马鞍山安粮地产有限公司,办公室地址位于皖江经济带的核心城市之一钢城马鞍山,马鞍山市花山区景山大道300号2-4楼,我公司主要提供房地产开发、经营,项目投资,建筑材料、机械、电子设备销售,室内装饰,园林绿化,酒店管理,物业管理。
联系方式
- 公司地址:
- 马鞍山市花山区景山大道300号2-4楼
- 固定电话:
- 0555-2380015 未核实,仅供参考
- 经理:
- 汪勇
- 电子邮件:
- maanshanal0213@163.com
- 邮政编码:
- 243000
- 地区编码:
- 340500
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | maanshanal0213@163.com |
座机号码 | 0555-2380015 |
相关产品
工商信息和基本资料
马鞍山安粮地产有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
安徽安粮地产有限公司 | 85% | 人民币4250.0万元 |
安徽博奥投资股份有限公司 | 15% | 人民币750.0万元 |
马鞍山安粮地产有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 刘超 | 陈建军 | 2021-07-01 |
高级管理人员备案 | 刘超 [新增] 杨彬 孙俊伟 吴宗玉 | 陈建军 [退出] 杨彬 孙俊伟 吴宗玉 | 2021-07-01 |
地址变更 | 马鞍山市花山区嘉陵江路178号秀山城市广场一区14栋 | 马鞍山市花山区景山大道300号2-4楼 | 2019-06-19 |
高级管理人员备案 | 陈建军 杨彬 孙俊伟 吴宗玉 [新增] | 汪勇 [退出] 杨彬 孙俊伟 陈建军 | 2019-06-19 |
负责人变更 | 陈建军 | 汪勇 | 2019-06-19 |
高级管理人员备案变更 | 汪勇 杨彬 [新增] 孙俊伟 陈建军 | 汪勇 王守东 [退出] 孙俊伟 陈建军 | 2018-07-30 |
实收资本变更 | 无( - 100% ) | 5000 | 2018-07-11 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-07-11 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2014-04-10 |
投资人变更变更 | 安徽博奥投资股份有限公司:*%; [新增] 安徽安粮地产有限公司:*%; | 安徽安粮地产有限公司:*%; | 2014-04-10 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 一人有限责任公司 | 2014-04-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 安徽博奥投资股份有限公司:15%;安徽安粮地产有限公司:85%; | 安徽安粮地产有限公司:100%; | 2014-04-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 安徽安粮地产有限公司:100%; | 安徽博奥投资股份有限公司:15%;安徽安粮地产有限公司:85%; | 2014-03-25 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2014-03-25 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2014-03-25 |
投资人变更变更 | 安徽安粮地产有限公司:*%; | 安徽博奥投资股份有限公司:*%; [退出] 安徽安粮地产有限公司:*%; | 2014-03-25 |
经营范围变更变更 | 房地产开发、经营,项目投资,建筑材料、机械、电子设备销售,室内装饰,园林绿化,酒店管理,物业管理。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营) | 许可经营项目:房地产开发、经营,项目投资。(许可经营项目凭许可证在许可期限内经营) 一般经营项目:建筑材料、机械、电子设备销售,室内装饰,园林绿化,酒店管理,物业管理。 | 2014-03-25 |
马鞍山安粮地产有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈建军 | 监事 |
孙俊伟 | 董事 |
王守东 | 董事兼总经理 |
汪勇 | 董事长 |
马鞍山安粮地产有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
杨传芳与马鞍山安粮地产有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-06-06 | (2016)皖0503民初648号 |
本页是 [马鞍山安粮地产有限公司] 在顺企网马鞍山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关房地产业