变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 霍尔果斯温棋财务咨询有限公司,法人股东,
马越男,自然人股东,
杨慧娣,自然人股东 | 霍尔果斯温棋财务咨询有限公司,法人股东,
马越男,自然人股东,
杨慧娣,自然人股东 | 2021-07-12 |
经营范围 | 投资管理;资产管理;出租商业用房;酒店管理;机动车公共停车场服务;物业管理;市场调查;经济贸易咨询;公共关系服务;企业策划;技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、技术推广;企业管理;企业管理咨询;房地产信息咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-07-12 |
企业名称 | 岩湖(北京)投资管理有限公司 | 岩湖投资管理有限公司 | 2021-07-12 |
注册资本 | 100万( - 98% ) | 5000万 | 2021-07-12 |
住所 | 北京市朝阳区王四营乡白鹿司村南(农机仓库)36幢3层303室 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院11号楼1层0121 | 2019-04-03 |
注册资本 | 5000万( + 400% ) | 1000万 | 2018-08-06 |
注册资本 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2018-08-06 |
董事 经理 监事 | 马越男*, [新增]
杨慧娣 [新增] | 李显志*, [退出]
邱琪越 [退出] | 2018-08-06 |
董事 经理 监事 | 马越男 执行董事; [新增]
马越男 经理; [新增]
杨慧娣 监事 [新增] | 李显志 执行董事; [退出]
李显志 经理; [退出]
邱琪越 监事 [退出] | 2018-08-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-06 |
董事 经理 监事 | 马越男* 执行董事 [新增]
马越男* 经理 [新增]
杨慧娣 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李显志* 执行董事 [退出]
李显志* 经理 [退出]
邱琪越 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-06 |
投资人 | 马越男 自然人股东 [新增]
杨慧娣 自然人股东 [新增]
霍尔果斯温棋财务咨询有限公司 法人股东 [新增] | 邱琪越 自然人股东 [退出]
于瑞珍 自然人股东 [退出] | 2018-08-06 |
注册资本 | 5000万元( + 400% ) | 1000万元 | 2018-08-06 |
法定代表人 | 马越男 | 李显志 | 2018-08-06 |
企业名称 | 岩湖投资管理有限公司 | 北京鸣仁金控投资管理有限公司 | 2018-08-06 |
董事 经理 监事 | 李显志*, [新增]
邱琪越 [新增] | 司文静, [退出]
杨月更* [退出] | 2017-04-13 |
董事 经理 监事 | 李显志 执行董事; [新增]
李显志 经理; [新增]
邱琪越 监事 [新增] | 杨月更 执行董事; [退出]
杨月更 经理; [退出]
司文静 监事 [退出] | 2017-04-13 |
投资人 | 邱琪越 自然人股东 [新增]
于瑞珍 自然人股东 [新增] | 北京优越投资顾问有限公司 企业法人 [退出] | 2017-04-13 |
经营范围 | 投资管理;资产管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;销售文具用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;打字、复印服务。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-04-13 |
法定代表人 | 李显志 | 杨月更 | 2017-04-13 |
住所 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院11号楼1层0121 | 北京市朝阳区王四营乡南花园村西南101号—6211 | 2017-04-13 |
企业名称 | 北京鸣仁金控投资管理有限公司 | 北京睿赛投资管理有限公司 | 2017-04-13 |
董事 经理 监事 | 李显志* 执行董事 [新增]
李显志* 经理 [新增]
邱琪越 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨月更* 执行董事 [退出]
杨月更* 经理 [退出]
司文静 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-04-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2017-04-13 |
董事 经理 监事 | 杨月更 执行董事; [新增]
杨月更 经理; [新增]
司文静 监事 | 杨玉勤 执行董事; [退出]
杨玉勤 经理; [退出]
司文静 监事 | 2016-11-24 |
董事 经理 监事 | 司文静,
杨月更* [新增] | 司文静,
杨玉勤* [退出] | 2016-11-24 |
董事 经理 监事 | 杨月更* 执行董事 [新增]
杨月更* 经理 [新增]
司文静 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨玉勤* 执行董事 [退出]
杨玉勤* 经理 [退出]
司文静 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-24 |
法定代表人 | 杨月更 | 杨玉勤 | 2016-11-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 司文静,监事; | 司文静,监事; | 2016-11-24 |