变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 鼎迪投资(上海)有限公司 企业法人
刘俊涛 自然人股东 | 鼎迪投资(上海)有限公司 企业法人
成忠军 自然人股东 [退出]
刘俊涛 自然人股东 | 2017-05-20 |
住所 | 北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内12层12558房间 | 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦C座606室 | 2017-05-20 |
注册资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2016-04-20 |
注册资本 | 300万( + 500% ) | 50万 | 2016-04-20 |
投资人 | 鼎迪投资(上海)有限公司 企业法人
成忠军 自然人股东 [新增]
刘俊涛 自然人股东 | 鼎迪投资(上海)有限公司 企业法人
刘俊涛 自然人股东 | 2016-04-20 |
注册资本 | 300万元( + 500% ) | 50万元 | 2016-04-20 |
注册资本 | 300 万元 | 50 万元 | 2016-04-20 |
投资人 | 鼎迪投资(上海)有限公司,企业法人; 成忠军,自然人股东; 刘俊涛,自然人股东; | 鼎迪投资(上海)有限公司,企业法人; 刘俊涛,自然人股东; | 2016-04-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 李国钧,监事; | 李国钧,监事; | 2014-03-05 |
董事 经理 监事 | 刘俊涛 执行董事; [新增]
刘俊涛 经理; [新增]
李国钧 监事 | 张帆 执行董事; [退出]
张帆 经理; [退出]
李国钧 监事 | 2014-03-05 |
董事 经理 监事 | 李国钧,
刘俊涛* [新增] | 李国钧,
张帆* [退出] | 2014-03-05 |
董事 经理 监事 | 刘俊涛* 执行董事 [新增]
刘俊涛* 经理 [新增]
李国钧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张帆* 执行董事 [退出]
张帆* 经理 [退出]
李国钧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-05 |
法定代表人 | 刘俊涛 | 张帆 | 2014-03-05 |
董事 经理 监事 | 项爱玲* 执行董事
项爱玲* 经理
李国钧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 项爱玲* 执行董事
项爱玲* 经理
李国钧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 项爱玲 自然人股东 [新增]
李国钧 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 张帆 执行董事; [新增]
张帆 经理; [新增]
李国钧 监事 | 项爱玲 执行董事; [退出]
项爱玲 经理; [退出]
李国钧 监事 | 2013-12-27 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 鼎迪投资(上海)有限公司 35 企业法人 [新增]
刘俊涛 15 自然人股东 [新增] | 项爱玲 40 自然人股东 [退出]
李国钧 10 自然人股东 [退出] | 2013-12-27 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 鼎迪投资(上海)有限公司,35,企业法人; 刘俊涛,15,自然人股东; | 项爱玲,40,自然人股东; 李国钧,10,自然人股东; | 2013-12-27 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-12-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李国钧,监事; | 李国钧,监事; | 2013-12-27 |
董事 经理 监事 | 张帆* 执行董事 [新增]
张帆* 经理 [新增]
李国钧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 项爱玲* 执行董事 [退出]
项爱玲* 经理 [退出]
李国钧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-12-27 |
法定代表人 | 张帆 | 项爱玲 | 2013-12-27 |
经营范围 | 技术推广服务;销售机械设备、五金交电及电子产品、日用品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。 | 技术推广服务;销售机械设备、五金交电及电子产品、日用品。 | 2012-12-27 |
经营范围 | 技术推广服务;销售机械设备、五金交电及电子产品、日用品。 | 技术推广服务;销售机械设备、五金交电及电子产品、日用品、家用电器维修。 | 2011-05-19 |
董事 经理 监事 | - | 项爱玲 执行董事;
项爱玲 经理;
李国钧 监事 | 2009-09-16 |