中经汇金顶好(北京)投资基金管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区酒仙桥路甲12号三层3019,我公司主要提供投资管理;资产管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺Zui低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区酒仙桥路甲12号三层3019
- 经理:
- 郑伟
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中经汇金顶好(北京)投资基金管理有限公司 |
简称: | 中经汇金顶好 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门... |
营业执照号码: | 91110105MA003CBG7H |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年01月26日 |
注册资本: | 8883 万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 朝阳区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区酒仙桥 |
顺企编码: | 30645864 |
中经汇金顶好(北京)投资基金管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张丽芳 | 65% | 人民币5773.95万元 |
付廷席 | 35% | 人民币3109.05万元 |
中经汇金顶好(北京)投资基金管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张丽芳* 执行董事 2 张丽芳* 经理 3 银斐 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张丽芳* 执行董事 2 张丽芳* 经理 3 弓志坚 监事 | 2019-11-26 |
董事 经理 监事 | 银斐,张丽芳* | 弓志坚,张丽芳* | 2019-11-26 |
董事 经理 监事 | 张丽芳 执行董事; 张丽芳 经理; 银斐 监事 [新增] | 张丽芳 执行董事; 张丽芳 经理; 弓志坚 监事 [退出] | 2019-11-26 |
董事 经理 监事 | 银斐, [新增] 张丽芳* | 弓志坚, [退出] 张丽芳* | 2019-11-26 |
董事 经理 监事 | 张丽芳* 执行董事 张丽芳* 经理 银斐 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张丽芳* 执行董事 张丽芳* 经理 弓志坚 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-11-26 |
投资人 | 张丽芳 自然人股东 付廷席 自然人股东 [新增] | 建东 自然人股东 [退出] 张丽芳 自然人股东 | 2019-11-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-05-02 |
投资人 | 建东 自然人股东 [新增] 张丽芳 自然人股东 | 张丽芳 自然人股东 | 2018-05-02 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张丽芳* 执行董事 2 张丽芳* 经理 3 弓志坚 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 弓志坚* 执行董事 2 弓志坚* 经理 3 曹润萍 监事 | 2017-11-10 |
董事 经理 监事 | 弓志坚,张丽芳* | 曹润萍,弓志坚* | 2017-11-10 |
董事 经理 监事 | 张丽芳 执行董事; [新增] 张丽芳 经理; [新增] 弓志坚 监事 | 弓志坚 执行董事; 弓志坚 经理; 曹润萍 监事 [退出] | 2017-11-10 |
董事 经理 监事 | 弓志坚, 张丽芳* [新增] | 曹润萍, [退出] 弓志坚* | 2017-11-10 |
董事 经理 监事 | 张丽芳* 执行董事 [新增] 张丽芳* 经理 [新增] 弓志坚 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 弓志坚* 执行董事 弓志坚* 经理 曹润萍 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-10 |
投资人 | 张丽芳 自然人股东 [新增] | 弓志坚 自然人股东 [退出] | 2017-11-10 |
法定代表人 | 张丽芳 | 弓志坚 | 2017-11-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 弓志坚* 执行董事 2 弓志坚* 经理 3 曹润萍 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郑伟* 执行董事 2 郑伟* 经理 3 曹润萍 监事 | 2017-09-15 |
董事 经理 监事 | 弓志坚*,曹润萍 | 郑伟*,曹润萍 | 2017-09-15 |
董事 经理 监事 | 弓志坚 执行董事; [新增] 弓志坚 经理; [新增] 曹润萍 监事 | 郑伟 执行董事; [退出] 郑伟 经理; [退出] 曹润萍 监事 | 2017-09-15 |
董事 经理 监事 | 曹润萍, 弓志坚* [新增] | 曹润萍, 郑伟* [退出] | 2017-09-15 |
董事 经理 监事 | 弓志坚* 执行董事 [新增] 弓志坚* 经理 [新增] 曹润萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郑伟* 执行董事 [退出] 郑伟* 经理 [退出] 曹润萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-09-15 |
投资人 | 弓志坚 自然人股东 | 山西顶好投资集团有限公司 企业法人 [退出] 中经汇金(北京)投资基金管理有限公司 企业法人 [退出] 弓志坚 自然人股东 | 2017-09-15 |
法定代表人 | 弓志坚 | 郑伟 | 2017-09-15 |
董事 经理 监事 | 曹润萍,郑伟* | 曹润萍,弓志坚* | 2016-03-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郑伟* 执行董事 2 郑伟* 经理 3 曹润萍 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 弓志坚* 执行董事 2 弓志坚* 经理 3 曹润萍 监事 | 2016-03-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹润萍,监事; | 曹润萍,监事; | 2016-03-24 |
董事 经理 监事 | 郑伟 执行董事; [新增] 郑伟 经理; [新增] 曹润萍 监事 | 弓志坚 执行董事; [退出] 弓志坚 经理; [退出] 曹润萍 监事 | 2016-03-24 |
董事 经理 监事 | 曹润萍, 郑伟* [新增] | 曹润萍, 弓志坚* [退出] | 2016-03-24 |
董事 经理 监事 | 郑伟* 执行董事 [新增] 郑伟* 经理 [新增] 曹润萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 弓志坚* 执行董事 [退出] 弓志坚* 经理 [退出] 曹润萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-03-24 |
法定代表人 | 郑伟 | 弓志坚 | 2016-03-24 |
中经汇金顶好(北京)投资基金管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郑伟 | 执行董事 |
郑伟 | 经理 |
曹润萍 | 监事 |
本页是 [中经汇金顶好(北京)投资基金管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司