 李蒨,自然人股东; 谢民,自然人股东; | 叶向东,自然人股东; 张术兰,自然人股东; 燕洪生,自然人股东; 袁一文,自然人股东; 李蒨,自然人股东; 谢民,自然人股东; | 2015-01-12 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 叶向东,董事; 燕洪生,董事; 李蒨,董事; 谢民,董事; 袁一文,监事会主席; 崔延华,监事; 叶楠,监事; | 叶向东,董事; 燕洪生,董事; 叶向东,总经理; 袁一文,监事; | 2015-01-12 |
注册资本 | 1200( + 20% ) | 1000 | 2015-01-12 |
董事 经理 监事 | 张术兰 董事长;
谢民 董事; [新增]
燕洪生 董事;
李蒨 董事; [新增]
叶向东 董事;
张术兰 经理;
袁一文 监事会主席;
叶楠 监事; [新增]
崔延华 监事 [新增] | 张术兰 董事长;
燕洪生 董事;
叶向东 董事;
叶向东 总经理;
袁一文 监事 | 2015-01-12 |
董事 经理 监事 | 崔延华, [新增]
李蒨, [新增]
谢民, [新增]
燕洪生,
叶向东,
叶楠, [新增]
袁一文,
张术兰* | 燕洪生,
叶向东,
袁一文,
张术兰* | 2015-01-12 |
注册资本 | 1200万( + 20% ) | 1000万 | 2015-01-12 |
法定代表人 | 张术兰 | 张术兰 | 2015-01-12 |
注册资本 | 1200万元( + 20% ) | 1000万元 | 2015-01-12 |
董事 经理 监事 | 张术兰* 董事长
叶向东 董事
燕洪生 董事
李蒨 董事 [新增]
谢民 董事 [新增]
张术兰* 经理
袁一文 监事会主席
崔延华 监事 [新增]
叶楠 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张术兰* 董事长
叶向东 董事
燕洪生 董事
叶向东 总经理
袁一文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-12 |
投资人 | 叶向东 自然人股东
燕洪生 自然人股东
张术兰 自然人股东
袁一文 自然人股东
李蒨 自然人股东
谢民 自然人股东 | 叶向东 自然人股东
张术兰 自然人股东
燕洪生 自然人股东
袁一文 自然人股东
李蒨 自然人股东
谢民 自然人股东 | 2015-01-12 |
营业期限 | - | 20 | 2015-01-12 |
企业名称 | 北京科创京成科技股份有限公司 | 北京科创京成条码科技有限公司 | 2015-01-12 |
投资人 | 叶向东 自然人股东
张术兰 自然人股东
燕洪生 自然人股东
袁一文 自然人股东
李蒨 自然人股东
谢民 自然人股东 [新增] | 叶向东 自然人股东
燕洪生 自然人股东
张术兰 自然人股东
袁一文 自然人股东
李蒨 自然人股东 | 2014-12-04 |
投资人 | 叶向东,自然人股东; 张术兰,自然人股东; 燕洪生,自然人股东; 袁一文,自然人股东; 李蒨,自然人股东; 谢民,自然人股东; | 叶向东,自然人股东; 燕洪生,自然人股东; 张术兰,自然人股东; 袁一文,自然人股东; 李蒨,自然人股东; | 2014-12-04 |
注册资本 | 1000 万元 | 900 万元 | 2013-12-27 |
实收资本(金) | 1000 万元 | 900 万元 | 2013-12-27 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | | | 2013-12-27 |
注册资本 | 1000( + 11.11111% ) | 900 | 2013-12-27 |
实收资本 | 1000( + 11.11111% ) | 900 | 2013-12-27 |
注册资本 | 1000万元( + 11.11111% ) | 900万元 | 2013-12-27 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 叶向东 410( + 5.12821% ) 自然人股东
燕洪生 225( + 5.88235% ) 自然人股东
张术兰 225( + 5.88235% ) 自然人股东
袁一文 90( + 5.88235% ) 自然人股东
李蒨 50 自然人股东 [新增] | 叶向东 390 自然人股东
燕洪生 212.5 自然人股东
张术兰 212.5 自然人股东
袁一文 85 自然人股东 | 2013-12-27 |
实收资本 | 1000 万元( + 11.11111% ) | 900 万元 | 2013-12-27 |
注册资本 | 900( + 28.57143% ) | 700 | 2013-11-29 |
实收资本 | 900( + 28.57143% ) | 700 | 2013-11-29 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 叶向东 390( + 39.28571% ) 自然人股东
燕洪生 212.5( + 21.42857% ) 自然人股东
张术兰 212.5( + 21.42857% ) 自然人股东
袁一文 85( + 21.42857% ) 自然人股东 | 叶向东 280 自然人股东
张术兰 175 自然人股东
燕洪生 175 自然人股东
袁一文 70 自然人股东 | 2013-11-29 |
实收资本 | 900 万元( + 28.57143% ) | 700 万元 | 2013-11-29 |
注册资本 | 900万元( + 28.57143% ) | 700万元 | 2013-11-29 |
注册资本 | 900 万元 | 700 万元 | 2013-11-29 |
实收资本(金) | 900 万元 | 700 万元 | 2013-11-29 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 叶向东,390,自然人股东; 燕洪生,212.5,自然人股东; 张术兰,212.5,自然人股东; 袁一文,85,自然人股东; | 叶向东,280,自然人股东; 张术兰,175,自然人股东; 燕洪生,175,自然人股东; 袁一文,70,自然人股东; | 2013-11-29 |
注册资本 | 700 万元 | 500 万元 | 2013-10-29 |
实收资本(金) | 700 万元 | 500 万元 | 2013-10-29 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 | 叶向东,280,自然人股东; 张术兰,175,自然人股东; 燕洪生,175,自然人股东; 袁一文,70,自然人股东; | 叶向东,200,自然人股东; 燕洪生,125,自然人股东; 张术兰,125,自然人股东; 袁一文,50,自然人股东; | 2013-10-29 |
实收资本 | 700( + 40% ) | 500 | 2013-10-29 |
注册资本 | 700( + 40% ) | 500 | 2013-10-29 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 | 叶向东 280( + 40% ) 自然人股东
张术兰 175( + 40% ) 自然人股东
燕洪生 175( + 40% ) 自然人股东
袁一文 70( + 40% ) 自然人股东 | 叶向东 200 自然人股东
燕洪生 125 自然人股东
张术兰 125 自然人股东
袁一文 50 自然人股东 | 2013-10-29 |
实收资本 | 700 万元( + 40% ) | 500 万元 | 2013-10-29 |
注册资本 | 700万元( + 40% ) | 500万元 | 2013-10-29 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;机械设备租赁。(未取得行政许可的项目除外)知识产权出资 50万元。 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。知识产权出资 50万元。 | 2011-05-30 |
住所 | 北京市海淀区西三环北路21号801室 | 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦C2座1502室 | 2011-05-30 |