变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 夏磊 执行董事; [新增]
夏磊 经理; [新增]
周元豪 监事 | 张荣仪 执行董事; [退出]
张荣仪 经理; [退出]
周元豪 监事 | 2019-10-31 |
董事 经理 监事 | 夏磊*, [新增]
周元豪 | 张荣仪*, [退出]
周元豪 | 2019-10-31 |
董事 经理 监事 | 夏磊* 执行董事 [新增]
夏磊* 经理 [新增]
周元豪 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张荣仪* 执行董事 [退出]
张荣仪* 经理 [退出]
周元豪 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-10-31 |
投资人 | 夏磊 自然人股东 [新增] | 张荣仪 自然人股东 [退出] | 2019-10-31 |
法定代表人 | 夏磊 | 张荣仪 | 2019-10-31 |
董事 经理 监事 | 张荣仪 执行董事;
张荣仪 经理;
周元豪 监事 [新增] | 熊慧 执行董事; [退出]
马月 经理; [退出]
张荣仪 监事 | 2019-07-26 |
董事 经理 监事 | 张荣仪*,
周元豪 [新增] | 马月*, [退出]
熊慧, [退出]
张荣仪 | 2019-07-26 |
董事 经理 监事 | 张荣仪* 执行董事
张荣仪* 经理
周元豪 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 熊慧 执行董事 [退出]
马月* 经理 [退出]
张荣仪 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-07-26 |
投资人 | 张荣仪 自然人股东 [新增] | 北京璞实文化发展有限公司 企业法人 [退出] | 2019-07-26 |
经营范围 | 教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用品、玩具、服装、鞋帽;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;产品设计;体育运动项目经营;家庭劳务服务;建筑物清洁服务;经济贸易咨询、企业管理咨询、企业策划;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用品、玩具、服装、鞋帽;软件开发;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-26 |
法定代表人 | 张荣仪 | 马月 | 2019-07-26 |
企业名称 | 北京如玉教育咨询有限公司 | 诺亚大为(北京)教育科技有限公司 | 2019-07-26 |
登记管辖变更 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2019-06-17 |
登记管辖变更 | 怀柔分局 | 朝阳分局 | 2019-06-17 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用品、玩具、服装、鞋帽;软件开发;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 互联网信息服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用品、玩具、服装、鞋帽;软件开发;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;“互联网信息服务”以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-06-17 |
住所 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 | 北京市朝阳区十里堡北里甲34号2号楼四层340室 | 2019-06-17 |
住所 | 北京市朝阳区十里堡北里甲34号2号楼四层340室 | 北京市朝阳区广顺南大街16号院1号楼15层1701-136室 | 2018-03-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-11-07 |
投资人 | 北京璞实文化发展有限公司 企业法人 [新增] | 张荣仪 自然人股东 [退出]
熊慧 自然人股东 [退出]
马月 自然人股东 [退出] | 2017-11-07 |
经营范围 | 互联网信息服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用品、玩具、服装、鞋帽;软件开发;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;“互联网信息服务”以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-11-07 |
住所 | 北京市朝阳区广顺南大街16号院1号楼15层1701-136室 | 北京市朝阳区驼房营路甲1号院(将台孵化器1216号) | 2017-11-07 |
董事 经理 监事 | 熊慧 执行董事; [新增]
马月 经理; [新增]
张荣仪 监事 [新增] | 党玺 执行董事; [退出]
党玺 经理; [退出]
周晓莉 监事 [退出] | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 马月*, [新增]
熊慧, [新增]
张荣仪 [新增] | 党玺*, [退出]
周晓莉 [退出] | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 熊慧 执行董事 [新增]
马月* 经理 [新增]
张荣仪 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 党玺* 执行董事 [退出]
党玺* 经理 [退出]
周晓莉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-21 |
投资人 | 张荣仪 自然人股东 [新增]
熊慧 自然人股东 [新增]
马月 自然人股东 [新增] | 党玺 自然人股东 [退出]
卢鼎亮 自然人股东 [退出]
周晓莉 自然人股东 [退出] | 2017-07-21 |
法定代表人 | 马月 | 党玺 | 2017-07-21 |