北京市淳德投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市大兴区黄村镇香园路4号,我公司主要提供投资与资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、咨询;会议服务;承办展览展示。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市大兴区黄村镇香园路4号 -
- 经理:
- 孙国军
- 经理手机:
- 138****7662 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 13801107662@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****7662 |
电子邮箱 | 13801107662@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京市淳德投资管理有限公司 |
简称: | 淳德投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资与资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、咨询;会议服务(不含食宿);承办展览展示。 |
营业执照号码: | 110115008365780 |
发证机关: | 北京市大兴区市场监督管理局 |
核准日期: | 2012-12-10 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年05月24日 |
注册资本: | 1000 万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 大兴区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 大兴区 » 大兴区黄村 |
顺企编码: | 30587153 |
北京市淳德投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中煤龙源新能实业有限公司 | 100% | 人民币1000万元 |
北京市淳德投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 李刚, 李军* [新增] | 李刚, 李军生*, [退出] 李少雷, [退出] 屈庆锋 [退出] | 2021-08-26 |
法定代表人 | 李军 | 李军生 | 2021-08-26 |
住所 | 北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼4层2-510 | 北京市大兴区黄村镇香园路4号 | 2019-11-19 |
投资人 | 中煤龙源新能实业有限公司 企业法人 [新增] | 中煤龙源工程科技有限公司 企业法人 [退出] | 2019-08-01 |
董事 经理 监事 | 李军生 执行董事; [新增] 李军生 经理; [新增] 李刚 监事会主席; [新增] 屈庆锋 监事; [新增] 李少雷 监事 [新增] | 孙国军 执行董事; [退出] 孙国军 经理; [退出] 曾涛 监事 [退出] | 2018-12-11 |
董事 经理 监事 | 李刚, [新增] 李军生*, [新增] 李少雷, [新增] 屈庆锋 [新增] | 孙国军*, [退出] 曾涛 [退出] | 2018-12-11 |
董事 经理 监事 | 李军生* 执行董事 [新增] 李军生* 经理 [新增] 李刚 监事会主席 [新增] 屈庆锋 监事 [新增] 李少雷 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙国军* 执行董事 [退出] 孙国军* 经理 [退出] 曾涛 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-11 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-12-11 |
投资人 | 中煤龙源工程科技有限公司 企业法人 [新增] | 王建勋 自然人股东 [退出] 曾涛 自然人股东 [退出] | 2018-12-11 |
法定代表人 | 李军生 | 孙国军 | 2018-12-11 |
董事 经理 监事 | 孙国军 执行董事; 孙国军 经理; 曾涛 监事 | 孙国军 执行董事; 孙国军 经理; 曾涛 监事 | 2017-11-29 |
董事 经理 监事 | 孙国军*, 曾涛 | 孙国军*, 曾涛 | 2017-11-29 |
董事 经理 监事 | 孙国军* 执行董事 孙国军* 经理 曾涛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙国军* 执行董事 孙国军* 经理 曾涛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-29 |
经营范围 | 投资与资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、咨询;会议服务(不含食宿);承办展览展示。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资与资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、咨询;会议服务(不含食宿);承办展览展示。 | 2017-11-29 |
董事 经理 监事 | 孙国军* 执行董事 孙国军* 经理 曾涛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙国军* 执行董事 孙国军* 经理 曾涛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
经营范围 | 投资与资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、咨询;会议服务(不含食宿);承办展览展示。 | 科技开发、转让、咨询、服务;销售叶面肥、无机化肥、有机化肥、农药(不含危险及剧毒农药)、不再分装的包装种子、土壤调节剂、植物生长调节剂、饲料。 | 2012-12-10 |
企业名称 | 北京市淳德投资管理有限公司 | 北京市思达尔科贸有限公司 | 2012-12-10 |
董事 经理 监事 | - | 孙国军 执行董事; 孙国军 经理; 曾涛 监事 | 2010-11-01 |
北京市淳德投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙国军 | 执行董事 |
孙国军 | 经理 |
曾涛 | 监事 |
本页是 [北京市淳德投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。