变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 桂红卫*, [新增]
李洪涛, [新增]
沈玉林, [新增]
杨洋, [新增]
易力 [新增] | 贾朝心, [退出]
姜晓平, [退出]
刘俊*, [退出]
夏丁 [退出] | 2022-08-29 |
法定代表人 | 桂红卫 | 刘俊 | 2022-08-29 |
董事 经理 监事 | 贾朝心,
姜晓平, [新增]
刘俊*, [新增]
夏丁 [新增] | 高嵩, [退出]
贾朝心,
刘建*, [退出]
左进 [退出] | 2022-02-14 |
投资人 | 方正数码国际有限公司,
外国(地区)企业 [新增] | 方正数码国际有限公司,
企业法人 [退出] | 2022-02-14 |
法定代表人 | 刘俊 | 刘建 | 2022-02-14 |
经营范围 | 开发计算机软硬件及辅助设备;计算机系统集成;承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品、家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;租赁计算机;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品;家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;租赁计算机。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) | 2022-02-14 |
经营范围 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品;家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;租赁计算机。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品;家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2019-12-05 |
经营范围 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品;家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品;家用电器;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材,经济信息咨询。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2019-01-21 |
经营范围 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品;家用电器;批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材,经济信息咨询。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品,批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材,经济信息咨询。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2018-07-11 |
董事 经理 监事 | 刘建 董事长;
贾朝心 董事;
左进 董事;
贾朝心 总经理;
高嵩 监事 [新增] | 刘建 董事长;
贾朝心 董事;
左进 董事;
贾朝心 总经理;
唐睿 监事 [退出] | 2017-06-28 |
董事 经理 监事 | 高嵩, [新增]
贾朝心,
刘建*,
左进 | 贾朝心,
刘建*,
唐睿, [退出]
左进 | 2017-06-28 |
董事 经理 监事 | 刘建* 董事长
左进 董事
贾朝心 董事
贾朝心 总经理
高嵩 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘建* 董事长
左进 董事
贾朝心 董事
贾朝心 总经理
唐睿 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-06-28 |
董事 经理 监事 | 刘建 董事长; [新增]
贾朝心 董事;
左进 董事; [新增]
贾朝心 总经理;
唐睿 监事 [新增] | 周伯勤 董事长; [退出]
贾朝心 董事;
方灏 董事; [退出]
贾朝心 经理;
任英茹 监事 [退出] | 2016-09-18 |
董事 经理 监事 | 贾朝心,
刘建*, [新增]
唐睿, [新增]
左进 [新增] | 方灏, [退出]
贾朝心,
任英茹, [退出]
周伯勤* [退出] | 2016-09-18 |
董事 经理 监事 | 刘建* 董事长 [新增]
左进 董事 [新增]
贾朝心 董事
贾朝心 总经理
唐睿 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 周伯勤* 董事长 [退出]
方灏 董事 [退出]
贾朝心 董事
贾朝心 经理
任英茹 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-18 |
法定代表人 | 刘建 | 周伯勤 | 2016-09-18 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路18号2001室 | 北京市海淀区成府路中关园503-506号 | 2015-04-24 |
住所 | 北京市海淀区成府路中关园503-506号 | 北京市海淀区上地信息路18号2001室 | 2015-04-24 |
法定代表人 | 方灏 | 周伯勤 | 2014-06-26 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2014-06-26 |
董事 经理 监事 | 周伯勤 董事长;
方灏 董事;
贾朝心 董事; [新增]
贾朝心 经理; [新增]
任英茹 监事 [新增] | 方灏 董事长;
周伯勤 董事;
余丽 董事; [退出]
方灏 经理;
王彤 监事 [退出] | 2014-06-26 |
董事 经理 监事 | 方灏,
贾朝心, [新增]
任英茹, [新增]
周伯勤* | 方灏*,
王彤, [退出]
余丽, [退出]
周伯勤 | 2014-06-26 |
董事 经理 监事 | 变更后
刘建* 董事长 [新增]
左进 董事 [新增]
贾朝心 董事
贾朝心 总经理
唐睿 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
周伯勤* 董事长 [退出]
方灏 董事 [退出]
贾朝心 董事
贾朝心 经理
任英茹 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-06-26 |
董事 经理 监事 | 周伯勤* 董事长
贾朝心 董事 [新增]
方灏 董事
贾朝心 经理 [新增]
任英茹 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 方灏* 董事长
周伯勤 董事
余丽 董事 [退出]
方灏* 经理
王彤 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-06-26 |
法定代表人 | 周伯勤 | 方灏 | 2014-06-26 |
注册资本 | 39000( + 160% ) | 15000 | 2013-09-29 |
实收资本 | 19918( + 32.78667% ) | 15000 | 2013-09-29 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 | 方正数码国际有限公司 39000( + 160% ) 企业法人 | 方正数码国际有限公司 15000 企业法人 | 2013-09-29 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 | 方正数码国际有限公司 39000 企业法人 [新增] | 方正(香港)有限公司 15000 企业法人 [退出] | 2013-09-29 |
实收资本 | 19918 万元( + 32.78667% ) | 15000 万元 | 2013-09-29 |
注册资本 | 39000万元( + 160% ) | 15000万元 | 2013-09-29 |
董事 经理 监事 | 方灏 董事长; [新增]
余丽 董事; [新增]
周伯勤 董事; [新增]
方灏 经理; [新增]
王彤 监事 [新增] | 易梅 董事; [退出]
方中华 董事; [退出]
刘晓昆 总经理 [退出] | 2013-07-17 |
经营范围 | 开发计算机软硬件及辅助设备,计算机系统集成,承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务;销售自行开发的软件产品,批发计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信器材,经济信息咨询。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。) | 法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2013-07-17 |
法定代表人 | 方灏 | 刘晓昆 | 2013-07-17 |
董事 经理 监事 | 方灏* 董事长 [新增]
周伯勤 董事 [新增]
余丽 董事 [新增]
方灏* 经理 [新增]
王彤 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 方中华 董事 [退出]
易梅 董事 [退出]
刘晓昆* 总经理 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-07-17 |
股东改变姓名或名称 | 方正数码国际有限公司 15000 企业法人 [新增] | 方正(香港)有限公司 15000 企业法人 [退出] | 2009-07-02 |
股东改变姓名或名称 | 方正数码国际有限公司 [新增] | 方正(香港)有限公司 [退出] | 2009-07-02 |