中企会(北京)基金管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区板井路79号五层503室,我公司主要提供非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区板井路79号五层503室
- 固定电话:
- 010-56263172 未核实,仅供参考
- 经理:
- 侯祥
- 电子邮件:
- zgqyjfzlhh@126.com
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中企会(北京)基金管理有限公司 |
简称: | 中企会 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的... |
营业执照号码: | 91110108692347848X |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年07月09日 |
注册资本: | 10000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 海淀区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 30557276 |
中企会(北京)基金管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京中企会投资管理集团有限公司 | 100% | 人民币1000万元 |
中企会(北京)基金管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市海淀区火器营路1号院1号楼2层243室 | 北京市海淀区板井路79号五层503室 | 2022-03-15 |
注册资本 | 1000( + 100% ) | 500 | 2018-07-23 |
注册资本 | 1000万( + 100% ) | 500万 | 2018-07-23 |
注册资本 | 1000万元( + 100% ) | 500万元 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 王胜春 执行董事; [新增] 王胜春 经理; [新增] 张兆民 监事 | 侯祥 执行董事; [退出] 侯祥 经理; [退出] 张兆民 监事 | 2017-12-11 |
注册资本 | 500( - 95% ) | 10000 | 2017-12-11 |
董事 经理 监事 | 王胜春*, [新增] 张兆民 | 侯祥*, [退出] 张兆民 | 2017-12-11 |
注册资本 | 500万( - 95% ) | 10000万 | 2017-12-11 |
董事 经理 监事 | 王胜春* 执行董事 [新增] 王胜春* 经理 [新增] 张兆民 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 侯祥* 执行董事 [退出] 侯祥* 经理 [退出] 张兆民 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-11 |
注册资本 | 500万元( - 95% ) | 10000万元 | 2017-12-11 |
法定代表人 | 王胜春 | 侯祥 | 2017-12-11 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-02 |
投资人 | 北京中企会投资管理集团有限公司 企业法人 [新增] | 侯祥 自然人股东 [退出] | 2017-08-02 |
董事 经理 监事 | 侯祥 执行董事; [新增] 侯祥 经理; [新增] 张兆民 监事 [新增] | 侯成光 执行董事; [退出] 侯成光 经理; [退出] 张峰 监事 [退出] | 2016-05-09 |
注册资本 | 10000( + 33233.33333% ) | 30 | 2016-05-09 |
董事 经理 监事 | 侯祥*, [新增] 张兆民 [新增] | 侯成光*, [退出] 张峰 [退出] | 2016-05-09 |
注册资本 | 10000万( + 33233.33333% ) | 30万 | 2016-05-09 |
注册资本 | 10000万元( + 33233.33333% ) | 30万元 | 2016-05-09 |
董事 经理 监事 | 侯祥* 执行董事 [新增] 侯祥* 经理 [新增] 张兆民 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 侯成光* 执行董事 [退出] 侯成光* 经理 [退出] 张峰 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-05-09 |
投资人 | 侯祥 自然人股东 [新增] | 宁紫希 自然人股东 [退出] 欧阳云雁 自然人股东 [退出] | 2016-05-09 |
经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 餐饮服务(含冷荤凉菜);销售饮料、酒。餐饮管理。(未取得行政许可的项目除外) | 2016-05-09 |
法定代表人 | 侯祥 | 侯成光 | 2016-05-09 |
住所 | 北京市海淀区板井路79号五层503室 | 北京市海淀区蓝靛厂西门1号 | 2016-05-09 |
企业名称 | 中企会(北京)基金管理有限公司 | 北京海峡天妃餐饮有限公司 | 2016-05-09 |
注册资本 | 10000 万元 | 30 万元 | 2016-05-09 |
投资人 | 侯祥,自然人股东; | 宁紫希,自然人股东; 欧阳云雁,自然人股东; | 2016-05-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 张兆民,监事; | 张峰,监事; | 2016-05-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 张峰,监事; | 欧阳云雁,监事; | 2013-05-14 |
董事 经理 监事 | 侯成光 执行董事; [新增] 侯成光 经理; [新增] 张峰 监事 [新增] | 宁紫希 执行董事; [退出] 宁紫希 经理; [退出] 欧阳云雁 监事 [退出] | 2013-05-14 |
董事 经理 监事 | 侯成光* 执行董事 [新增] 侯成光* 经理 [新增] 张峰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 宁紫希* 执行董事 [退出] 宁紫希* 经理 [退出] 欧阳云雁 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-05-14 |
法定代表人 | 侯成光 | 宁紫希 | 2013-05-14 |
董事 经理 监事 | 宁紫希 执行董事; [新增] 宁紫希 经理; [新增] 欧阳云雁 监事 [新增] | 姚欣 执行董事; [退出] 姚欣 经理; [退出] 姚兴龙 监事 [退出] | 2012-04-01 |
董事 经理 监事 | 宁紫希* 执行董事 [新增] 宁紫希* 经理 [新增] 欧阳云雁 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 姚欣* 执行董事 [退出] 姚欣* 经理 [退出] 姚兴龙 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-04-01 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 宁紫希 21 自然人股东 [新增] 欧阳云雁 9 自然人股东 [新增] | 姚欣 21 自然人股东 [退出] 姚兴龙 9 自然人股东 [退出] | 2012-04-01 |
法定代表人 | 宁紫希 | 姚欣 | 2012-04-01 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 宁紫希,21,自然人股东; 欧阳云雁,9,自然人股东; | 姚欣,21,自然人股东; 姚兴龙,9,自然人股东; | 2012-04-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 欧阳云雁,监事; | 姚兴龙,监事; | 2012-04-01 |
法定代表人 | 姚欣 | 李娜 | 2011-07-22 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 姚欣,21,自然人股东; 姚兴龙,9,自然人股东; | 李娜,21,自然人股东; 杨秀梅,9,自然人股东; | 2011-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 姚兴龙,监事; | 杨秀梅,监事; | 2011-07-22 |
董事 经理 监事 | 姚欣 执行董事; [新增] 姚欣 经理; [新增] 姚兴龙 监事 [新增] | 李娜 执行董事; [退出] 李娜 经理; [退出] 杨秀梅 监事 [退出] | 2011-07-22 |
董事 经理 监事 | 姚欣* 执行董事 [新增] 姚欣* 经理 [新增] 姚兴龙 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李娜* 执行董事 [退出] 李娜* 经理 [退出] 杨秀梅 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-07-22 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 姚欣 21 自然人股东 [新增] 姚兴龙 9 自然人股东 [新增] | 李娜 21 自然人股东 [退出] 杨秀梅 9 自然人股东 [退出] | 2011-07-22 |
经营范围 | 餐饮服务(含冷荤凉菜);销售饮料、酒。餐饮管理。(未取得行政许可的项目除外) | 餐饮服务(含冷荤凉菜);销售饮料、酒。餐饮管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2011-07-22 |
董事 经理 监事 | 李娜 执行董事; [新增] 李娜 经理; [新增] 杨秀梅 监事 [新增] | 翁新清 执行董事; [退出] 翁新清 经理; [退出] 翁新贵 监事 [退出] | 2010-08-13 |
董事 经理 监事 | 李娜* 执行董事 [新增] 李娜* 经理 [新增] 杨秀梅 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 翁新清* 执行董事 [退出] 翁新清* 经理 [退出] 翁新贵 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-08-13 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 李娜 21 自然人股东 [新增] 杨秀梅 9 自然人股东 [新增] | 翁新清 15 自然人股东 [退出] 翁新贵 15 自然人股东 [退出] | 2010-08-13 |
经营范围 | 餐饮服务(含冷荤凉菜);销售饮料、酒。餐饮管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 餐饮服务(含冷荤凉菜);销售饮料、酒。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-08-13 |
法定代表人 | 李娜 | 翁新清 | 2010-08-13 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 李娜,21,自然人股东; 杨秀梅,9,自然人股东; | 翁新清,15,自然人股东; 翁新贵,15,自然人股东; | 2010-08-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨秀梅,监事; | 翁新贵,监事; | 2010-08-13 |
中企会(北京)基金管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
侯祥 | 执行董事 |
侯祥 | 经理 |
张兆民 | 监事 |
本页是 [中企会(北京)基金管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关企业管理及投资咨询