变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 单淑凤,自然人股东,
单淑凤,自然人股东,
黄永亮,自然人股东,
李晓青,自然人股东,
李晓青,自然人股东 | 单淑凤,自然人股东,
何晶,自然人股东, [退出]
黄永亮,自然人股东,
李晓青,自然人股东 | 2021-03-31 |
投资人 | 单淑凤,自然人股东,
黄永亮,自然人股东,
李晓青,自然人股东 | 单淑凤,自然人股东,
何晶,自然人股东, [退出]
黄永亮,自然人股东,
李晓青,自然人股东 | 2021-03-31 |
法定代表人 | - | 何晶 | 2021-03-09 |
法定代表人 | 李晓青 | 何晶 | 2021-03-09 |
投资人 | 单淑凤,自然人股东,
何晶,自然人股东,
黄永亮,自然人股东, [新增]
李晓青,自然人股东 | 单淑凤,自然人股东,
何晶,自然人股东,
李晓青,自然人股东 | 2021-03-09 |
董事 经理 监事 | 单淑凤,
何晶, [新增]
李晓青* [新增] | 单淑凤,
何晶*, [退出]
李晓青 [退出] | 2021-03-09 |
投资人 | 李晓青 自然人股东
何晶 自然人股东
单淑凤 自然人股东 | 李晓青 自然人股东
何晶 自然人股东
单淑凤 自然人股东
李亮 自然人股东 [退出] | 2018-11-07 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2018-04-13 |
董事 经理 监事 | 何晶* 执行董事
李晓青 经理 [新增]
单淑凤 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 何晶* 执行董事
李亮 经理 [退出]
单淑凤 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-13 |
投资人 | 李晓青 自然人股东 [新增]
何晶 自然人股东
单淑凤 自然人股东
李亮 自然人股东 | 何晶 自然人股东
单淑凤 自然人股东
李亮 自然人股东 | 2018-04-13 |
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2018-04-13 |
董事 经理 监事 | 单淑凤,
何晶*,
李亮 [新增] | 单淑凤*,
何晶 | 2016-05-13 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
何晶* 执行董事
李亮 经理 [新增]
单淑凤 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
单淑凤* 执行董事
单淑凤* 经理
何晶 监事 | 2016-05-13 |
董事 经理 监事 | 何晶* 执行董事
李亮 经理 [新增]
单淑凤 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 单淑凤* 执行董事
单淑凤* 经理
何晶 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-05-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-05-13 |
投资人 | 何晶 自然人股东 [新增]
单淑凤 自然人股东
李亮 自然人股东 [新增] | 单淑凤 自然人股东 | 2016-05-13 |
经营范围 | 技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机维修;经济贸易咨询;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、通讯设备、日用品、自行开发后的产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机维修;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、通讯设备、日用品、自行开发的产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-05-13 |
法定代表人 | 何晶 | 单淑凤 | 2016-05-13 |
投资人 | 何晶,自然人股东; 单淑凤,自然人股东; 李亮,自然人股东; | 单淑凤,自然人股东; | 2016-05-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 李亮,经理; 单淑凤,监事; | 何晶,监事; | 2016-05-13 |