北京天博宏业国际资产管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区花园路5号2幢1008室,我公司主要提供物业管理;专业承包;投资管理;资产管理;投资咨询;组织文化艺术交流活动;教育咨询;经济贸易咨询;企业策划;销售金属材料、服装、机械设备、...机械设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区花园路5号2幢1008室
- 经理:
- 陈端美
- 电子邮件:
- hkevip@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****6056 |
电子邮箱 | hkevip@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京天博宏业国际资产管理有限公司 |
简称: | 天博宏业国际资产管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理;专业承包;投资管理;资产管理;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);教育咨询;经济贸易咨询;企业策划;销售金属材料、服装、机械设备、...机械设备租赁(不含汽车租赁);货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
营业执照号码: | 110108019079065 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-05-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年05月11日 |
注册资本: | 10000 万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 海淀区投资与资产管理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区花园路 |
顺企编码: | 30485684 |
北京天博宏业国际资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京天博盛业控股集团有限公司 | 99.9% | 人民币9990.0万元 |
梁昊 | 0.1% | 人民币10.0万元 |
北京天博宏业国际资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 北京天博盛业控股集团有限公司 企业法人 [名称变更] 梁昊 自然人股东 [新增] | 天博盛业(北京)投资管理有限公司 企业法人 | 2020-08-28 |
董事 经理 监事 | 梁昊*, 赵璟俐 [新增] | 梁昊*, 任李军 [退出] | 2020-08-28 |
股东改变姓名或名称 | 北京天博盛业控股集团有限公司,企业法人, [名称变更] 梁昊,自然人股东 [新增] | 天博盛业(北京)投资管理有限公司, 企业法人 [退出] | 2020-08-28 |
营业期限 | - | - | 2020-08-28 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 北京天博盛业控股集团有限公司 企业法人 [新增] 2 梁昊 自然人股东 [新增] | 1 天博盛业(北京)投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2020-08-28 |
董事 经理 监事 | 梁昊* 执行董事 梁昊* 经理 赵璟俐 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 梁昊* 执行董事 梁昊* 经理 任李军 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-08-28 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-08-28 |
股东改变姓名或名称 | 梁昊 [新增] 北京天博盛业控股集团有限公司 [新增] | 天博盛业(北京)投资管理有限公司 [退出] | 2020-08-28 |
董事 经理 监事 | 梁昊*, [新增] 任李军 [新增] | 陈端美*, [退出] 金昊 [退出] | 2018-11-20 |
董事 经理 监事 | 梁昊 执行董事; [新增] 梁昊 经理; [新增] 任李军 监事 [新增] | 陈端美 执行董事; [退出] 陈端美 经理; [退出] 金昊 监事 [退出] | 2018-11-20 |
董事 经理 监事 | 梁昊* 执行董事 [新增] 梁昊* 经理 [新增] 任李军 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈端美* 执行董事 [退出] 陈端美* 经理 [退出] 金昊 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-20 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-11-20 |
投资人 | 天博盛业(北京)投资管理有限公司 企业法人 [新增] | 陈端美 自然人股东 [退出] 金昊 自然人股东 [退出] | 2018-11-20 |
法定代表人 | 梁昊 | 陈端美 | 2018-11-20 |
北京天博宏业国际资产管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈端美 | 执行董事 |
陈端美 | 经理 |
金昊 | 监事 |
本页是 [北京天博宏业国际资产管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。