北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市顺义区仁和镇站前街1号院1号楼(顺鑫国际商务中心609-2),我公司主要提供信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市顺义区仁和镇站前街1号院1号楼(顺鑫国际商务中心609-2)
- 经理:
- 李树忠
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司 |
简称: | 顺鑫鸿业信息技术服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 91110113MA005JBR78 |
发证机关: | 北京市顺义区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年05月11日 |
注册资本: | 500 万元 (万元) |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 顺义区信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 北京企业网 » 顺义区 » 顺义区仁和 |
顺企编码: | 30718860 |
北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司 | 60% | 人民币300万元 |
洛阳金创工程设计有限公司 | 20% | 人民币100万元 |
北京和恒润鑫投资管理中心(有限合伙) | 20% | 人民币100万元 |
北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);新鲜水果零售;新鲜水果批发;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-07-11 |
经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);新鲜水果零售;新鲜水果批发;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-05-26 |
投资人 | 北京和恒润鑫投资管理中心(有限合伙),内资合伙企业, 北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司,企业法人, 洛阳金创工程设计有限公司,企业法人 [新增] | 北京和恒润鑫投资管理中心(有限合伙),内资合伙企业, 北京鸿业同行科技有限公司,企业法人, [退出] 北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司,企业法人 | 2021-02-08 |
董事 经理 监事 | 李树忠 董事长; 陈筱红 董事; 贾斯民 董事; 王循哲 董事; 张宏波 董事; 陈筱红 经理; 苏舜 监事会主席; 杨艳玲 监事; 高梅 监事 | - | 2020-07-30 |
董事 经理 监事 | 陈筱红, 高梅, [新增] 贾斯民, 李树忠*, 苏舜, [新增] 王循哲, 杨艳玲, [新增] 张宏波 | 陈筱红, 高巍, [退出] 龚伟荣, [退出] 洪彬嫔, [退出] 贾斯民, 李树忠*, 王循哲, 张宏波 | 2020-07-30 |
董事 经理 监事 | 李树忠* 董事长 陈筱红 董事 贾斯民 董事 王循哲 董事 张宏波 董事 陈筱红 经理 苏舜 监事会主席 [新增] 杨艳玲 监事 [新增] 高梅 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李树忠* 董事长 张宏波 董事 陈筱红 董事 王循哲 董事 贾斯民 董事 陈筱红 经理 高巍 监事会主席 [退出] 龚伟荣 监事 [退出] 洪彬嫔 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-07-30 |
董事 经理 监事 | 李树忠 董事长; 王循哲 董事; [新增] 陈筱红 董事; 张宏波 董事; [新增] 贾斯民 董事; 陈筱红 经理; 高巍 监事会主席; 龚伟荣 监事; 洪彬嫔 监事 | 李树忠 董事长; 齐向春 董事; [退出] 陈筱红 董事; 马晋 董事; [退出] 贾斯民 董事; 陈筱红 经理; 高巍 监事会主席; 龚伟荣 监事; 洪彬嫔 监事 | 2018-01-26 |
董事 经理 监事 | 陈筱红, 高巍, 龚伟荣, 洪彬嫔, 贾斯民, 李树忠*, 王循哲, [新增] 张宏波 [新增] | 陈筱红, 高巍, 龚伟荣, 洪彬嫔, 贾斯民, 李树忠*, 马晋, [退出] 齐向春 [退出] | 2018-01-26 |
董事 经理 监事 | 李树忠* 董事长 贾斯民 董事 张宏波 董事 [新增] 陈筱红 董事 王循哲 董事 [新增] 陈筱红 经理 高巍 监事会主席 龚伟荣 监事 洪彬嫔 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李树忠* 董事长 马晋 董事 [退出] 陈筱红 董事 贾斯民 董事 齐向春 董事 [退出] 陈筱红 经理 高巍 监事会主席 龚伟荣 监事 洪彬嫔 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-26 |
北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
高巍 | 监事会主席 |
龚伟荣 | 监事 |
洪彬嫔 | 监事 |
李树忠 | 董事长 |
陈筱红 | 董事 |
贾斯民 | 董事 |
马晋 | 董事 |
齐向春 | 董事 |
陈筱红 | 经理 |
本页是 [北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页
相关信息传输、计算机服务和软件业