变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 道路货物运输。销售建筑材料、五金产品(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车)、装饰材料、电子产品、通讯设备、机械设备、金属材料、家用电器、家庭用品、包装材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、体育用品、酒店用品、照相器材、服装、鞋帽、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品、食用农产品、润滑油、润滑脂;汽车租赁(不含九座以上客车);技术开发、服务、咨询;转让。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售建筑材料、五金产品(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、装饰材料、电子产品、通讯设备、机械设备、金属材料、家用电器、家庭用品、包装材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、体育用品、酒店用品、照相器材、服装、鞋帽、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-01-04 |
注册资本 | 3000万( + 500% ) | 500万 | 2018-04-23 |
注册资本 | 3000( + 500% ) | 500 | 2018-04-23 |
注册资本 | 3000万元( + 500% ) | 500万元 | 2018-04-23 |
董事 经理 监事 | 张涛 执行董事;
张涛 经理;
张新媛 监事 [新增] | 张涛 执行董事;
张涛 经理;
柴国通 监事 [退出] | 2016-04-20 |
注册资本 | 500万( + 92.30769% ) | 260万人民币元 | 2016-04-20 |
董事 经理 监事 | 张涛*,
张新媛 [新增] | 柴国通, [退出]
张涛* | 2016-04-20 |
注册资本 | 500( + 92.30769% ) | 260 | 2016-04-20 |
注册资本 | 500万( + 92.30769% ) | 260万 | 2016-04-20 |
董事 经理 监事 | 张涛* 执行董事
张涛* 经理
张新媛 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张涛* 执行董事
张涛* 经理
柴国通 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-20 |
注册资本 | 500万元( + 150% ) | 200万元 | 2016-04-20 |
注册资本 | 500 万元 | 200 万元 | 2016-04-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 张新媛,监事; | 柴国通,监事; | 2016-04-20 |
注册资本 | 260万人民币元( + 30% ) | 200万 | 2015-01-22 |
注册资本 | 260( + 30% ) | 200 | 2015-01-22 |
注册资本 | 260万( + 30% ) | 200万 | 2015-01-22 |
注册资本 | 260万元( + 30% ) | 200万元 | 2015-01-22 |
董事 经理 监事 | 杨霖* 执行董事
杨霖* 经理
张美玲 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨霖* 执行董事
杨霖* 经理
张美玲 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 杨霖 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
注册资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2013-07-05 |
实收资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2013-07-05 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 张涛 200( + 300% ) 自然人股东 | 张涛 50 自然人股东 | 2013-07-05 |
实收资本 | 200 万元( + 300% ) | 50 万元 | 2013-07-05 |
注册资本 | 200万元( + 300% ) | 50万元 | 2013-07-05 |
注册资本 | 200 万元 | 50 万元 | 2013-07-05 |
实收资本(金) | 200 万元 | 50 万元 | 2013-07-05 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 张涛,200,自然人股东; | 张涛,50,自然人股东; | 2013-07-05 |
法定代表人 | 张涛 | 戚淮河 | 2013-01-31 |
投资人 | 张涛,50,自然人股东; | 戚淮河,30,自然人股东; 戚淮洋,20,自然人股东; | 2013-01-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-01-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 柴国通,监事; | 戚淮洋,监事; | 2013-01-31 |
董事 经理 监事 | 张涛 执行董事; [新增]
张涛 经理; [新增]
柴国通 监事 [新增] | 戚淮河 执行董事; [退出]
戚淮河 经理; [退出]
戚淮洋 监事 [退出] | 2013-01-31 |
投资人 | 张涛 50 自然人股东 [新增] | 戚淮河 30 自然人股东 [退出]
戚淮洋 20 自然人股东 [退出] | 2013-01-31 |
经营范围 | 销售建筑材料、五金产品(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、装饰材料、电子产品、通讯设备、机械设备、金属材料、家用电器、家庭用品、包装材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、体育用品、酒店用品、照相器材、服装、鞋帽、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品。 | 科技开发;销售五金交电、汽车配件、仪器仪表、机械电气设备、金属材料、装饰材料、橡胶制品、建筑材料、日用品、工艺美术品;组织文化艺术交流活动(不含演出);劳务派遣;经济贸易咨询。 | 2013-01-31 |
企业名称 | 北京地圆广商贸有限公司 | 北京佰源通达科贸有限公司 | 2013-01-31 |
董事 经理 监事 | 张涛* 执行董事 [新增]
张涛* 经理 [新增]
柴国通 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 戚淮河* 执行董事 [退出]
戚淮河* 经理 [退出]
戚淮洋 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-01-31 |
董事 经理 监事 | 戚淮河 执行董事; [新增]
戚淮河 经理; [新增]
戚淮洋 监事 [新增] | 杨霖 执行董事; [退出]
杨霖 经理; [退出]
张美玲 监事 [退出] | 2010-07-16 |
董事 经理 监事 | 戚淮河* 执行董事 [新增]
戚淮河* 经理 [新增]
戚淮洋 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨霖* 执行董事 [退出]
杨霖* 经理 [退出]
张美玲 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-07-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-07-16 |
投资人 | 戚淮河 30 自然人股东 [新增]
戚淮洋 20 自然人股东 [新增] | 杨霖 50 自然人股东 [退出] | 2010-07-16 |
经营范围 | 科技开发;销售五金交电、汽车配件、仪器仪表、机械电气设备、金属材料、装饰材料、橡胶制品、建筑材料、日用品、工艺美术品;组织文化艺术交流活动(不含演出);劳务派遣;经济贸易咨询。 | 销售家具、五金交电、装饰材料、日用品、服装、鞋帽。 | 2010-07-16 |
法定代表人 | 戚淮河 | 杨霖 | 2010-07-16 |
住所 | 北京市大兴区黄村镇大洼村北京市大兴区兴苑建筑工程公司院内2幢102室 | 北京市大兴区旧宫镇宣颐家园小红门路73号 | 2010-07-16 |
企业名称 | 北京佰源通达科贸有限公司 | 北京枫霖尚品家具有限公司 | 2010-07-16 |
投资人 | 戚淮河,30,自然人股东; 戚淮洋,20,自然人股东; | 杨霖,50,自然人股东; | 2010-07-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 戚淮洋,监事; | 张美玲,监事; | 2010-07-16 |
董事 经理 监事 | None | 杨霖 执行董事; [退出]
杨霖 经理; [退出]
张美玲 监事 [退出] | 2009-07-31 |
董事 经理 监事 | - | 杨霖 执行董事;
杨霖 经理;
张美玲 监事 | 2009-07-31 |