欢迎来到北京泓展创新商贸有限公司,自2008年07月23日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于北京这个充满活力和机遇的城市。中国的首都,政治、文化中心北京作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,零售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、家用电器、机械设备、建筑材料、装饰材料、五金、化工产品、厨房用具、陶瓷制品、工艺美术品、金属材料、电线电缆、钢材、汽车零配件、摄影器材、橡胶制品、塑料制品、纸制品、玻璃制品、化妆品、煤炭...是我们的强项 。
泓展创新商贸以300 万元注册资本为基础,凭借着范建飞法人代表的领导力,成功走过16年的发展历程。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京泓展创新商贸有限公司 |
简称: | 泓展创新商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 零售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、家用电器、机械设备、建筑材料、装饰材料、五金、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、厨房用具、陶瓷制品、工艺美术品、金属材料、电线电缆、钢材、汽车零配件、摄影器材、橡胶制品、塑料制品、纸制品、玻璃制品、化妆品、煤炭(不在北京地区开展实物煤交易、储运活动)... |
营业执照号码: | 110115011224549 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局大兴分局 |
核准日期: | 2015-12-16 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年07月23日 |
注册资本: | 300 万元 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 大兴区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 大兴区 » 大兴区黄村 |
顺企编码: | 30691362 |
北京泓展创新商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
范建飞 | 100% | 人民币300万元 |
北京泓展创新商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 范建飞 自然人股东 [新增] | 刘全金 自然人股东 [退出] | 2015-12-16 |
投资人 | 范建飞,自然人股东; | 刘全金,自然人股东; | 2015-12-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘万春,监事; | 刘万春,监事; | 2015-08-07 |
董事 经理 监事 | 范建飞*, [新增] 刘万春 | 刘全金*, [退出] 刘万春 | 2015-08-07 |
董事 经理 监事 | 变更后 范建飞 自然人股东 [新增] | 变更前 刘全金 自然人股东 [退出] | 2015-08-07 |
董事 经理 监事 | 范建飞* 执行董事 [新增] 范建飞* 经理 [新增] 刘万春 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘全金* 执行董事 [退出] 刘全金* 经理 [退出] 刘万春 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-07 |
法定代表人 | 范建飞 | 刘全金 | 2015-08-07 |
董事 经理 监事 | 刘全金*, [新增] 刘万春 [新增] | 范晓冬, [退出] 李彩萍* [退出] | 2015-07-20 |
注册资本 | 300万( + 2900% ) | 10万 | 2015-07-20 |
董事 经理 监事 | 刘全金* 执行董事 [新增] 刘全金* 经理 [新增] 刘万春 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李彩萍* 执行董事 [退出] 李彩萍* 总经理 [退出] 范晓冬 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-07-20 |
投资人 | 刘全金 自然人股东 [新增] | 李彩萍 自然人股东 [退出] | 2015-07-20 |
经营范围 | 零售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、家用电器、机械设备、建筑材料、装饰材料、五金、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、厨房用具、陶瓷制品、工艺美术品、金属材料、电线电缆、钢材、汽车零配件、摄影器材、橡胶制品、塑料制品、纸制品、玻璃制品、化妆品、煤炭(不在北京地区开展实物煤交易、储运活动);销售服装、服饰、鞋帽、家庭用品、文化用品、体育用品、珠宝首饰、针纺织品;技术开发、转让、咨询、服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 会议服务(不含食宿)。 | 2015-07-20 |
注册资本 | 300万元( + 2900% ) | 10万元 | 2015-07-20 |
法定代表人 | 刘全金 | 李彩萍 | 2015-07-20 |
企业名称 | 北京泓展创新商贸有限公司 | 北京康安联合会议服务有限公司 | 2015-07-20 |
注册资本 | 300 万元 | 10 万元 | 2015-07-20 |
投资人 | 刘全金,自然人股东; | 李彩萍,自然人股东; | 2015-07-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘万春,监事; | 范晓冬,监事; | 2015-07-20 |
北京泓展创新商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
范建飞 | 执行董事 |
范建飞 | 经理 |
刘万春 | 监事 |
本页是 [北京泓展创新商贸有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。