北京北青九方文化发展有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市大兴区礼贤镇大礼路1号,我公司主要提供组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;影视策划;摄影技术培训;计算机技术培训;投资咨询;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京北青九方文化发展有限公司 |
简称: | 北青九方文化发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务(不含演出);影视策划;摄影技术培训;计算机技术培训;投资咨询;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类... |
营业执照号码: | 110115016332110 |
发证机关: | 北京市大兴区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年09月26日 |
注册资本: | 1000 万元 (万元) |
所属分类: | 文化艺术业 » 大兴区文化艺术业 |
所属城市: | 北京企业网 » 大兴区 » 大兴区礼贤镇 |
顺企编码: | 30658144 |
北京北青九方文化发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京北青教育传媒有限公司 | 51% | 人民币510万元 |
美大万宸(北京)文化发展有限公司 | 49% | 人民币490万元 |
北京北青九方文化发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 姜涛*, [新增] 毛林凤, [新增] 王静静, [新增] 郑红 | 李小兵*, [退出] 孙丽, [退出] 郑红, 闵长明 [退出] | 2016-12-27 |
董事 经理 监事 | 郑红 董事长; 姜涛 董事; [新增] 毛林凤 董事; [新增] 姜涛 经理; [新增] 王静静 监事 [新增] | 李小兵 董事长; [退出] 郑红 董事; 闵长明 董事; [退出] 郑红 经理; 孙丽 监事 [退出] | 2016-12-27 |
股东改变姓名或名称 | 美大万宸投资管理(北京)有限公司 法人股东 [新增] 北京北青教育传媒有限公司 法人股东 | 北京北青教育传媒有限公司 法人股东 美大瑞联投资管理(北京)有限公司 法人股东 [退出] | 2016-12-27 |
股东改变姓名或名称 | 美大万宸投资管理(北京)有限公司 [新增] 北京北青教育传媒有限公司 | 北京北青教育传媒有限公司 和合川投资管理(北京)有限公司 [退出] | 2016-12-27 |
董事 经理 监事 | 郑红 董事长 毛林凤 董事 [新增] 姜涛* 董事 [新增] 姜涛* 经理 [新增] 王静静 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李小兵* 董事长 [退出] 闵长明 董事 [退出] 郑红 董事 郑红 经理 孙丽 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-27 |
股东改变姓名或名称 | 美大万宸投资管理(北京)有限公司 [新增] 北京北青教育传媒有限公司 | 北京北青教育传媒有限公司 美大瑞联投资管理(北京)有限公司 [退出] | 2016-12-27 |
法定代表人 | 姜涛 | 李小兵 | 2016-12-27 |
股东改变姓名或名称 | 美大万宸投资管理(北京)有限公司 | 北京北青教育传媒有限公司 | 2016-12-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 郑红,董事长; 毛林凤,董事; 王静静,监事; | 闵长明,董事; 郑红,董事; 郑红,经理; 孙丽,监事; | 2016-12-27 |
股东改变姓名或名称 | 北京北青教育传媒有限公司 | 北京北青教育传媒有限公司 | 2014-10-20 |
股东改变姓名或名称 | 北京北青教育传媒有限公司 法人股东 美大瑞联投资管理(北京)有限公司 法人股东 [新增] | 北京北青教育传媒有限公司 法人股东 和合川投资管理(北京)有限公司 法人股东 [退出] | 2014-10-20 |
股东改变姓名或名称 | 北京北青教育传媒有限公司 美大瑞联投资管理(北京)有限公司 [新增] | 北京北青教育传媒有限公司 和合川投资管理(北京)有限公司 [退出] | 2014-10-20 |
北京北青九方文化发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郑红 | 董事长 |
毛林凤 | 董事 |
姜涛 | 经理 |
王静静 | 监事 |
本页是 [北京北青九方文化发展有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。