北京中体一乐体育投资有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区酒仙桥北路甲5号院B座136室,我公司主要提供投资咨询;体育运动项目经营;技术推广服务;销售体育用品、文具用品、服装、鞋帽、日用品;经济贸易咨询;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区酒仙桥北路甲5号院B座136室
- 经理:
- 陈一乐
- 经理手机:
- 139****6252 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- geli99@126.com
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中体一乐体育投资有限公司 |
简称: | 中体一乐体育投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售体育用品、文具用品、服装、鞋帽、日用品;经济贸易咨询;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品... |
营业执照号码: | 91110105MA002WHT04 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
核准日期: | 2015-12-31 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月31日 |
注册资本: | 3000 万元 (万元) |
所属分类: | 体育 » 朝阳区体育 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区酒仙桥 |
顺企编码: | 30603775 |
北京中体一乐体育投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈一乐 | 50% | 人民币5000.0万元 |
张东 | 25% | 人民币2500.0万元 |
郑扬 | 20% | 人民币2000.0万元 |
李春明 | 5% | 人民币500.0万元 |
北京中体一乐体育投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 郑扬 自然人股东 [新增] 李春明 自然人股东 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李春明 自然人股东 | 2018-06-07 |
投资人 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李春明 自然人股东 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李旸 自然人股东 [退出] 李春明 自然人股东 | 2017-09-14 |
投资人 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李旸 自然人股东 [新增] 李春明 自然人股东 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李春明 自然人股东 | 2016-12-05 |
投资人 | 陈一乐,自然人股东; 张东,自然人股东; 李旸,自然人股东; 李春明,自然人股东; | 陈一乐,自然人股东; 张东,自然人股东; 李春明,自然人股东; | 2016-12-05 |
投资人 | 陈一乐,自然人股东; 张东,自然人股东; 李春明,自然人股东; | 陈一乐,自然人股东; 张东,自然人股东; | 2016-10-17 |
投资人 | 变更后 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李旸 自然人股东 [新增] 李春明 自然人股东 | 变更前 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李春明 自然人股东 | 2016-10-17 |
投资人 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李春明 自然人股东 [新增] | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 | 2016-10-17 |
注册资本 | 10000( + 233.33333% ) | 3000 | 2016-08-11 |
注册资本 | 10000万( + 233.33333% ) | 3000万 | 2016-08-11 |
投资人 | 变更后 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李旸 自然人股东 [新增] 李春明 自然人股东 | 变更前 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 李春明 自然人股东 | 2016-08-11 |
注册资本 | 10000 万元 | 3000 万元 | 2016-08-11 |
投资人 | 陈一乐,自然人股东; 张东,自然人股东; | 陈一乐,自然人股东; 李天群,自然人股东; 张东,自然人股东; | 2016-08-11 |
注册资本 | 10000万元( + 233.33333% ) | 3000万元 | 2016-08-11 |
投资人 | 陈一乐 自然人股东 张东 自然人股东 | 陈一乐 自然人股东 李天群 自然人股东 [退出] 张东 自然人股东 | 2016-08-11 |
北京中体一乐体育投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈一乐 | 执行董事 |
陈一乐 | 经理 |
李天群 | 监事 |
本页是 [北京中体一乐体育投资有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。