变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 北京安保服务有限公司,法人股东, [新增]
王金宝,自然人股东 | 王金宝,自然人股东 | 2021-05-12 |
经营范围 | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售,限普通饮品;预包装食品销售,含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2025年11月19日);餐饮管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 餐饮服务;热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月17日);餐饮管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-05-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-05-12 |
董事 经理 监事 | 王金宝 执行董事; [新增]
王金宝 经理; [新增]
韩玉 监事 [新增] | 霍瑞肖 执行董事; [退出]
王小亮 经理; [退出]
张剑伟 监事 [退出] | 2018-07-09 |
董事 经理 监事 | 韩玉, [新增]
王金宝* [新增] | 霍瑞肖*, [退出]
王小亮, [退出]
张剑伟 [退出] | 2018-07-09 |
董事 经理 监事 | 王金宝* 执行董事 [新增]
王金宝* 经理 [新增]
韩玉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 霍瑞肖* 执行董事 [退出]
王小亮 经理 [退出]
张剑伟 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-07-09 |
投资人 | 王金宝 自然人股东 [新增] | 霍瑞肖 自然人股东 [退出]
王小亮 自然人股东 [退出]
张剑伟 自然人股东 [退出]
杜忠科 自然人股东 [退出] | 2018-07-09 |
法定代表人 | 王金宝 | 霍瑞肖 | 2018-07-09 |
企业名称 | 北京渔夫鲜生海航餐饮有限公司 | 北京赛外耀轩餐饮有限公司 | 2018-07-09 |
董事 经理 监事 | 霍瑞肖 执行董事;
王小亮 经理;
张剑伟 监事 [新增] | 杜忠科 执行董事; [退出]
王小亮 经理;
霍瑞肖 监事 | 2018-01-17 |
董事 经理 监事 | 霍瑞肖*,
王小亮,
张剑伟 [新增] | 杜忠科*, [退出]
霍瑞肖,
王小亮 | 2018-01-17 |
董事 经理 监事 | 霍瑞肖* 执行董事
王小亮 经理
张剑伟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 杜忠科* 执行董事 [退出]
王小亮 经理
霍瑞肖 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-17 |
投资人 | 霍瑞肖 自然人股东
王小亮 自然人股东
张剑伟 自然人股东 [新增]
杜忠科 自然人股东 | 霍瑞肖 自然人股东
杜忠科 自然人股东
王小亮 自然人股东 | 2018-01-17 |
法定代表人 | 霍瑞肖 | 杜忠科 | 2018-01-17 |
董事 经理 监事 | 杜忠科 执行董事; [新增]
王小亮 经理; [新增]
霍瑞肖 监事 [新增] | 刘松珍 执行董事; [退出]
刘松珍 经理; [退出]
刘耀武 监事 [退出] | 2017-01-22 |
注册资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2017-01-22 |
董事 经理 监事 | 杜忠科*, [新增]
霍瑞肖, [新增]
王小亮 [新增] | 刘松珍*, [退出]
刘耀武 [退出] | 2017-01-22 |
注册资本 | 200万( + 300% ) | 50万 | 2017-01-22 |
注册资本 | 200万元( + 300% ) | 50万元 | 2017-01-22 |
法定代表人 | 杜忠科 | 刘松珍 | 2017-01-22 |
董事 经理 监事 | 杜忠科* 执行董事 [新增]
王小亮 经理 [新增]
霍瑞肖 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘松珍* 执行董事 [退出]
刘松珍* 经理 [退出]
刘耀武 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-01-22 |
投资人 | 霍瑞肖 自然人股东 [新增]
杜忠科 自然人股东 [新增]
王小亮 自然人股东 [新增] | 刘松珍 自然人股东 [退出] | 2017-01-22 |
经营范围 | 餐饮服务;热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月17日)。餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 餐饮服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-01-22 |
注册资本 | 200 万元 | 50 万元 | 2017-01-22 |
投资人 | 霍瑞肖,自然人股东; 杜忠科,自然人股东; 王小亮,自然人股东; | 刘松珍,自然人股东; | 2017-01-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 王小亮,经理; 霍瑞肖,监事; | 刘耀武,监事; | 2017-01-22 |