北京良泽技术咨询有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市西城区右安门内西街甲10号院7号楼2门403室,我公司主要提供技术咨询、技术服务;经济信息咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市西城区右安门内西街甲10号院7号楼2门403室
- 经理:
- 范涛
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110102
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 13501325685@126.com |
手机号码 | 133****6751 |
电子邮箱 | donghui0218@163.com |
手机号码 | 135****5685 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京良泽技术咨询有限公司 |
简称: | 良泽技术咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术咨询、技术服务;经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110102575227222H |
发证机关: | 北京市西城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-15 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年06月15日 |
注册资本: | 20 万元 (万元) |
所属分类: | 其他商务公司 » 丰台区其他商务公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 丰台区 » 丰台区右安门 |
顺企编码: | 30680251 |
北京良泽技术咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
范涛 | 100% | 人民币150万元 |
北京良泽技术咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 范涛 执行董事; [新增] 范涛 经理; [新增] 董辉 监事 | 董辉 执行董事; 许随来 经理; [退出] 李秀荣 监事 [退出] | 2020-09-09 |
董事 经理 监事 | 董辉, 范涛* [新增] | 董辉*, 李秀荣, [退出] 许随来 [退出] | 2020-09-09 |
董事 经理 监事 | 范涛* 执行董事 [新增] 范涛* 经理 [新增] 董辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 董辉* 执行董事 许随来 经理 [退出] 李秀荣 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-09 |
投资人 | 范涛 自然人股东 | 范涛 自然人股东 许随来 自然人股东 [退出] 李秀荣 自然人股东 [退出] | 2020-09-09 |
法定代表人 | 范涛 | 董辉 | 2020-09-09 |
董事 经理 监事 | 董辉 执行董事; [新增] 许随来 经理; 李秀荣 监事 | 程霞 执行董事; [退出] 许随来 经理; 李秀荣 监事 | 2019-06-26 |
董事 经理 监事 | 董辉*, [新增] 李秀荣, 许随来 | 程霞*, [退出] 李秀荣, 许随来 | 2019-06-26 |
董事 经理 监事 | 董辉* 执行董事 [新增] 许随来 经理 李秀荣 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 程霞* 执行董事 [退出] 许随来 经理 李秀荣 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-26 |
法定代表人 | 董辉 | 程霞 | 2019-06-26 |
董事 经理 监事 | 程霞 执行董事; [新增] 许随来 经理; 李秀荣 监事 | 范涛 执行董事; [退出] 许随来 经理; 李秀荣 监事 | 2017-09-28 |
董事 经理 监事 | 程霞*, [新增] 李秀荣, 许随来 | 范涛*, [退出] 李秀荣, 许随来 | 2017-09-28 |
董事 经理 监事 | 程霞* 执行董事 [新增] 许随来 经理 李秀荣 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 范涛* 执行董事 [退出] 许随来 经理 李秀荣 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-28 |
经营范围 | 技术咨询、技术服务;技术开发、技术推广;经济信息咨询;教育咨询(不含中介);旅游信息咨询;体育运动项目经营(不含高危险性运动项目);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;软件开发;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术咨询、技术服务;经济信息咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-09-28 |
法定代表人 | 程霞 | 范涛 | 2017-09-28 |
董事 经理 监事 | 范涛 执行董事; 许随来 经理; [新增] 李秀荣 监事 [新增] | 范涛 执行董事; 邓茹 经理; [退出] 郝胜利 监事 [退出] | 2016-12-02 |
注册资本 | 150( + 650% ) | 20 | 2016-12-02 |
注册资本 | 150万( + 650% ) | 20万 | 2016-12-02 |
董事 经理 监事 | 范涛*, 李秀荣, [新增] 许随来 [新增] | 邓茹, [退出] 范涛*, 郝胜利 [退出] | 2016-12-02 |
董事 经理 监事 | 范涛* 执行董事 许随来 经理 [新增] 李秀荣 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 范涛* 执行董事 邓茹 经理 [退出] 郝胜利 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-02 |
投资人 | 范涛 自然人股东 许随来 自然人股东 [新增] 李秀荣 自然人股东 [新增] | 范涛 自然人股东 | 2016-12-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-02 |
注册资本 | 150万元( + 650% ) | 20万元 | 2016-12-02 |
董事 经理 监事 | 范涛 执行董事; [新增] 邓茹 经理; 郝胜利 监事 | 邓茹 执行董事; 邓茹 经理; 郝胜利 监事 | 2016-06-15 |
董事 经理 监事 | 邓茹, 范涛*, [新增] 郝胜利 | 邓茹*, 郝胜利 | 2016-06-15 |
董事 经理 监事 | 范涛* 执行董事 [新增] 邓茹 经理 郝胜利 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 邓茹* 执行董事 邓茹* 经理 郝胜利 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-15 |
投资人 | 范涛 自然人股东 [新增] | 邓茹 自然人股东 [退出] | 2016-06-15 |
法定代表人 | 范涛 | 邓茹 | 2016-06-15 |
法定代表人 | 邓茹 | 范涛 | 2016-06-15 |
投资人 | 2016-06-15 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-15 | ||
经营范围 | 技术咨询、技术服务;经济信息咨询。 | 技术咨询、技术服务;经济信息咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-03-28 |
经营范围 | 技术咨询、技术服务;经济信息咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术咨询、技术服务;经济信息咨询。 | 2016-03-28 |
本页是 [北京良泽技术咨询有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关其他商务公司