北京中交通企安全技术咨询服务有限责任公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市西城区文兴东街1号国谊宾馆南楼2406室(德胜园区),我公司主要提供安全技术咨询服务;技术服务;会议服务;计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中交通企安全技术咨询服务有限责任公司 |
简称: | 中交通企安全技术咨询服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 安全技术咨询服务;技术服务;会议服务;计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 91110102069579233G |
发证机关: | 北京市工商行政管理局西城分局 |
核准日期: | 2015-12-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年05月29日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 咨询服务公司 » 西城区咨询服务公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 西城区 » 西城区德胜 |
顺企编码: | 30547345 |
北京中交通企安全技术咨询服务有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京中地国矿矿业技术有限公司 | 80% | 人民币160.0万元 |
北京中经科环技术培训有限公司 | 20% | 人民币40.0万元 |
北京中交通企安全技术咨询服务有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 曹春香 董事长; 张丽娜 董事; 郑石 董事; [新增] 光学 经理; 李萍 监事 | 王刚 董事长; [退出] 张丽娜 董事; 曹春香 董事; 光学 经理; 李萍 监事 | 2018-05-22 |
董事 经理 监事 | 曹春香*, 光学 , 李萍, 张丽娜, 郑石 [新增] | 曹春香, 光学 , 李萍, 王刚*, [退出] 张丽娜 | 2018-05-22 |
董事 经理 监事 | 曹春香* 董事长 郑石 董事 [新增] 张丽娜 董事 光学 经理 李萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 王刚* 董事长 [退出] 曹春香 董事 张丽娜 董事 4 光学 经理 李萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-22 |
法定代表人 | 曹春香 | 王刚 | 2018-05-22 |
住所 | 北京市西城区月坛北小街4号5号楼1427 | 北京市西城区文兴东街1号国谊宾馆南楼2406室(德胜园区) | 2017-11-03 |
经营范围 | 安全技术咨询服务;技术服务;会议服务;计算机技术培训。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 安全技术咨询服务;技术服务;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-08-09 |
经营范围 | 安全技术咨询服务;技术服务;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 安全技术方面的咨询;技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-06-28 |
注册资本 | 200万( + 100% ) | 100万 | 2016-09-20 |
注册资本 | 200万元 | 100万元 | 2016-09-20 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2016-09-20 |
注册资本 | 200万元( + 100% ) | 100万元 | 2016-09-20 |
注册资本 | 100万( + 100% ) | 50万 | 2015-02-27 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2015-02-27 |
注册资本 | 100万元( + 100% ) | 50万元 | 2015-02-27 |
注册资本 | 100万元 | 50万元 | 2015-02-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 王刚,董事长;曹春香,董事;张丽娜,董事;光学,经理;李萍,监事; | 2014-11-18 | |
董事 经理 监事 | 光学, 曹春香, 李萍, [新增] 王刚*, [新增] 张丽娜 | 光学*, 曹春香, 胡剑平, [退出] 姚桂林, [退出] 张丽娜 | 2014-11-18 |
董事 经理 监事 | 王刚 董事长; [新增] 张丽娜 董事; 曹春香 董事; 光学 经理; 李萍 监事 [新增] | 胡剑平 董事长; [退出] 曹春香 董事; 姚桂林 董事; [退出] 光学 总经理; 张丽娜 监事 | 2014-11-18 |
董事 经理 监事 | 王刚* 董事长 [新增] 曹春香 董事 张丽娜 董事 4 光学 经理 李萍 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 胡剑平 董事长 [退出] 姚桂林 董事 [退出] 曹春香 董事 4 光学* 总经理 张丽娜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-11-18 |
法定代表人 | 王刚 | 光学 | 2014-11-18 |
北京中交通企安全技术咨询服务有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
曹春香 | 董事 |
光学 | 经理 |
李萍 | 监事 |
王刚 | 董事长 |
张丽娜 | 董事 |
本页是 [北京中交通企安全技术咨询服务有限责任公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。