变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市丰台区造甲街110号28幢A1-551 | 北京市海淀区苏州街3号7层704-12号 | 2022-06-23 |
投资人 | 姚亦飞 自然人股东
唐屹 自然人股东
李世英 自然人股东 [新增]
李玢 自然人股东
范文强 自然人股东 | 姚亦飞 自然人股东
张吉 自然人股东 [退出]
唐屹 自然人股东
李玢 自然人股东
范文强 自然人股东 | 2020-07-06 |
住所 | 北京市海淀区苏州街3号7层704-12号 | 北京市海淀区蓟门里小区南商业楼4层429 | 2020-07-06 |
投资人 | 姚亦飞 自然人股东
张吉 自然人股东
唐屹 自然人股东
李玢 自然人股东 [新增]
范文强 自然人股东 | 姚亦飞 自然人股东
张吉 自然人股东
唐屹 自然人股东
尤阳 自然人股东 [退出]
范文强 自然人股东 | 2019-11-21 |
投资人 | 姚亦飞 自然人股东
张吉 自然人股东
唐屹 自然人股东
尤阳 自然人股东
范文强 自然人股东 | 姚亦飞 自然人股东
唐屹 自然人股东
王小弟 自然人股东 [退出]
张吉 自然人股东
范文强 自然人股东
尤阳 自然人股东 | 2017-03-09 |
投资人 | 姚亦飞,自然人股东; 张吉,自然人股东; 唐屹,自然人股东; 尤阳,自然人股东; 范文强,自然人股东; | 姚亦飞,自然人股东; 唐屹,自然人股东; 王小弟,自然人股东; 张吉,自然人股东; 范文强,自然人股东; 尤阳,自然人股东; | 2017-03-09 |
住所 | | | 2016-06-24 |
投资人 | 姚亦飞,自然人股东; 唐屹,自然人股东; 王小弟,自然人股东; 张吉,自然人股东; 范文强,自然人股东; 尤阳,自然人股东; | 姚亦飞,自然人股东; 刘溪,自然人股东; 王小弟,自然人股东; 唐屹,自然人股东; 张长军,自然人股东; 范文强,自然人股东; 张吉,自然人股东; | 2016-06-24 |
投资人 | 变更后
姚亦飞 自然人股东
张吉 自然人股东
唐屹 自然人股东
尤阳 自然人股东
范文强 自然人股东 | 变更前
姚亦飞 自然人股东
唐屹 自然人股东
王小弟 自然人股东 [退出]
张吉 自然人股东
范文强 自然人股东
尤阳 自然人股东 | 2016-06-24 |
投资人 | 姚亦飞 自然人股东
唐屹 自然人股东
王小弟 自然人股东
张吉 自然人股东
范文强 自然人股东
尤阳 自然人股东 [新增] | 姚亦飞 自然人股东
刘溪 自然人股东 [退出]
王小弟 自然人股东
唐屹 自然人股东
张长军 自然人股东 [退出]
范文强 自然人股东
张吉 自然人股东 | 2016-06-24 |
住所 | 北京市海淀区蓟门里小区南商业楼4层429 | 北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层3903室 | 2016-06-24 |
董事 经理 监事 | 姚亦飞 执行董事; [新增]
姚亦飞 经理; [新增]
唐屹 监事 [新增] | 张立春 执行董事; [退出]
张立春 经理; [退出]
张铁钢 监事 [退出] | 2015-12-11 |
注册资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2015-12-11 |
注册资本 | 200万( + 300% ) | 50万 | 2015-12-11 |
董事 经理 监事 | 唐屹, [新增]
姚亦飞* [新增] | 张立春*, [退出]
张铁钢 [退出] | 2015-12-11 |
董事 经理 监事 | 姚亦飞* 执行董事 [新增]
姚亦飞* 经理 [新增]
唐屹 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张立春* 执行董事 [退出]
张立春* 经理 [退出]
张铁钢 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-11 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-11 |
投资人 | 姚亦飞 自然人股东 [新增]
刘溪 自然人股东 [新增]
王小弟 自然人股东 [新增]
唐屹 自然人股东 [新增]
张长军 自然人股东 [新增]
范文强 自然人股东 [新增]
张吉 自然人股东 [新增] | 张立春 自然人股东 [退出] | 2015-12-11 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);餐饮管理;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;企业策划、设计;企业管理咨询;销售日用杂货、工艺品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售金属材料、日用品、文化用品、家用电器、工艺品、服装、首饰、建筑材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-11 |
企业名称 | 北京蓝鼎互联科技有限公司 | 北京慧鼎敏佳商贸有限公司 | 2015-12-11 |
住所 | 北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层3903室 | 北京市海淀区上地十街1号院5号楼15层1513 | 2015-12-11 |
注册资本 | 200 万元 | 50 万元 | 2015-12-11 |
投资人 | 姚亦飞,自然人股东; 刘溪,自然人股东; 王小弟,自然人股东; 唐屹,自然人股东; 张长军,自然人股东; 范文强,自然人股东; 张吉,自然人股东; | 张立春,自然人股东; | 2015-12-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 唐屹,监事; | 张铁钢,监事; | 2015-12-11 |
注册资本 | 200万元( + 300% ) | 50万元 | 2015-12-11 |
法定代表人 | 姚亦飞 | 张立春 | 2015-12-11 |
董事 经理 监事 | 张立春 执行董事; [新增]
张立春 经理; [新增]
张铁钢 监事 | 朱丹丹 执行董事; [退出]
朱丹丹 经理; [退出]
张铁钢 监事 | 2015-03-05 |
董事 经理 监事 | 张立春*, [新增]
张铁钢 | 张铁钢,
朱丹丹* [退出] | 2015-03-05 |
董事 经理 监事 | 张立春* 执行董事 [新增]
张立春* 经理 [新增]
张铁钢 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 朱丹丹* 执行董事 [退出]
朱丹丹* 经理 [退出]
张铁钢 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-03-05 |
投资人 | 张立春 自然人股东 [新增] | 朱丹丹 自然人股东 [退出] | 2015-03-05 |
经营范围 | 销售金属材料、日用品、文化用品、家用电器、工艺品、服装、首饰、建筑材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售金属材料、日用品、文化用品、家用电器、工艺品、服装、建筑材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-03-05 |
法定代表人 | 张立春 | 朱丹丹 | 2015-03-05 |
投资人 | 张立春,自然人股东; | 朱丹丹,自然人股东; | 2015-03-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 张铁钢,监事; | 张铁钢,监事; | 2015-03-05 |