中首能能源投资(北京)有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园8号楼8210室,我公司主要提供投资管理;仪器仪表维修;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品;物业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺Zui低收益”;...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园8号楼8210室
- 经理:
- 郭庆沅
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中首能能源投资(北京)有限公司 |
简称: | 中首能能源投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;仪器仪表维修;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品;物业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;... |
营业执照号码: | 91110108MA00304762 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-01-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年01月07日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 能源公司 » 海淀区能源公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 30633685 |
中首能能源投资(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李巍 | 53% | 人民币550.14万元 |
张宏涛 | 45% | 人民币467.1万元 |
邓红蕾 | 2% | 人民币20.76万元 |
中首能能源投资(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 投资管理;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器;仪器仪表维修;软件开发;产品设计;技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询;维修非家用制冷空调设备;专业承包;劳务分包;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁);节能设备生产(禁限产品仅限外省市分支机构)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 投资管理;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器;仪器仪表维修;软件开发;产品设计;技术推广、技术开发、技术服务;维修非家用制冷空调设备;专业承包;劳务分包;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-03-05 |
经营范围 | 投资管理;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器;仪器仪表维修;软件开发;产品设计;技术推广、技术开发、技术服务;维修非家用制冷空调设备;专业承包;劳务分包;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁)。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;仪器仪表维修;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;产品设计;技术推广、技术开发、技术服务;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-15 |
注册资本 | 1038万( + 3.8% ) | 1000万 | 2019-12-25 |
注册资本 | 1038( + 3.8% ) | 1000 | 2019-12-25 |
投资人 | 李巍 自然人股东 张宏涛 自然人股东 邓红蕾 自然人股东 [新增] | 李巍 自然人股东 张宏涛 自然人股东 | 2019-12-25 |
经营范围 | 投资管理;仪器仪表维修;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;产品设计;技术推广、技术开发、技术服务;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;仪器仪表维修;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-12-25 |
注册资本 | 1038万元( + 3.8% ) | 1000万元 | 2019-12-25 |
董事 经理 监事 | 张宏涛 执行董事; [新增] 蒋金山 经理; 夏燕 监事 | 郭庆沅 执行董事; [退出] 蒋金山 经理; 夏燕 监事 | 2018-10-31 |
董事 经理 监事 | 蒋金山, 夏燕, 张宏涛* [新增] | 郭庆沅*, [退出] 蒋金山, 夏燕 | 2018-10-31 |
董事 经理 监事 | 张宏涛* 执行董事 [新增] 蒋金山 经理 夏燕 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郭庆沅* 执行董事 [退出] 蒋金山 经理 夏燕 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-31 |
投资人 | 李巍 自然人股东 [新增] 张宏涛 自然人股东 [新增] | 郭庆沅 自然人股东 [退出] 蒋金山 自然人股东 [退出] | 2018-10-31 |
经营范围 | 投资管理;仪器仪表维修;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;仪器仪表维修;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品;物业管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-10-31 |
法定代表人 | 张宏涛 | 郭庆沅 | 2018-10-31 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2017-03-23 |
注册资本 | 1000万( + 900% ) | 100万 | 2017-03-23 |
经营范围 | 投资管理;仪器仪表维修;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品;物业管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;产品设计;技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-03-23 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2017-03-23 |
注册资本 | 1000 万元 | 100 万元 | 2017-03-23 |
中首能能源投资(北京)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭庆沅 | 执行董事 |
蒋金山 | 经理 |
夏燕 | 监事 |
中首能能源投资(北京)有限公司的专利证书
CN105546874A | 发明公布 | 2016-05-04 | 基于可再生能源发电的冷热双蓄系统及方法 | 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 | 郭庆沅;蒋金山 |
CN205536665U | 实用新型 | 2016-08-31 | 基于可再生能源发电的冷热双蓄系统 | 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 | 郭庆沅;蒋金山 |
中首能能源投资(北京)有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
中首能能源投资(北京)有限公司龙口分公司 | 山东省烟台市龙口市龙港街道甲王村南 | 2021-05-31 00:00:00.000 |
本页是 [中首能能源投资(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。