变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告发布;体育竞赛组织;社会经济咨询服务;广告制作;票务代理服务;图文设计制作;企业形象策划;体育用品及器材批发;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;金银制品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;广告设计、代理;电动自行车销售;会议及展览服务;珠宝首饰制造;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;食品销售;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告发布;体育竞赛组织;社会经济咨询服务;广告制作;票务代理服务;图文设计制作;企业形象策划;体育用品及器材批发;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;金银制品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;广告设计、代理;电动自行车销售;会议及展览服务;珠宝首饰制造;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-09-22 |
经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告发布;体育竞赛组织;社会经济咨询服务;广告制作;票务代理服务;图文设计制作;企业形象策划;体育用品及器材批发;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;金银制品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;广告设计、代理;电动自行车销售;会议及展览服务;珠宝首饰制造;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告发布;体育竞赛组织;社会经济咨询服务;广告制作;票务代理服务;图文设计制作;企业形象策划;体育用品及器材批发;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;金银制品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;广告设计、代理;电动自行车销售;会议及展览服务;珠宝首饰制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-07-12 |
经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告发布;体育竞赛组织;社会经济咨询服务;广告制作;票务代理服务;图文设计制作;企业形象策划;体育用品及器材批发;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;金银制品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;广告设计、代理;电动自行车销售;会议及展览服务;珠宝首饰制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理;设计、制作广告;电脑图文设计、制作;企业策划;会议服务;销售体育用品、服装;广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 | 2022-04-02 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,王悦,王婷婷,姚杉,张睿* | 丁独伊,李康*,王悦,王婷婷,姚杉 | 2021-04-28 |
法定代表人 | 张睿 | 李康 | 2021-04-28 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,
王悦,
王婷婷,
姚杉,
张睿* [新增] | 丁独伊,
李康*, [退出]
王悦,
王婷婷,
姚杉 | 2021-04-28 |
法定代表人 | - | 李康 | 2021-04-28 |
经营范围 | 广播电视节目制作。组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理;设计、制作广告;电脑图文设计、制作;企业策划;会议服务;销售体育用品、服装;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理;设计、制作广告;电脑图文设计、制作;企业策划;会议服务;销售体育用品、服装。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-02-20 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,李康*,王悦,王婷婷,姚杉 | 丁独伊,李康*,王悦,姚杉 | 2019-03-11 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李康* 董事长 2 丁独伊 董事 3 姚杉 董事 4 王婷婷 经理 5 王悦 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李康* 董事长 2 丁独伊 董事 3 姚杉 董事 4 丁独伊 经理 5 王悦 监事 | 2019-03-11 |
董事 经理 监事 | 李康 董事长;
丁独伊 董事;
姚杉 董事;
王婷婷 经理; [新增]
王悦 监事 | 李康 董事长;
丁独伊 董事;
姚杉 董事;
丁独伊 经理;
王悦 监事 | 2019-03-11 |
股东改变姓名或名称 | 北京广播集团有限公司,法人股东 [名称变更] | 北京广播公司,法人股东 | 2019-03-11 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,
李康*,
王悦,
王婷婷, [新增]
姚杉 | 丁独伊,
李康*,
王悦,
姚杉 | 2019-03-11 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 北京广播集团有限公司 法人股东 [新增] | 1 北京广播公司 法人股东 [退出] | 2019-03-11 |
董事 经理 监事 | 李康* 董事长
丁独伊 董事
姚杉 董事
王婷婷 经理 [新增]
王悦 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李康* 董事长
丁独伊 董事
姚杉 董事
丁独伊 经理
王悦 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-11 |
股东改变姓名或名称 | 北京广播集团有限公司 [新增] | 北京广播公司 [退出] | 2019-03-11 |
投资人 | 北京广播集团有限公司 法人股东 [名称变更] | 北京广播公司 法人股东 | 2019-03-11 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,李康*,王悦,姚杉 | 丁独伊,王春美,姚杉,郑金诗* | 2018-05-16 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李康* 董事长 2 丁独伊 董事 3 姚杉 董事 4 丁独伊 经理 5 王悦 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郑金诗* 董事长 2 丁独伊 董事 3 姚杉 董事 4 丁独伊 经理 5 王春美 监事 | 2018-05-16 |
董事 经理 监事 | 李康 董事长; [新增]
丁独伊 董事;
姚杉 董事;
丁独伊 经理;
王悦 监事 [新增] | 郑金诗 董事长; [退出]
丁独伊 董事;
姚杉 董事;
丁独伊 经理;
王春美 监事 [退出] | 2018-05-16 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,
李康*, [新增]
王悦, [新增]
姚杉 | 丁独伊,
王春美, [退出]
姚杉,
郑金诗* [退出] | 2018-05-16 |
董事 经理 监事 | 李康* 董事长 [新增]
姚杉 董事
丁独伊 董事
丁独伊 经理
王悦 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郑金诗* 董事长 [退出]
姚杉 董事
丁独伊 董事
丁独伊 经理
王春美 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-16 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理;设计、制作广告;电脑图文设计、制作;企业策划;会议服务;销售体育用品、服装。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);销售体育用品、服装;经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理;设计、制作广告;电脑图文设计、制作;企业策划;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-05-16 |
法定代表人 | 李康 | 郑金诗 | 2018-05-16 |
董事 经理 监事 | 丁独伊,王春美,姚杉,郑金诗* | 边建,陈春梅,陈京生,李峥,张松华*,张友信 | 2016-06-01 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郑金诗* 董事长 2 姚杉 董事 3 丁独伊 董事 4 丁独伊 经理 5 王春美 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张松华* 董事长 2 陈春梅 董事 3 陈京生 董事 4 李峥 董事 5 边建 总经理 6 张友信 监事 | 2016-06-01 |
董事 经理 监事 | 郑金诗 董事长; [新增]
丁独伊 董事; [新增]
姚杉 董事; [新增]
丁独伊 经理; [新增]
王春美 监事 [新增] | 张松华 董事长; [退出]
陈春梅 董事; [退出]
李峥 董事; [退出]
陈京生 董事; [退出]
边建 总经理; [退出]
张友信 监事 [退出] | 2016-06-01 |
董事 经理 监事 | 丁独伊, [新增]
王春美, [新增]
姚杉, [新增]
郑金诗* [新增] | 边建, [退出]
陈春梅, [退出]
陈京生, [退出]
李峥, [退出]
张松华*, [退出]
张友信 [退出] | 2016-06-01 |
董事 经理 监事 | 郑金诗* 董事长 [新增]
姚杉 董事 [新增]
丁独伊 董事 [新增]
丁独伊 经理 [新增]
王春美 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张松华* 董事长 [退出]
陈春梅 董事 [退出]
陈京生 董事 [退出]
李峥 董事 [退出]
边建 总经理 [退出]
张友信 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-01 |
法定代表人 | 郑金诗 | 张松华 | 2016-06-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 姚杉,董事; 丁独伊,董事; 丁独伊,经理; 王春美,监事; | 陈春梅,董事; 陈京生,董事; 李峥,董事; 边建,总经理; 张友信,监事; | 2016-06-01 |
投资人 | 北京广播公司,法人股东; | 北京广播公司,法人股东; 北京百年智强广告有限公司,其他非自然人投资者; 北京体广文化传播有限公司,其他非自然人投资者; | 2016-03-07 |
投资人 | 北京广播公司,法人股东 | 北京百年智强广告有限公司,, [退出]
北京广播公司,法人股东,
北京体广文化传播有限公司, [退出] | 2016-03-07 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
郑金诗* 董事长 [新增]
姚杉 董事 [新增]
丁独伊 董事 [新增]
丁独伊 经理 [新增]
王春美 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
张松华* 董事长 [退出]
陈春梅 董事 [退出]
陈京生 董事 [退出]
李峥 董事 [退出]
边建 总经理 [退出]
张友信 监事 [退出] | 2016-03-07 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-03-07 |
投资人 | 北京广播公司 法人股东 | 北京广播公司 法人股东
北京百年智强广告有限公司 其他非自然人投资者 [退出]
北京体广文化传播有限公司 其他非自然人投资者 [退出] | 2016-03-07 |
住所 | 北京市朝阳区建国门外大街甲14号6层601内603 | 北京市朝阳区建国门外大街甲14号7层705 | 2016-03-07 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);销售体育用品、服装;经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理;设计、制作广告;电脑图文设计、制作;企业策划;会议服务。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;体育运动项目经营(不含棋牌);销售体育用品、服装;经济贸易咨询;投资咨询;承办展览展示活动;广告信息咨询;票务代理。 | 2011-05-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张松华* 董事长 2 陈春梅 董事 3 陈京生 董事 4 李峥 董事 5 边建 总经理 6 张友信 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张松华* 董事长 2 余维杰 董事 3 李峥 董事 4 陈京生 董事 5 陈晖 总经理 6 张友信 监事 | 2011-03-15 |
董事 经理 监事 | 张松华 董事长;
陈春梅 董事; [新增]
李峥 董事;
陈京生 董事;
边建 总经理; [新增]
张友信 监事 | 张松华 董事长;
李峥 董事;
陈京生 董事;
余维杰 董事; [退出]
陈晖 总经理; [退出]
张友信 监事 | 2011-03-15 |
董事 经理 监事 | 张松华* 董事长
陈春梅 董事 [新增]
陈京生 董事
李峥 董事
边建 总经理 [新增]
张友信 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张松华* 董事长
余维杰 董事 [退出]
李峥 董事
陈京生 董事
陈晖 总经理 [退出]
张友信 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-03-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈春梅,董事; 陈京生,董事; 李峥,董事; 边建,总经理; 张友信,监事; | 余维杰,董事; 李峥,董事; 陈京生,董事; 陈晖,总经理; 张友信,监事; | 2011-03-15 |
认缴的出资额 | 北京广播公司,330,法人股东; 北京百年智强广告有限公司,85,其他非自然人投资者; 北京体广文化传播有限公司,85,其他非自然人投资者; | 北京广播公司,250,法人股东; 北京体广文化传播有限公司,125,其他非自然人投资者; 北京百年智强广告有限公司,125,其他非自然人投资者; | 2009-11-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 余维杰,董事; 李峥,董事; 陈京生,董事; 陈晖,总经理; 张友信,监事; | 姜永明,董事; 余维杰,董事; 陈京生,董事; 陈晖,总经理; 张友信,监事; | 2009-11-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张松华* 董事长 2 余维杰 董事 3 李峥 董事 4 陈京生 董事 5 陈晖 总经理 6 张友信 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张松华* 董事长 2 姜永明 董事 3 余维杰 董事 4 陈京生 董事 5 陈晖 总经理 6 张友信 监事 | 2009-11-19 |
董事 经理 监事 | 张松华 董事长;
李峥 董事; [新增]
陈京生 董事;
余维杰 董事;
陈晖 总经理;
张友信 监事 | 张松华 董事长;
余维杰 董事;
姜永明 董事; [退出]
陈京生 董事;
陈晖 总经理;
张友信 监事 | 2009-11-19 |
董事 经理 监事 | 张松华* 董事长
余维杰 董事
李峥 董事 [新增]
陈京生 董事
陈晖 总经理
张友信 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张松华* 董事长
姜永明 董事 [退出]
余维杰 董事
陈京生 董事
陈晖 总经理
张友信 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-11-19 |
认缴的出资额 | 北京广播公司 330( + 32% ) 法人股东
北京百年智强广告有限公司 85( - 32% ) 其他非自然人投资者
北京体广文化传播有限公司 85( - 32% ) 其他非自然人投资者 | 北京广播公司 250 法人股东
北京体广文化传播有限公司 125 其他非自然人投资者
北京百年智强广告有限公司 125 其他非自然人投资者 | 2009-11-19 |