爱知世元(北京)网络股份有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号,我公司主要提供第二类增值电信业务中的信息服务业务互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;票务代理。 第二类增值电信业务中的信息服务业务互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号
- 经理:
- 张宗昇
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | info@azsy.cn |
电子邮箱 | jingguanbu@azsy.cn |
座机号码 | 010-65104816 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 爱知世元(北京)网络股份有限公司 |
简称: | 爱知世元 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;票务代理(不含航空机票代理)。 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 9111010877336966X1 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-19 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年04月19日 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 计算机网络设备厂 » 海淀区计算机网络设备厂 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 30514497 |
爱知世元(北京)网络股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张宗昇 | 49.8% | 人民币1493.85万元 |
刘祁 | 21.67% | 人民币650.15万元 |
徐春 | 11.02% | 人民币330.6万元 |
文九地 | 8.67% | 人民币260.1万元 |
胡飏 | 8.67% | 人民币260.1万元 |
李鑫 | 0.17% | 人民币5万元 |
郑俊波 | 0% | 人民币0.1万元 |
严玲月 | 0% | 人民币0.1万元 |
爱知世元(北京)网络股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2023年08月01日);工程勘察;工程设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;建设工程项目管理;规划管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日);工程勘察;工程设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;建设工程项目管理;规划管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-11-27 |
住所 | 北京市海淀区上地三街9号C座七层C807E | 北京市海淀区润千秋佳苑甲10号楼5层商业5007 | 2020-11-27 |
董事 经理 监事 | 胡飏, 孔凡兵, [新增] 李鑫, 刘祁, 时濛濛, 文九地, 于振兰, [新增] 张宗昇* | 胡飏, 李鑫, 刘祁, 马文杉, [退出] 时濛濛, 文九地, 张紫寒, [退出] 张宗昇* | 2020-11-27 |
董事 经理 监事 | 张宗昇* 董事长 文九地 董事 胡飏 董事 李鑫 董事 刘祁 董事 张宗昇* 经理 时濛濛 监事会主席 于振兰 监事 [新增] 孔凡兵 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张宗昇* 董事长 李鑫 董事 文九地 董事 刘祁 董事 胡飏 董事 胡飏 经理 时濛濛 监事会主席 张紫寒 监事 [退出] 马文杉 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-27 |
住所 | 北京市海淀区润千秋佳苑甲10号楼5层商业5007 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号 | 2018-11-21 |
董事 经理 监事 | 张宗昇 董事长; 李鑫 董事; 文九地 董事; 刘祁 董事; 胡飏 董事; 胡飏 经理; 时濛濛 监事会主席; 张紫寒 监事; [新增] 马文杉 监事 | 张宗昇 董事长; 李鑫 董事; 文九地 董事; 刘祁 董事; 胡飏 董事; 刘祁 经理; 时濛濛 监事会主席; 马文杉 监事; 魏文文 监事 [退出] | 2018-01-22 |
董事 经理 监事 | 胡飏, 李鑫, 刘祁, 马文杉, 时濛濛, 文九地, 张紫寒, [新增] 张宗昇* | 胡飏, 李鑫, 刘祁, 马文杉, 时濛濛, 魏文文, [退出] 文九地, 张宗昇* | 2018-01-22 |
董事 经理 监事 | 张宗昇* 董事长 胡飏 董事 李鑫 董事 刘祁 董事 文九地 董事 胡飏 经理 时濛濛 监事会主席 马文杉 监事 张紫寒 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张宗昇* 董事长 文九地 董事 胡飏 董事 李鑫 董事 刘祁 董事 刘祁 经理 时濛濛 监事会主席 马文杉 监事 魏文文 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-22 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日);工程勘察;工程设计。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;建设工程项目管理;规划管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日)。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;票务代理(不含航空机票代理)。 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-01-22 |
住所 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号 | 北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号 | 2018-01-22 |
注册资本 | 3000( + 50% ) | 2000 | 2016-04-19 |
注册资本 | 3000万( + 50% ) | 2000万 | 2016-04-19 |
注册资本 | 3000万元( + 50% ) | 2000万元 | 2016-04-19 |
住所 | 北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号 | 北京市海淀区中关村东路18号1幢1层7号 | 2016-04-19 |
住所 | 北京市海淀区中关村东路18号1幢1层7号 | 北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号 | 2016-04-19 |
注册资本 | 2000万元 | 3000万元 | 2016-04-19 |
企业名称 | 北京爱知世元网络科技发展有限公司 | 爱知世元(北京)网络股份有限公司 | 2015-09-21 |
住所 | 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园区C区2号楼3层 | 北京市海淀区中关村东路18号1幢1层7号 | 2015-09-21 |
法定代表人 | 文九地 | 张宗昇 | 2015-09-21 |
董事 经理 监事 | 张宗昇 董事长; [新增] 李鑫 董事; [新增] 文九地 董事; 刘祁 董事; [新增] 胡飏 董事; [新增] 刘祁 经理; [新增] 时濛濛 监事会主席; [新增] 马文杉 监事; [新增] 魏文文 监事 [新增] | 文九地 执行董事; 文九地 经理; 平健 监事 [退出] | 2015-09-21 |
登记管辖变更 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2015-09-21 |
董事 经理 监事 | 胡飏, [新增] 李鑫, [新增] 刘祁, [新增] 马文杉, [新增] 时濛濛, [新增] 魏文文, [新增] 文九地, 张宗昇* [新增] | 平健, [退出] 文九地* | 2015-09-21 |
董事 经理 监事 | 张宗昇* 董事长 [新增] 文九地 董事 胡飏 董事 [新增] 李鑫 董事 [新增] 刘祁 董事 [新增] 刘祁 经理 [新增] 时濛濛 监事会主席 [新增] 马文杉 监事 [新增] 魏文文 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 文九地* 执行董事 文九地* 经理 平健 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-09-21 |
登记管辖变更 | 海淀分局 | 朝阳分局 | 2015-09-21 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-09-21 |
投资人 | 张宗昇 自然人股东 刘祁 自然人股东 文九地 自然人股东 胡飏 自然人股东 | 张宗昇 自然人股东 文九地 自然人股东 刘祁 自然人股东 胡飏 自然人股东 | 2015-09-21 |
营业期限 | - | 20 | 2015-09-21 |
法定代表人 | 张宗昇 | 文九地 | 2015-09-21 |
住所 | 北京市海淀区中关村东路18号1幢1层7号 | 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园区C区2号楼3层 | 2015-09-21 |
企业名称 | 爱知世元(北京)网络股份有限公司 | 北京爱知世元网络科技发展有限公司 | 2015-09-21 |
投资人 | 张宗昇 自然人股东 文九地 自然人股东 刘祁 自然人股东 [新增] 胡飏 自然人股东 [新增] | 张宗昇 自然人股东 孙丽萍 自然人股东 [退出] 蔡维萍 自然人股东 [退出] 文九地 自然人股东 | 2015-03-31 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日)。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;票务代理(不含航空机票代理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务。(未取得行政许可的项目除外)其中知识产权出资为1400万元。 | 2014-06-27 |
董事 经理 监事 | 平健* 执行董事 平健* 经理 张宗昇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 平健* 执行董事 平健* 经理 张宗昇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 平健 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
注册资本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2013-09-24 |
实收资本 | 2000( + 233.33333% ) | 600 | 2013-09-24 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 张宗昇 1100( + 100% ) 自然人股东 孙丽萍 500( + 100% ) 自然人股东 蔡维萍 200( + 100% ) 自然人股东 文九地 200( + 100% ) 自然人股东 | 张宗昇 550 自然人股东 孙丽萍 250 自然人股东 蔡维萍 100 自然人股东 文九地 100 自然人股东 | 2013-09-24 |
实收资本 | 2000 万元( + 233.33333% ) | 600 万元 | 2013-09-24 |
注册资本 | 2000万元( + 100% ) | 1000万元 | 2013-09-24 |
投资人 | 张宗昇 550 自然人股东 [新增] 孙丽萍 250 自然人股东 蔡维萍 100 自然人股东 文九地 100 自然人股东 | 平健 550 自然人股东 [退出] 孙丽萍 250 自然人股东 文九地 100 自然人股东 蔡维萍 100 自然人股东 | 2013-07-26 |
实收资本 | 600( + 500% ) | 100 | 2013-03-13 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2013-03-13 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 | 平健 550( + 900% ) 自然人股东 孙丽萍 250( + 900% ) 自然人股东 文九地 100( + 900% ) 自然人股东 蔡维萍 100( + 900% ) 自然人股东 | 平健 55 自然人股东 孙丽萍 25 自然人股东 蔡维萍 10 自然人股东 文九地 10 自然人股东 | 2013-03-13 |
实收资本 | 600 万元( + 500% ) | 100 万元 | 2013-03-13 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2013-03-13 |
住所 | 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园区C区2号楼3层 | 北京市海淀区知春路1号15层1515 | 2013-01-25 |
实收资本 | 100( + 66.66667% ) | 60 | 2012-03-23 |
董事 经理 监事 | 文九地 执行董事; [新增] 文九地 经理; [新增] 平健 监事 | 平健 执行董事; 平健 经理; 张宗昇 监事 [退出] | 2012-03-23 |
注册资本 | 100( + 66.66667% ) | 60 | 2012-03-23 |
董事 经理 监事 | 文九地* 执行董事 [新增] 文九地* 经理 [新增] 平健 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 平健* 执行董事 平健* 经理 张宗昇 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-03-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-03-23 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 平健 55( - 8.33333% ) 自然人股东 孙丽萍 25 自然人股东 [新增] 蔡维萍 10 自然人股东 [新增] 文九地 10 自然人股东 [新增] | 平健 60 自然人股东 | 2012-03-23 |
实收资本 | 100 万元( + 66.66667% ) | 60 万元 | 2012-03-23 |
注册资本 | 100万元( + 66.66667% ) | 60万元 | 2012-03-23 |
法定代表人 | 文九地 | 平健 | 2012-03-23 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务。(未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2011-06-10 |
住所 | 北京市海淀区知春路1号15层1515 | 北京市海淀区中关村东路1号院9号楼1005室 | 2011-06-10 |
董事 经理 监事 | - | 平健 执行董事; 平健 经理; 张宗昇 监事 | 2009-08-21 |
本页是 [爱知世元(北京)网络股份有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关行业企业