变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座3层06室 | 北京市海淀区学院路30号一区方兴大厦408室 | 2020-06-02 |
注册资本 | 70万( - 30% ) | 100万 | 2018-05-14 |
董事 经理 监事 | 王剑军 执行董事;
王剑军 经理;
姚波 监事 | 王会中 执行董事; [退出]
王剑军 经理;
姚波 监事 | 2018-05-14 |
注册资本 | 70( - 30% ) | 100 | 2018-05-14 |
董事 经理 监事 | 王剑军*,
姚波 | 王会中, [退出]
王剑军*,
姚波 | 2018-05-14 |
董事 经理 监事 | 王剑军* 执行董事
王剑军* 经理
姚波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王会中 执行董事 [退出]
王剑军* 经理
姚波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-05-14 |
投资人 | 王剑军 自然人股东 | 王剑军 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 企业法人 [退出] | 2018-05-14 |
注册资本 | 70万元( - 30% ) | 100万元 | 2018-05-14 |
投资人 | 王剑军 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 企业法人 | 王剑军 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 企业法人 | 2015-03-24 |
董事 经理 监事 | 王会中,
王剑军*, [新增]
姚波 [新增] | 乔哲, [退出]
王会中* | 2015-03-10 |
董事 经理 监事 | 王会中 执行董事;
王剑军 经理; [新增]
姚波 监事 [新增] | 王会中 执行董事;
王会中 总经理;
乔哲 监事 [退出] | 2015-03-10 |
董事 经理 监事 | 王会中 执行董事
王剑军* 经理 [新增]
姚波 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王会中* 执行董事
王会中* 总经理
乔哲 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-03-10 |
法定代表人 | 王剑军 | 王会中 | 2015-03-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 王会中,执行董事; 姚波,监事; | 乔哲,监事; | 2015-03-10 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 王剑军,70,自然人股东; 北京科大资产经营有限公司,30,企业法人; | 王剑军,45,自然人股东; 北京科大资产经营有限公司,30,企业法人; 苏伟,15,自然人股东; 庞永刚,10,自然人股东; | 2013-11-20 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 王剑军 70( + 55.55556% ) 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 30 企业法人 | 王剑军 45 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 30 企业法人
苏伟 15 自然人股东 [退出]
庞永刚 10 自然人股东 [退出] | 2013-11-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2013-11-20 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 王剑军 45( + 50% ) 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 30 企业法人
苏伟 15 自然人股东
庞永刚 10 自然人股东 | 王剑军 30 自然人股东
北京科大资产经营有限公司 30 企业法人
于涛 15 自然人股东 [退出]
苏伟 15 自然人股东
庞永刚 10 自然人股东 | 2012-07-23 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 王剑军,45,自然人股东; 北京科大资产经营有限公司,30,企业法人; 苏伟,15,自然人股东; 庞永刚,10,自然人股东; | 王剑军,30,自然人股东; 北京科大资产经营有限公司,30,企业法人; 于涛,15,自然人股东; 苏伟,15,自然人股东; 庞永刚,10,自然人股东; | 2012-07-23 |