变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市房山区长政南街1号院1号楼5F-01、5F-06 | 北京市房山区长政南街1号院1号楼5F-01 | 2022-01-12 |
经营范围 | 电影放映;电影发行;销售食品;餐饮服务;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承办展览展示活动;企业管理;企业策划;餐饮管理;企业管理咨询(中介除外);设计、制作、代理、发布广告;出租商业用房;销售工艺品(象牙及其制品除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、销售食品、电影发行、电影放映以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 电影发行;电影放映;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-22 |
住所 | 北京市房山区长政南街1号院1号楼5F-01 | 北京市朝阳区建国路35号2号楼12层1244号 | 2021-12-22 |
住所 | 北京市朝阳区建国路35号2号楼12层1244号 | 北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层058 | 2020-11-19 |
投资人 | 北京聚合影商文化发展有限公司 企业法人 [新增]
曾剑 自然人股东 | 北京华映建和文化发展股份有限公司 企业法人 [退出]
曾剑 自然人股东 | 2020-03-24 |
董事 经理 监事 | 韩春晖*,
卢奕,
孙建平,
曾剑 | 韩春晖*,
胡庆刚, [退出]
卢奕,
孙建平,
伍立, [退出]
曾剑,
朱姝 [退出] | 2017-01-09 |
董事 经理 监事 | 曾剑 董事长;
卢奕 董事;
韩春晖 董事;
韩春晖 经理;
孙建平 监事 | 胡庆刚 董事长; [退出]
伍立 董事; [退出]
韩春晖 董事;
卢奕 董事;
曾剑 董事;
韩春晖 经理;
孙建平 监事;
朱姝 监事 [退出] | 2017-01-09 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 2017-01-09 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
曾剑 董事长
卢奕 董事
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
胡庆刚 董事长 [退出]
曾剑 董事
卢奕 董事
伍立 董事 [退出]
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事
朱姝 监事 [退出] | 2017-01-09 |
董事 经理 监事 | 曾剑 董事长
卢奕 董事
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡庆刚 董事长 [退出]
曾剑 董事
卢奕 董事
伍立 董事 [退出]
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事
朱姝 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-09 |
投资人 | 北京华映建和文化发展股份有限公司 企业法人
曾剑 自然人股东 [新增] | 北京华映建和文化发展股份有限公司 企业法人
北京拉近互娱文化传媒有限公司 企业法人 [退出] | 2017-01-09 |
投资人 | 北京华映建和文化发展股份有限公司,企业法人; 曾剑,自然人股东; | 北京华映建和文化发展股份有限公司,企业法人; 北京拉近互娱文化传媒有限公司,企业法人; | 2017-01-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 曾剑,董事长; 卢奕,董事; 孙建平,监事; | 胡庆刚,董事长; 曾剑,董事; 卢奕,董事; 伍立,董事; 孙建平,监事; 朱姝,监事; | 2017-01-09 |
注册资本 | 1968 万元 | 100 万元 | 2016-06-23 |
投资人 | 北京华映建和文化发展股份有限公司,企业法人; 北京拉近互娱文化传媒有限公司,企业法人; | 北京建和华映投资管理有限公司,企业法人; | 2016-06-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京华映建和文化发展股份有限公司 | 北京建和华映投资管理有限公司 | 2016-06-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡庆刚,董事长; 曾剑,董事; 卢奕,董事; 伍立,董事; 孙建平,监事; 朱姝,监事; | 王玥,监事; | 2016-06-23 |
董事 经理 监事 | 胡庆刚 董事长; [新增]
伍立 董事; [新增]
韩春晖 董事;
卢奕 董事; [新增]
曾剑 董事; [新增]
韩春晖 经理;
孙建平 监事; [新增]
朱姝 监事 [新增] | 韩春晖 执行董事;
韩春晖 经理;
王玥 监事 [退出] | 2016-06-23 |
董事 经理 监事 | 韩春晖*,
胡庆刚, [新增]
卢奕, [新增]
孙建平, [新增]
伍立, [新增]
曾剑, [新增]
朱姝 [新增] | 韩春晖*,
王玥 [退出] | 2016-06-23 |
注册资本 | 1968( + 968% ) | 100 | 2016-06-23 |
注册资本 | 1968万( + 968% ) | 100万 | 2016-06-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京华映建和文化发展股份有限公司, [名称变更]
企业法人,
北京拉近互娱文化传媒有限公司, [新增]
企业法人 | 北京建和华映投资管理有限公司,
企业法人 | 2016-06-23 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 北京华映建和文化发展股份有限公司 企业法人 [新增]
2 北京拉近互娱文化传媒有限公司 企业法人 [新增] | 1 北京建和华映投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2016-06-23 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
曾剑 董事长
卢奕 董事
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
胡庆刚 董事长 [退出]
曾剑 董事
卢奕 董事
伍立 董事 [退出]
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事
朱姝 监事 [退出] | 2016-06-23 |
注册资本 | 1968万元( + 968% ) | 100万元 | 2016-06-23 |
董事 经理 监事 | 胡庆刚 董事长 [新增]
曾剑 董事 [新增]
卢奕 董事 [新增]
伍立 董事 [新增]
韩春晖* 董事
韩春晖* 经理
孙建平 监事 [新增]
朱姝 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 韩春晖* 执行董事
韩春晖* 经理
王玥 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-23 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-06-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京华映建和文化发展股份有限公司 [新增]
北京拉近互娱文化传媒有限公司 [新增] | 北京建和华映投资管理有限公司 [退出] | 2016-06-23 |
投资人 | 北京华映建和文化发展股份有限公司 企业法人 [名称变更]
北京拉近互娱文化传媒有限公司 企业法人 [新增] | 北京建和华映投资管理有限公司 企业法人 | 2016-06-23 |