变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 销售日用品、办公用品、工艺美术品、服装、服饰、皮革制品、针纺织品、化妆品、计算机软硬件及外围设备、塑料制品、装饰材料、机械设备、电子产品;计算机及通讯设备经营租赁;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;汽车租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;汽车租赁以及以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售日用品、办公用品、工艺美术品、服装、服饰、皮革制品、针纺织品、化妆品、计算机软硬件及外围设备、塑料制品、装饰材料、机械设备、电子产品;技术进出口;货物进出口;代理进出口;租赁、维修机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-03 |
住所 | 北京市大兴区天华大街5号院13号楼4层407 | 北京市大兴区黄村镇观音寺北里10号楼2单元501室 | 2020-07-07 |
注册资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2016-06-20 |
股东改变姓名或名称 | 王晓磊,自然人股东, [新增]
王雯镭,自然人股东 [新增] | 尚军,自然人股东 [退出] | 2016-06-20 |
注册资本 | 1000万( + 1900% ) | 50万 | 2016-06-20 |
董事 经理 监事 | 王晓磊 执行董事; [新增]
王晓磊 经理; [新增]
王雯镭 监事 [新增] | 尚军 执行董事; [退出]
尚军 经理; [退出]
尚马赫赫 监事 [退出] | 2016-06-20 |
股东改变姓名或名称 | 王晓磊 [新增]
王雯镭 [新增] | 刘文静 [退出] | 2016-06-20 |
投资人 | 王晓磊 自然人股东 [新增]
王雯镭 自然人股东 [新增] | 尚军 自然人股东 [退出] | 2016-06-20 |
法定代表人 | 王晓磊 | 尚军 | 2016-06-20 |
企业名称 | 九州啸雷(北京)商贸有限责任公司 | 北京发顺兴商贸有限责任公司 | 2016-06-20 |
注册资本 | 1000 万元 | 50 万元 | 2016-06-20 |
投资人 | 王晓磊,自然人股东; 王雯镭,自然人股东; | 尚军,自然人股东; | 2016-06-20 |
股东改变姓名或名称 | 王晓磊 | 刘文静 | 2016-06-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 王雯镭,监事; | 尚马赫赫,监事; | 2016-06-20 |
董事 经理 监事 | 王晓磊*, [新增]
王雯镭 [新增] | 尚军*, [退出]
尚马赫赫 [退出] | 2016-06-20 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 王晓磊 自然人股东 [新增]
2 王雯镭 自然人股东 [新增] | 1 尚军 自然人股东 [退出] | 2016-06-20 |
股东改变姓名或名称 | 王晓磊 [新增]
王雯镭 [新增] | 尚军 [退出] | 2016-06-20 |
注册资本 | 1000万元( + 1900% ) | 50万元 | 2016-06-20 |
董事 经理 监事 | 王晓磊* 执行董事 [新增]
王晓磊* 经理 [新增]
王雯镭 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 尚军* 执行董事 [退出]
尚军* 经理 [退出]
尚马赫赫 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-06-20 |
投资人 | 尚军,自然人股东; | 刘凯,自然人股东; 尚军,自然人股东; | 2015-03-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 尚马赫赫,监事; | 尚军,监事; | 2015-03-16 |
董事 经理 监事 | 尚军*,
尚马赫赫 [新增] | 刘凯*, [退出]
尚军 | 2015-03-16 |
董事 经理 监事 | 尚军 执行董事;
尚军 经理;
尚马赫赫 监事 [新增] | 刘凯 执行董事; [退出]
刘凯 经理; [退出]
尚军 监事 | 2015-03-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-03-16 |
投资人 | 尚军 自然人股东 | 刘凯 自然人股东 [退出]
尚军 自然人股东 | 2015-03-16 |
法定代表人 | 尚军 | 刘凯 | 2015-03-16 |
董事 经理 监事 | 尚军* 执行董事
尚军* 经理
尚马赫赫 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘凯* 执行董事 [退出]
刘凯* 经理 [退出]
尚军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-03-16 |
注册资本 | 50( + 66.66667% ) | 30 | 2010-08-30 |
实收资本 | 50( + 66.66667% ) | 30 | 2010-08-30 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 刘凯 40( + 100% ) 自然人股东
尚军 10 自然人股东 | 刘凯 20 自然人股东
尚军 10 自然人股东 | 2010-08-30 |
实收资本 | 50 万元( + 66.66667% ) | 30 万元 | 2010-08-30 |
注册资本 | 50万元( + 66.66667% ) | 30万元 | 2010-08-30 |
注册资本 | 50 万元 | 30 万元 | 2010-08-30 |
实收资本(金) | 50 万元 | 30 万元 | 2010-08-30 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 刘凯,40,自然人股东; 尚军,10,自然人股东; | 刘凯,20,自然人股东; 尚军,10,自然人股东; | 2010-08-30 |
投资人 | 刘凯,20,自然人股东; 尚军,10,自然人股东; | 刘文静,30,自然人股东; | 2010-05-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 尚军,监事; | 张国晶,监事; | 2010-05-21 |
董事 经理 监事 | 刘凯 执行董事; [新增]
刘凯 经理; [新增]
尚军 监事 [新增] | 刘文静 执行董事; [退出]
刘文静 经理; [退出]
张国晶 监事 [退出] | 2010-05-21 |
董事 经理 监事 | 刘凯* 执行董事 [新增]
刘凯* 经理 [新增]
尚军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘文静* 执行董事 [退出]
刘文静* 经理 [退出]
张国晶 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-05-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-05-21 |
投资人 | 刘凯 20 自然人股东 [新增]
尚军 10 自然人股东 [新增] | 刘文静 30 自然人股东 [退出] | 2010-05-21 |
经营范围 | 销售日用品、办公用品、工艺美术品、服装、服饰、皮革制品、针纺织品、化妆品、计算机软硬件及外围设备、塑料制品、装饰材料、机械设备、电子产品;技术进出口;货物进出口;代理进出口;租赁、维修机械设备。 | 销售日用品、针纺织品、服装、服饰、办公用品、装饰材料、机械设备、计算机软硬件及外围设备;技术开发、转让、咨询、服务;家政服务(中介除外);信息咨询(中介除外);租赁、维修机械设备。 | 2010-05-21 |
法定代表人 | 刘凯 | 刘文静 | 2010-05-21 |